北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:精工控股集团是中国民营企业500强、中国制造企业500强、全国浙商100强企业。公司以“经营专业化、产业多元化”为发展理念,以“绿色节能、低碳环保”为宗旨积极开展转型升级,在多个行业内着力发现、创建和培育了一批创新型新兴产业 。并以慈善助学、扶贫济困为核心多方回报社会,使企业保持了健康发展的良好经营态势。 ...更多
公司名称 | 精工控股集团有限公司 | 法定代表人 | 方朝阳 关联45家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江精工建设产业集团有限公司,浙江精工钢结构建设集团有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-金属制品业-铸造及其他金属制品制造-黑色金属铸造 |
注册资本 | 35556.0万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-02-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330621747020691H |
注册号 | 330621000107761 | 组织机构代码 | 747020691 |
住址 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道柯西鉴湖路以北稽山路以西1幢二层 | ||
经营范围 | 钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装(凭资质经营);经销:化纤原料、建筑材料(除危险化学品外)、金属材料(贵稀金属除外)及相关零配件;货物进出口及代理;物业管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 副董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙国君 共有45家公司 | 100.0% | 78000.0万人民币 | 1999-12-28 | |
2 | 韩海琴 共有10家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 1985-03-27 | |
3 | 孙国君 共有45家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2009-12-18 | |
4 | 陈国明 共有12家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2009-12-23 | |
5 | 吴昊 共有11家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2009-04-23 | |
6 | 屠仁汉 共有8家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2004-08-19 | |
7 | 孙国君 共有45家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2004-05-13 | |
8 | 孙关富 共有26家公司 | 100.0% | 2910.0万人民币 | 2009-05-08 | |
9 | 方朝阳 共有45家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-11-06 | |
10 | 马莉 共有9家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-01-24 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-24 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市柯桥区
柯桥鉴湖路****号*幢*层
|
浙江省绍兴市柯桥区
华舍街道柯西鉴湖路以北稽山路以西*幢二层
|
2 | 2023-05-15 | 章程备案 |
2023.5.10新章程[新增]
|
|
3 | 2023-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:孙关富 证件号码:****************** 职位:副董事长 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:孙国君 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:方朝阳 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:方朝阳 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:裘建华 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢耀 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:周忠益 [退出] 姓名:孙卫江 [退出] 姓名:孙建江 [退出] 姓名:庚利 [退出] 姓名:韩海琴 [退出] 姓名:马寒萍 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:孙关富 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:孙国君 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:方朝阳 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:方朝阳 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:裘建华 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:谢耀 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:傅祖康 [新增] 姓名:黄幼仙 [新增] |
4 | 2023-05-15 | 章程备案 |
****.*.**新章程[新增]
|
|
5 | 2023-02-23 | 股权转让股权变更 |
出资额:16320
百分比:45.8994企业名称:中建信控股集团有限公司 出资额:19236 百分比:54.1006 企业名称:精功集团有限公司 [退出] |
出资额:16320
百分比:45.8994企业名称:中建信控股集团有限公司 出资额:19236 百分比:54.1006 企业名称:中建信(浙江)创业投资有限公司 [新增] |
6 | 2023-02-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: *****
百分比: **.****企业名称: 中建信控股集团有限公司 出资额: ***** 百分比: **.**** 企业名称: 精功集团有限公司 [退出] |
出资额: *****
百分比: **.****企业名称: 中建信控股集团有限公司 出资额: ***** 百分比: **.**** 企业名称: 中建信(浙江)创业投资有限公司 [新增] |
7 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 周忠益
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙关富 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 孙卫江 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 孙国君 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙建江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 庚利 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方朝阳 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 方朝阳 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩海琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马寒萍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 楼宝良 [退出] |
姓名: 周忠益
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙关富 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 孙卫江 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 孙国君 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙建江 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 庚利 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方朝阳 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 方朝阳 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩海琴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 马寒萍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 裘建华 [新增] |
8 | 2021-01-15 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市柯桥区柯桥
街道鉴湖路(柯西开发区)
|
浙江省绍兴市柯桥区柯桥
鉴湖路****号*幢*层
|
9 | 2019-09-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 精功集团有限公司
出资额: *****万 百分比: **.****% 企业名称: 中建信控股集团有限公司 出资额: *****万 百分比: **.****% 百分比: **.****% 企业名称: 上海万融投资发展有限公司 [退出] 出资额: ****万 [退出] |
企业名称: 中建信控股集团有限公司
出资额: *****万 百分比: **.****% 企业名称: 精功集团有限公司 出资额: *****万 百分比: **.****% |
10 | 2019-03-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限至: 2023-02-11
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-07 | 绍税一稽罚[2019]29 | - | 国家税务总局绍兴市税务局 |
2 | 2017-11-28 | 绍柯地税稽罚[2017]46号 | - |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-28 | 绍柯地税稽罚﹝2017﹞46号 | - | - | 绍兴市柯桥地方税务局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-13 | - | - | 上海银行股份有限公司绍兴分行 | - | - |
2 | 2023-04-13 | - | 中建信(浙江)创业投资有限公司 | 上海银行股份有限公司绍兴分行 | 5 | 12240.0000 |
3 | 2019-03-18 | - | 精功集团有限公司 | 中建信控股集团有限公司 | - | 6400.0000 |
4 | 2019-03-18 | - | - | 中建信控股集团有限公司 | - | - |
5 | 2019-03-13 | - | - | 中建信控股集团有限公司 | - | - |
6 | 2019-03-13 | - | 精功集团有限公司 | 中建信控股集团有限公司 | - | 6400.0000 |
7 | 2016-08-16 | - | - | 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 | - | - |
8 | 2016-08-16 | - | 精功集团有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 | - | 3360.0000 |
9 | 2016-08-16 | - | 精功集团有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 | - | 1440.0000 |
10 | 2016-07-27 | [2016]第柯64号 | 精功集团有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 | 5 | 6944 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-12 | 战略融资 | 未披露 | 万融投资 |
2 | 2003-06-05 | 天使轮 | 未披露 | 精工集团 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥7390
(57条工资数据)
说明:工资水平在¥7390之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精工控股集团有限公司 | jinggongkonggu | 品牌宣传 |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司新建生产基地项目环境影响报告书----审批前公示 | 竞标方 | 2023-08-03 | 详情 |
2 | 精功集团有限公司系债权资产 | 竞标方 | 2020-05-17 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-31 | 精工控股集团 | www.jgholdinggroup.com | 浙ICP备13038072号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |