北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:万科企业股份有限公司1984年创立于中国深圳,1988年进入房地产行业,1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司。经过二十多年的发展,成为国内最大的住宅开发企业,目前业务覆盖珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈以及中西部地区,共计65个大中城市。近三年来,年均住宅销售规模在10万套以上, 近三年来,年均住宅销售规模在10万套以上,销售金额2100亿元,销售规模居全球同行业首位。 自创建以来,万科一贯主张创造健康丰盛的人生,营造给员工快乐健康身心的环境;为员工提供可持续发展的空间和机会,鼓励员工和公司共同成长;倡导简单人际关系,致力于营造能充分发挥员工才干的工作氛围。2011年,在全球人力资源咨询公司翰威特组织的“2011年中国最佳雇主”评选中,被评为全球TOP25最佳雇主企业,连续两年蝉联“中国最佳雇主”。 ...更多
公司名称 | 厦门市万科企业有限公司 | 法定代表人 | 卞文军 关联37家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 厦门市万科房地产有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-企业总部管理 |
注册资本 | 120000.0万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-07-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 76 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350200791252959D |
注册号 | 350200100013319 | 组织机构代码 | 791252959 |
住址 | 厦门市思明区吕岭路1733号509室 | ||
经营范围 | 企业总部管理;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);市场管理;提供企业营销策划服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);供应链管理;房地产开发经营;自有房地产经营活动;未列明的其他建筑业;电动汽车充电设施建设运营;建筑劳务分包;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;工程管理服务;园林景观和绿化工程设计;建设工程勘察设计;规划管理;专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 其他人员 | |
2 | 经理,董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘小鹏 共有1家公司 | 100.0% | 53000.0万人民币 | 2012-12-04 | |
2 | 李贺 共有10家公司 | 100.0% | 22000.0万人民币 | 2013-10-28 | |
3 | 常奎 共有20家公司 | 100.0% | 16000.0万人民币 | 2014-04-30 | |
4 | 戴馨贤 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-11-08 | |
5 | 张德成 共有36家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-09-14 | |
6 | 李贺 共有10家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-04-06 | |
7 | 林莹媚 共有21家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2022-03-23 | |
8 | 张德成 共有36家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-10-22 | |
9 | 张德成 共有36家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-04-10 | |
10 | 林莹媚 共有21家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-12-04 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
梁熙
他有 1家公司 |
2018-04-10 | 在营 | |
2 |
李观秀
他有 15家公司 |
2017-09-25 | 在营 | |
3 |
林莹媚
他有 21家公司 |
2017-06-13 | 在营 | |
4 |
冯晓霞
他有 7家公司 |
2015-11-19 | 在营 | |
5 |
郑国信
他有 1家公司 |
2012-12-18 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
职务:董事
政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:高骏 [退出] 性别:男性 [退出] 是否审计委员会成员:. [退出] |
职务:董事
政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:陈小连 [新增] 性别:女性 [新增] 是否审计委员会成员: [新增] |
2 | 2024-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
职务:董事
政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 是否审计委员会成员: 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:高骏 [退出] 性别:男性 [退出] |
职务:董事
政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 是否执行公司事务的董事: 是否审计委员会成员: 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:陈小连 [新增] 性别:女性 [新增] |
3 | 2024-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:高骏
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:财务负责人 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 国籍:中国【删除】姓名:刘实雄 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:高骏 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:高骏 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:常奎 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:杨晓毅 [退出] |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:高骏
性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:财务负责人 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 国籍:中国【新增】姓名:卞文军 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:卞文军 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:杨晓毅 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:白旭 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:张德成 [新增] |
4 | 2024-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:高骏
性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:财务负责人 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国【删除】姓名:刘实雄 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:高骏 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:高骏 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:常奎 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:杨晓毅 [退出] 国籍:中国. [退出] |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:高骏
性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:财务负责人 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国【新增】姓名:卞文军 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:卞文军 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:杨晓毅 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:白旭 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:张德成 [新增] 国籍:中国 [新增] |
5 | 2023-12-29 | 住所变更 |
企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所产权人电话:
,住所产权人姓名:,住所:厦门市思明区前埔工业园61-1号112-114单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:0592-6211888企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:
|
企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所产权人电话:
19906055554,住所产权人姓名:厦门安美光电有限公司,住所:厦门市思明区吕岭路1733号509室,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:0592-6211888企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:
|
6 | 2023-12-29 | 经营场所备案 |
经营场所信息:【删除】经营场所产权人姓名:,备案日期:20221130,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,:,:,经营场所产权:租赁,:,经营场所产权人电话:,经营场所所在路:前埔工业园61-1号112-114单元,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,:,经营场所:厦门市思明区前埔工业园61-1号112-114单元,经营场所所在区划:厦门市思明区【删除】经营场所产权人姓名:,备案日期:20221130,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,:,:,经营场所产权:租赁,:,经营场所产权人电话:,经营场所所在路:前埔工业园61-1号164单元,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,:,经营场所:厦门市思明区前埔工业园61-1号164单元,经营场所所在区划:厦门市思明区【删除】经营场所产权人姓名:,备案日期:20221130,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,:,:,经营场所产权:租赁,:,经营场所产权人电话:,经营场所所在路:前埔工业园61-1号116单元,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,:,经营场所:厦门市思明区前埔工业园61-1号116单元,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:0592-6211888许可信息:
|
经营场所信息:【新增】经营场所产权人姓名:厦门安美光电有限公司,备案日期:,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,:,经营场所属地监管单位:3502030000,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,:,:,经营场所产权:租赁,:,经营场所产权人电话:,经营场所所在路:吕岭路1733号509室,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,:,经营场所:厦门市思明区吕岭路1733号509室,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:0592-6211888许可信息:
|
7 | 2023-12-29 | 驻在地址变更 |
经营场所信息:【
删除】经营场所产权人姓名:,备案日期:20221130,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,null:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,经营场所产权:租赁,null:,经营场所产权人电话:,经营场所所在路:前埔工业园61-1号112-114单元,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,null:,经营场所:厦门市思明区前埔工业园61-1号112-114单元,经营场所所在区划:厦门市思明区【删除】经营场所产权人姓名:,备案日期:20221130,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,null:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,经营场所产权:租赁,null:,经营场所产权人电话:,经营场所所在路:前埔工业园61-1号164单元,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,null:,经营场所:厦门市思明区前埔工业园61-1号164单元,经营场所所在区划:厦门市思明区【删除】经营场所产权人姓名:,备案日期:20221130,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,null:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,经营场所产权:租赁,null:,经营场所产权人电话:,经营场所所在路:前埔工业园61-1号116单元,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,null:,经营场所:厦门市思明区前埔工业园61-1号116单元,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:0592-6211888许可信息:
|
经营场所信息:【
新增】经营场所产权人姓名:厦门安美光电有限公司,备案日期:,是否自主公示取消:,经营场所所在门牌号:,null:,经营场所属地监管单位:3502030000,经营场所申报方式:申报承诺制,经营场所(楼):,null:,null:,经营场所产权:租赁,null:,经营场所产权人电话:19906055554,经营场所所在路:吕岭路1733号509室,是否自主公示:,经营场所(补充):,自主公示日期:,经营场所所在镇:,null:,经营场所:厦门市思明区吕岭路1733号509室,经营场所所在区划:厦门市思明区企业基本信息:联系电话:0592-6211888许可信息:
|
8 | 2023-12-29 | 住所变更 |
企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所产权人电话:,住所产权人姓名:
,住所:厦门市思明区前埔工业园61-1号112-114单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:0592-6211888企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:
|
企业基本信息:住所申报方式:申报承诺制,住所产权:租赁,住所产权人电话:,住所产权人姓名:
厦门安美光电有限公司,住所:厦门市思明区吕岭路1733号509室,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:0592-6211888企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:
|
9 | 2023-02-16 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
常乐
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:
董事会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
常乐
,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:
董事会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
.
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
高骏
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
高骏
,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】姓名:高骏,性别:男性,职务:财务负责人,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
10 | 2023-02-16 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
常乐
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:
董事会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
常乐
,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:
董事会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
高骏
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
高骏
,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【新增】姓名:高骏,性别:男性,职务:财务负责人,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-10 | 原告:中国建设银行股份有限公司厦门市分行;被告:吴成鑫,厦门市万科房地产有限公司 | 送达公告 | 福建省厦门市思明区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-24 | 厦湖城执罚﹝2018﹞264 | 《厦门市城乡规划条例》(2013)第四十三条 | 责令限期改正,并处罚款人民壹佰伍拾肆万玖仟贰佰肆拾叁元叁角陆分(¥1549243.36)。 | 厦门市湖里区城市管理行政执法局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥7500
(100条工资数据)
说明:工资水平在¥7500之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门务实-公开招标-2019HLZB001华荣幼儿园暂定中标公告 | 中标方 | 2019-01-24 | 详情 |
2 | 关于华荣幼儿园暂定 | 中标方 | 2019-01-24 | 详情 |
3 | T2017P01成交公示 | 中标方 | 2017-06-21 | 详情 |
4 | T2017P03成交公示 | 中标方 | 2017-06-21 | 详情 |
5 | 芗城区瑞京路以北,惠民路以东(瑞京路以北01地块) | 竞标方 | 2017-06-02 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-08 | 心湖书院 | 33894396 | 43类-餐饮住宿 | |
2 | 2018-10-08 | 心湖书院 | 33892460 | 41类-教育娱乐 | |
3 | 2018-10-08 | 心湖书院 | 33885563 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |