北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中信华南(集团)有限公司是著名跨国集团中国中信集团公司的全资一级子公司,专注于房地产开发业务。集团总部位于广州标志性建筑 —— 中信广场 75 楼。旗下拥有中信房地产公司、中信广州发展公司、中信汕头公司、中信华南( 集团) 东莞公司、中信华南(集团)深圳公司、中信华南(集团)上海公司、(香港)中信建设发展有限公司、中信黄山公司等十多家全资子公司和多家控股子公司、酒店、高尔夫球场,集团资产经营规模100多亿元人民币。 ...更多
公司名称 | 广东中海地产有限公司 | 法定代表人 | 刘显勇 关联151家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中信华南(集团)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 47290.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2000-04-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914400007229135490 |
注册号 | 440000000018268 | 组织机构代码 | 722913549 |
住址 | 广东省广州市越秀区东风东路850号2501房 | ||
经营范围 | 房地产业、旅游业、酒店业、服务业、高新技术产业。物业租售代理,室内装饰,房地产投资咨询服务。销售:工业生产资料(不含金、汽车及危险化学品),建筑材料,五金、交电、化工(不含化学危险品)。〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘显勇 共有151家公司 | 100.0% | 205937.7万人民币 | 2010-02-05 | |
2 | 刘显勇 共有151家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2007-12-26 | |
3 | 庄勇 共有8家公司 | 100.0% | 5100.0万人民币 | 2007-08-17 | |
4 | 刘慧明 共有137家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2004-04-06 | |
5 | 刘显勇 共有151家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-06-07 | |
6 | 张彦君 共有3家公司 | 75.0% | 1500.0万人民币 | 2000-06-02 | |
7 | 许志雄 共有11家公司 | 53.85% | 1050.0万人民币 | 1999-02-09 | |
8 | 刘显勇 共有151家公司 | 50.0% | 7500.0万美元 | 2006-11-15 | |
9 | 林瑞明 共有32家公司 | 40.54% | 810.8万人民币 | 2003-10-16 | |
10 | 刘显勇 共有151家公司 | 21.0% | 18063.5677万人民币 | 2003-09-29 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-20 | 监事备案 |
张言涛
[退出]
|
陈天竹
[新增]
|
2 | 2023-06-20 | 董事备案 |
刘显勇
穆雅斌 付熙嵬 [退出] |
刘显勇
穆雅斌 郭良栋 [新增] |
3 | 2022-03-18 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
4 | 2022-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中信房地产集团有限公司
[退出]
|
中海地产集团有限责任公司
[新增]
|
5 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘显勇[新增]
|
6 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛臻
[退出]
|
张言涛
[新增]
|
7 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆雅斌
李挺 [退出] 庄勇 [退出] |
穆雅斌
付熙嵬 [新增] 刘显勇 [新增] |
8 | 2020-03-24 | 负责人变更 |
庄勇
[退出]
|
刘显勇
[新增]
|
9 | 2019-04-26 | 其他事项备案 |
庄勇(董事长,总经理)
李挺(董事) 穆雅斌(董事) 蔡辉(监事) [退出] |
庄勇(董事长,总经理)
李挺(董事) 穆雅斌(董事) 葛臻(监事) [新增] |
10 | 2018-12-20 | 法定代表人变更 |
韩春麟
[退出]
|
庄勇
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-27 | - | - | 正常 | 广东省市场监督管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |