北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司注册资本15,000万美元,股权结构为:中信华南(集团)有限公司与香港九龙建业有限公司各持股50%。 ...更多
公司名称 | 中海保利达地产(佛山)有限公司 | 法定代表人 | 刘显勇 关联151家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中信保利达地产(佛山)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台与境内合资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 15000.0万美元 | ||
登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-11-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440605794666153E |
注册号 | 440682400011778 | 组织机构代码 | 794666153 |
住址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺美景大道 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;酒店管理;商业综合体管理服务;土地使用权租赁;物业管理;餐饮管理;销售代理;房地产咨询;企业管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);日用百货销售;城市绿化管理;城市公园管理;公园、景区小型设施娱乐活动;体育场地设施工程施工;健身休闲活动(高尔夫球运动除外);体育用品及器材零售;棋牌室服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 副董事长 | |
5 | 监事 | |
6 | 财务负责人,总经理 | |
7 | 监事,其他人员 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘显勇 共有151家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2011-11-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘显勇
他有 151家公司 |
2011-11-03 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甘振宏,董事(九龙建业)
翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 蔡辉,监事 蔡辉,监事长(中海地产) 刘显勇,董事长(法定代表人) 周莉莉,监事 翁国富,财务负责人 廖原,董事(中海地产) [退出] 严婉婷,董事(中海地产) [退出] 林德添,监事(中海地产) [退出] 付熙嵬,董事 [退出] |
翁国富,财务负责人
甘振宏,董事(九龙建业) 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 蔡辉,监事 蔡辉,监事长(中海地产) 刘显勇,董事长(法定代表人) 周莉莉,监事 翁国富,总经理 虞汉江,董事(中海地产) [新增] 郭良栋,董事(中海地产) [新增] 陈天竹,监事(中海地产) [新增] 林德添,董事(中海地产) [新增] |
2 | 2022-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖原,董事
甘振宏,董事 翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 严婉婷,董事 蔡辉,监事 蔡辉,监事长 刘显勇,董事长 周莉莉,监事 穆雅斌,董事 [退出] 颜可,监事 [退出] |
廖原,董事
甘振宏,董事 翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 严婉婷,董事 蔡辉,监事 蔡辉,监事长 刘显勇,董事长 周莉莉,监事 付熙嵬,董事 [新增] 林德添,监事 [新增] |
3 | 2021-06-08 | 名称变更 |
中
信
保利达地产(佛山)有限公司
|
中
海
保利达地产(佛山)有限公司
|
4 | 2021-06-08 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
5 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆雅斌,董事
翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 杨国光,董事 [退出] 韩春麟,董事长 [退出] 周莉莉,监事 [退出] 虞汉江,董事 [退出] 葛臻,董事 [退出] 陶卓,监事 [退出] 马召民,监事 [退出] |
穆雅斌,董事
翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 甘振宏,董事 [新增] 严婉婷,董事 [新增] 廖原,董事 [新增] 蔡辉,监事 [新增] 颜可,监事 [新增] 蔡辉,监事长 [新增] 刘显勇,董事长 [新增] |
6 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆雅斌,董事
翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 杨国光,董事 [退出] 韩春麟,董事长 [退出] 周莉莉,监事 [退出] 虞汉江,董事 [退出] 葛臻,董事 [退出] 陶卓,监事 [退出] 马召民,监事 [退出] |
穆雅斌,董事
翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 甘振宏,董事 [新增] 严婉婷,董事 [新增] 廖原,董事 [新增] 蔡辉,监事 [新增] 颜可,监事 [新增] 刘显勇,董事长 [新增] |
7 | 2020-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东变更[新增]
|
8 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆雅斌,董事
周莉莉,监事 翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 杨国光,董事 [退出] 韩春麟,董事长 [退出] 虞汉江,董事 [退出] 葛臻,董事 [退出] 陶卓,监事 [退出] 马召民,监事 [退出] |
穆雅斌,董事
翁国富,总经理 黎家辉,副董事长 徐建平,董事 周莉莉,监事 甘振宏,董事 [新增] 严婉婷,董事 [新增] 廖原,董事 [新增] 蔡辉,监事 [新增] 颜可,监事 [新增] 蔡辉,监事长 [新增] 刘显勇,董事长 [新增] |
9 | 2020-12-07 | 业务范围变更 |
开发
[退出]
建造 [退出] 销售和出租本公司兴建的商品房 [退出] 商业店铺 [退出] 商业营业用房(酒店用途) [退出] 郊野文体公园和公共配套设施及其物业管理咨询服务(限制类项目除外) [退出] [以上项目持有效资质证经营] [退出] |
许可项目:房地产开发经营
[新增]
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 酒店管理 [新增] 商业综合体管理服务 [新增] 土地使用权租赁 [新增] 物业管理 [新增] 餐饮管理 [新增] 销售代理 [新增] 房地产咨询 [新增] 企业管理 [新增] 会议及展览服务 [新增] 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动) [新增] 日用百货销售 [新增] 城市绿化管理 [新增] 城市公园管理 [新增] 公园、景区小型设施娱乐活动 [新增] 体育场地设施工程施工 [新增] 健身休闲活动(高尔夫球运动除外) [新增] 体育用品及器材零售 [新增] 棋牌室服务 [新增] 广告设计、代理 [新增] 广告制作 [新增] 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
10 | 2020-11-30 | 负责人变更 |
韩春麟
[退出]
|
刘显勇
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-04 | 当事人:陈志辉,中信保利达地产(佛山)有限公司 | - | 佛山市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-26 | 南城管罚[2020]0002004号 | - | 佛山市南海区城市管理和综合执法局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 山语湖C6-3、4、5C4-2组团 | 招标方 | 2023-07-19 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-06-26 | 山湖轩 | 11125548 | 35类-广告销售 | |
2 | 2012-06-26 | 山湖轩 | 11125562 | 43类-餐饮住宿 | |
3 | 2010-04-19 | 图形 | 8219515 | 30类-方便食品 | |
4 | 2010-04-29 | 图形 | 8255188 | 09类-科学仪器 | |
5 | 2010-04-20 | 图形 | 8223712 | 28类-健身器材 | |
6 | 2010-04-16 | 图形 | 8213808 | 32类-啤酒饮料 | |
7 | 2010-04-20 | 图形 | 8223784 | 26类-纽扣拉链 | |
8 | 2010-04-22 | 图形 | 8231973 | 25类-服装鞋帽 | |
9 | 2010-04-16 | 图形 | 8213846 | 33类-酒 | |
10 | 2010-04-19 | 图形 | 8219466 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-03-14 | 中信.山语湖 | www.citiclake.com | 粤ICP备09073381号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |