北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 宁波象山维拉置业有限公司 | 法定代表人 | 施旭锋 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 象山县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-05-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330225557952287R |
注册号 | 330225000054114 | 组织机构代码 | 557952287 |
住址 | 浙江省宁波市象山县石浦镇半边山景区渔湾路102号B2一层102 | ||
经营范围 | 房地产开发、经营;实业投资;建筑装饰工程设计、施工。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 总经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-15 | 驻在地址变更 |
浙江省
象山县石浦镇昌国大桥村南门新区**号
|
浙江省
宁波市象山县石浦镇半边山景区渔湾路***号B*一层***
|
2 | 2023-12-15 | 其他事项备案 |
公司章程修改备案:章程内容修改
[新增]
|
|
3 | 2023-12-15 | 负责人变更 |
阮海侠
[退出]
|
施旭锋
[新增]
|
4 | 2023-12-15 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:张驰骙
[退出]
原联络员固定电话:******** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱:zhangck@banbiansan.com [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:柯梦茹
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
5 | 2023-12-15 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
营业期限至: 2030-05-26
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2023-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 黄静静 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 邵春风 [退出] 职位: 董事 [退出] 姓名: 郭华庭 [退出] 职位: 董事兼总经理 [退出] 姓名: 阮海侠 [退出] 职位: 董事长 [退出] 姓名:张军 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 姓名: 黄静静 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 施旭锋 [新增] 职位: 执行董事 [新增] 姓名: 施旭锋 [新增] 职位: 总经理 [新增] 姓名:林淑琼 [新增] |
7 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事长 姓名: 邵春风 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郭华庭 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 黄静静 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张朝 [退出] |
姓名: 邵春风
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郭华庭 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 黄静静 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮海侠 [新增] |
8 | 2021-01-19 | 其他事项备案 |
***********
|
***********
|
9 | 2021-01-19 | 负责人变更 |
张朝
[退出]
|
阮海侠
[新增]
|
10 | 2020-07-10 | 负责人变更 |
吴欣
[退出]
|
张朝
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-10 | - | - | 正常 | 石浦分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波象山维拉置业有限公司 | wlpsdj | 欢迎关注半边山维拉品尚度假. |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |