北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:华弘资本成立于2015年1月注册资金人民币3亿元目前旗下管理基金20余只管理资产超人民币200亿元且保持高速成长。 ...更多
公司名称 | 浙江华弘投资管理有限公司 | 法定代表人 | 江宁之 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-01-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9133000032782436XP |
注册号 | 330000000077073 | 组织机构代码 | 32782436X |
住址 | 浙江省杭州市上城区南星街道白云路26号238室 | ||
经营范围 | 股权投资管理及相关咨询服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任献军 共有18家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-12-08 | |
2 | { res.NAME }} | 99.42% | 17100.0万人民币 | 2015-05-15 | |
3 | 李伟 共有2家公司 | 5.0% | 25.0万人民币 | 2016-07-29 | |
4 | 浙江华弘投资管理有限公司 共有1家公司 | 0.99% | 1.0万人民币 | 2015-03-02 | |
5 | { res.NAME }} | 0.2% | 1.0万人民币 | 2015-03-13 | |
6 | { res.NAME }} | 0.1996% | 1.0万人民币 | 2015-03-13 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 杭州秋泰投资管理有限公司
百分比: **.*% 企业名称: 杭州金居投资管理有限公司 百分比: **.*% 百分比: **.*% 出资额: *****万 [退出] 出资额: ****万 [退出] 企业名称: 杭州立元创业投资有限公司 [退出] 出资额: ****万 [退出] |
企业名称: 杭州秋泰投资管理有限公司
百分比: **.*% 企业名称: 杭州金居投资管理有限公司 百分比: **.*% 百分比: **.*% 出资额: ***万 [新增] 出资额: ***万 [新增] 企业名称: 杭州立元创业投资股份有限公司 [新增] 出资额: ***万 [新增] |
2 | 2020-09-08 | 负责人变更 |
孙石根
[退出]
|
江宁之
[新增]
|
3 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 何江旭 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 吴东晓 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 孙石根 [退出] 职位: 董事长兼总经理 [退出] 姓名: 方立春 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 王掌权 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 程小彦 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 范春雯 [退出] 姓名: 谢瑾琨 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 谷晓岚 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 监事 证件号码: ****************** 姓名: 杨迪 [新增] 姓名: 江宁之 [新增] 职位: 执行董事兼总经理 [新增] |
4 | 2020-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ****万
百分比: **.*% 出资额: ****万 百分比: **.*% 出资额: ****万 百分比: **.*% 出资额: ****万 百分比: **.*% 企业名称: 杭州秋泰投资管理有限公司 出资额: ****万 百分比: **.*% 企业名称: 杭州立元创业投资有限公司 出资额: ****万 百分比: **.*% 出资额: ****万 百分比: **.*% 出资额: ****万 百分比: **.*% 企业名称: 浙江元庚投资管理有限公司 [退出] 企业名称: 浙江南湾投资有限公司 [退出] 企业名称: 伟星集团有限公司 [退出] 企业名称: 工银瑞信投资管理有限公司 [退出] 企业名称: 浙江围海控股集团有限公司 [退出] 企业名称: 银江科技集团有限公司 [退出] |
企业名称: 杭州秋泰投资管理有限公司
百分比: **.*% 企业名称: 杭州立元创业投资有限公司 出资额: ****万 百分比: **.*% 出资额: *****万 [新增] 百分比: **% [新增] 企业名称: 杭州金居投资管理有限公司 [新增] 出资额: *****万 [新增] |
5 | 2016-05-03 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
***************
3278243
6X
|
***************6X
P
|
6 | 2016-05-03 | - |
注册号:********77073组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2436XP
|
7 | 2016-05-03 | 其他事项备案 |
注册号:*************** 组织机构代码证:*********
[退出]
|
统一社会信用代码:*****************P
[新增]
|
8 | 2015-07-31 | 负责人变更 |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:范春雯 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 职务:监事姓名:方立春 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:孙石根 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:吴东晓 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:谢瑾琨 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 姓名:陈凯 [退出] 职务:监事姓名:程小彦 [退出] 职务:董事姓名:何江旭 [退出] 职务:董事兼总经理姓名:王宝桐 [退出] 职务:董事姓名:王掌权 [退出] 职务:董事姓名:郑立 [退出] 职务:董事长 [退出] |
证件名称:
证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:范春雯 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 职务:监事姓名:方立春 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:女性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:孙石根 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:吴东晓 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:谢瑾琨 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 姓名:程小彦 [新增] 职务:董事姓名:谷晓岚 [新增] 职务:监事姓名:何江旭 [新增] 职务:董事长兼总经理姓名:王掌权 [新增] 职务:董事 [新增] |
9 | 2015-07-31 | 董事备案 |
证件名称:
性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 范春雯 证件名称: 证件号码: 332625************ 性别: 女性 职务: 监事姓名: 方立春 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330725************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 孙石根 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 证件名称: 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330226************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 吴东晓 证件名称: 证件号码: 330102************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 谢瑾琨 证件名称: 证件号码: 330104************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 姓名: 陈凯 [退出] 证件号码: 130302************ [退出] 职务: 监事姓名: 程小彦 [退出] 职务: 董事姓名: 何江旭 [退出] 职务: 董事兼总经理姓名: 王宝桐 [退出] 证件号码: 110108************ [退出] 职务: 董事姓名: 王掌权 [退出] 职务: 董事姓名: 郑立 [退出] 职务: 董事长 [退出] |
证件名称:
证件号码: 330106************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 范春雯 证件名称: 证件号码: 332625************ 性别: 女性 职务: 监事姓名: 方立春 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 证件名称: 性别: 女性 证件名称: 证件号码: 330725************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 孙石根 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330226************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 吴东晓 证件名称: 证件号码: 330102************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 谢瑾琨 证件名称: 证件号码: 330104************ 性别: 男性 姓名: 程小彦 [新增] 职务: 董事姓名: 谷晓岚 [新增] 证件号码: 110105************ [新增] 职务: 监事姓名: 何江旭 [新增] 职务: 董事长兼总经理姓名: 王掌权 [新增] 职务: 董事 [新增] |
10 | 2015-07-31 | 其他变更 |
证件名称:
证件号码: ****6 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****5 性别: 男性 职务: 董事姓名: 范春雯 证件名称: 证件号码: ****3 性别: 女性 职务: 监事姓名: 方立春 证件名称: 证件号码: ****4 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****X 性别: 男性 职务: 董事姓名: 孙石根 证件名称: 证件号码: ****2 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****0 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****0 性别: 男性 职务: 董事姓名: 吴东晓 证件名称: 证件号码: ****1 性别: 男性 职务: 董事姓名: 谢瑾琨 证件名称: 证件号码: ****6 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****1 性别: 男性 姓名: 陈凯 [退出] 职务: 监事姓名: 程小彦 [退出] 职务: 董事姓名: 何江旭 [退出] 职务: 董事兼总经理姓名: 王宝桐 [退出] 职务: 董事姓名: 王掌权 [退出] 职务: 董事姓名: 郑立 [退出] 职务: 董事长 [退出] |
证件名称:
证件号码: ****5 性别: 男性 职务: 董事姓名: 范春雯 证件名称: 证件号码: ****3 性别: 女性 职务: 监事姓名: 方立春 证件名称: 证件号码: ****4 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****5 性别: 女性 证件名称: 证件号码: ****X 性别: 男性 职务: 董事姓名: 孙石根 证件名称: 证件号码: ****2 性别: 男性 证件名称: 证件号码: ****0 性别: 男性 职务: 董事姓名: 吴东晓 证件名称: 证件号码: ****1 性别: 男性 职务: 董事姓名: 谢瑾琨 证件名称: 证件号码: ****6 性别: 男性 姓名: 程小彦 [新增] 职务: 董事姓名: 谷晓岚 [新增] 职务: 监事姓名: 何江旭 [新增] 职务: 董事长兼总经理姓名: 王掌权 [新增] 职务: 董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-10 | - | 浙江围海控股集团有限公司 | 杭州秋泰投资管理有限公司 | - | 3480.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-50K
来自 7 条样本
说明:工资水平在¥3K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江华弘投资管理有限公司 | HHCFGL | 专注于股权投资、并购重组、市值管理和资产管理.立志于创造价值,提供优良服务. |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-27 | 华弘资本官网 | www.hhcap.cn | 浙ICP备17007372号 |
2 | 2017-09-27 | 北美留学经验分享交流网站 | www.nastudyadvice.com | 浙ICP备17007372号 |
3 | 2017-09-27 | 浙江华弘投资管理有限公司 | www.zjhhcap.com | 浙ICP备17007372号 |
4 | 2017-02-28 | 浙江华弘投资管理有限公司 | www.zjhhcap.com | 浙ICP备17007372号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |