北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中信地产隶属于世界500强企业—中国中信集团,是从事房地产开发及资产运营的专业房地产公司。 中山市中信建业房地产开发有限公司是中信地产的全资子公司,负责中山项目的开发和管理工作。截至目前,中山公司共有资产规模约15亿,土地储备300亩,在建开发面积约30万平米。 中山,国父故里,珠三角西岸的中国第一个联合国人居城市(1997),中国十大最具幸福感城市之一。2006年,中信地产登陆中山市场,以品牌输出的方式全程管理中信•美景康城项目,同年在中山城北开发建设中信•凯旋蓝岸项目,项目占地360亩,总建筑面积约50万平方米。中信凯旋蓝岸地处中山市港口镇华师路,项目毗邻广珠轻轨、中江高速、京珠高速等城际交通枢纽,形成1小时珠三角跨城生活圈。中信凯旋蓝岸是中信地产进入中山开发的首个项目,定位为“艺术公园、庭院生活”,目标是要将其打造成为港口镇乃至中山市的标志性项目之一。 2007年起,在中山西区开发的中信左岸项目,项目总占地面积约10.8万平米,总建筑面积约33万平米。中信左岸花园位于博爱一路与105国道交汇处,项目地处沙溪与城区门户区域,与各大商圈咫尺之间,地理位置可谓得天独厚。中信左岸花园是中信地产在中山的又一公园力作,定位为“法式公园,创意生活”。 2008年,中山公司的销售额3.5亿,2009年已达9亿,2010年中山公司将会有更显着的经营成绩。 中信地产以“中信地产•公园生活倡导者”为开发理念,致力于为客户提供一流的产品和服务,让更多中山人实现更美好、更和谐的家园梦。在由当地媒体主办的各类地产评比活动中,公司获得“中山最具影响力地产品牌”。同时,中山公司为员工提供有竞争力的薪酬待遇和良好的学习、发展平台,最终谋求员工与企业的共同发展。中信地产中山公司期待您的加盟!! 联系人:曹小姐 电话:(0760)88436766 传真:(0760)88436789 电子邮箱: caoqin@re.citic.com 地址:中山市港口镇中信康城花园63-67卡商铺 邮政编码:528447 ...更多
公司名称 | 中山市建兴房地产开发有限公司 | 法定代表人 | 庄勇 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中山市中信建业房地产开发有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 5100.0万人民币 | ||
登记机关 | 中山市市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2007-08-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914420006650379670 |
注册号 | 442000000022415 | 组织机构代码 | 665037967 |
住址 | 中山市沙溪镇逸丽商城3卡 | ||
经营范围 | 房地产开发(与资质证同时使用)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事,董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-16 | 法定代表人变更 |
韩春麟
[退出]
|
庄勇
[新增]
|
2 | 2017-08-09 | 名称变更 |
中山市
中信
建
业
房地产开发有限公司
|
中山市建
兴
房地产开发有限公司
|
3 | 2016-09-21 | 法定代表人变更 |
陈文宣
[退出]
|
韩春麟
[新增]
|
4 | 2016-09-21 | 投资人(股权)变更 |
陈文宣,董事,董事长,经理
[退出]
李金仁,董事 [退出] 帅建淮,董事 [退出] 叶惠文,监事 [退出] |
葛臻,监事
[新增]
韩春麟,董事,董事长 [新增] 穆雅斌,董事,经理 [新增] 虞汉江,董事 [新增] |
5 | 2015-05-22 | 法定代表人变更 |
许江华
[退出]
|
陈文宣
[新增]
|
6 | 2015-05-22 | 投资人(股权)变更 |
帅建淮,董事
陈旭生,监事 [退出] 刘鹏,监事 [退出] 许江华,董事长,总经理 [退出] 杨林涛,监事会主席 [退出] 张惠明,董事 [退出] |
帅建淮,董事
陈文宣,董事,董事长,经理 [新增] 李金仁,董事 [新增] 叶惠文,监事 [新增] |
7 | 2015-05-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015-08-16[删除]
|
|
8 | 2011-12-29 | 投资人(股权)变更 |
张惠明,董事
陈峰,监事 [退出] 林瑞明,董事长 [退出] 刘星,监事 [退出] 吴岚,董事 [退出] 谢琦晖,监事 [退出] 俞俊雄,监事长 [退出] 郁华云,总经理 [退出] 周应根,监事 [退出] |
张惠明,董事
陈旭生,监事 [新增] 刘鹏,监事 [新增] 帅建淮,董事 [新增] 许江华,董事长,总经理 [新增] 杨林涛,监事会主席 [新增] |
9 | 2011-12-29 | 法定代表人变更 |
林瑞明
[退出]
|
许江华
[新增]
|
10 | 2009-07-24 | 股东变更 |
股东发生变更[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 中山地税沙溪简罚〔2016〕9号 | - | 24420110000 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |