北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:杭州立元创业投资有限公司是杭州知名创投机构,也是浙江省成立时间较早的专业投资机构之一。公司秉承“资本辅助企业,智本襄助企业”的企业经营理念,重点围绕移动互联网、先进制造业、医疗健康等战略新兴产业,专注投资极具成长前景的广大科技型中小企业。 ...更多
公司名称 | 杭州立元创业投资股份有限公司 | 法定代表人 | 袁夫敏 关联23家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 杭州立元创业投资有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-其他金融业-其他未列明金融业-其他未包括金融业 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-12-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913301007966515298 |
注册号 | 330100000025299 | 组织机构代码 | 796651529 |
住址 | 浙江省杭州市西湖区教工路88号2108A | ||
经营范围 | 服务:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务(除证券、期货),为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事兼总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事会主席 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任献军 共有18家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2015-04-10 | |
2 | 杭州立元创业投资股份有限公司 共有1家公司 | 25.0% | 500.0万人民币 | 2016-04-15 | |
3 | 任献军 共有18家公司 | 11.6% | 116.0万人民币 | 2015-12-24 | |
4 | 江宁之 共有2家公司 | 11.6% | 116.0万人民币 | 2015-01-08 | |
5 | 任献军 共有18家公司 | 11.6% | 2.32万人民币 | 2015-04-10 | |
6 | 卢艳峰 共有33家公司 | 11.17% | 15.3846万人民币 | 2015-03-09 | |
7 | 宗佩民 共有88家公司 | 10.0% | 672.0万人民币 | 2009-08-11 | |
8 | { res.NAME }} | 9.8% | 500.0万人民币 | 2017-01-20 | |
9 | 杭州华旦丹阳投资管理有限公司 共有1家公司 | 9.37% | 150.0万人民币 | 2014-09-19 | |
10 | { res.NAME }} | 8.3% | 83.0万人民币 | 2016-02-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
任献军
他有 18家公司 |
2015-04-10 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-03 | 负责人变更 |
谢峰
[退出]
|
袁夫敏
[新增]
|
2 | 2022-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 周兆锋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 曹欣宇 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李洁 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 潘晓安 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 郑立 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 鲁晓东 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 何淳勇 [退出] 姓名: 谢峰 [退出] |
姓名: 周兆锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 曹欣宇 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李洁 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 潘晓安 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 郑立 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 鲁晓东 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 潘宇 [新增] 姓名: 袁夫敏 [新增] |
3 | 2016-10-21 | 章程备案 |
原
章程修正案
|
新
章程修正案
|
4 | 2016-10-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
立元集团有限公司
立元控股有限公司 杭州荔海投资管理有限公司 杭州科巨投资合伙企业(有限合伙) 徐意 [退出] 茅丹青 [退出] |
立元集团有限公司
立元控股有限公司 杭州荔海投资管理有限公司 杭州科巨投资合伙企业(有限合伙) |
5 | 2015-09-28 | 名称变更 |
鲁晓东 职务: 董事兼总经理
谢峰 职务: 董事长 郑立 职务: 董事 企业名称: 杭州立元创业投资有限公司 [退出] 实收资本: 6000万人民币元 [退出] 企业类型: 其他有限责任公司 [退出] 一般经营项目: 创业投资业务 [退出] 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 [退出] 创业投资咨询业务(除证券、期货) [退出] 为创业企业提供创业管理服务业务 [退出] 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 [退出] 营业期限: 2006-12-8 至 2022-12-7 [退出] 组织机构: 李洁 职务: 监事 [退出] |
鲁晓东 职务: 董事兼总经理
谢峰 职务: 董事长 郑立 职务: 董事 企业名称: 杭州立元创业投资股份有限公司 [新增] 实收资本: 10000万人民币元 [新增] 企业类型: 其他股份有限公司(非上市) [新增] 一般经营项目: 服务:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务(除证券、期货),为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 [新增] 营业期限: 2006-12-8 至 9999-9-9 [新增] 组织机构: 曹欣宇 职务: 监事 [新增] 何淳勇 职务: 监事 [新增] 李洁 职务: 监事会主席 [新增] 潘晓安 职务: 董事 [新增] 周兆锋 职务: 董事 [新增] |
6 | 2015-09-28 | 其他事项备案 |
***************
[退出]
|
******************
[新增]
|
7 | 2015-07-10 | 负责人变更 |
鲁晓东 职务: 董事兼总经理
郑立 职务: 董事 法定代表人(负责人): 袁夫敏 [退出] 组织机构: 李洁 职务: 监事 [退出] 袁夫敏 职务: 董事长 [退出] |
鲁晓东 职务: 董事兼总经理
郑立 职务: 董事 法定代表人(负责人): 谢峰 [新增] 组织机构: 李洁 职务: 监事 [新增] 谢峰 职务: 董事长 [新增] |
8 | 2015-05-26 | 章程备案 |
原章程
|
新章程
|
9 | 2015-05-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东: 杭州荔海投资管理有限公司, ***万
立元控股有限公司, ****万 立元集团有限公司, ****万 袁夫敏 职务: 董事长 郑立 职务: 董事 组织机构: 鲁晓东 职务: 董事兼总经理 [退出] 徐意 职务: 监事 [退出] |
股东: 杭州荔海投资管理有限公司, ***万
立元控股有限公司, ****万 立元集团有限公司, ****万 袁夫敏 职务: 董事长 郑立 职务: 董事 杭州科巨投资合伙企业(有限合伙), ***万 [新增] 茅丹青, ***万 [新增] 徐意, ***万 [新增] 组织机构: 李洁 职务: 监事 [新增] 鲁晓东 职务: 董事兼总经理 [新增] |
10 | 2014-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东: 杭州荔海投资管理有限公司, ***万
立元集团有限公司, ****万 浙江华峰经济发展有限公司, ****万 [退出] |
股东: 杭州荔海投资管理有限公司, ***万
立元集团有限公司, ****万 立元控股有限公司, ****万 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-15K
来自 10 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-15K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-30 | 杭州立元创业投资股份有限公司 | www.cnlyvc.com | 浙ICP备15042244号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |