北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:010-57267*** 更多
官网: http://www.tunghsugraphene.com/ 更多
邮箱:wanglawyer@2008.sina.com 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京东旭华清投资有限公司 | 法定代表人 | 闫雍杰 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-10-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110106MA001CUJ1T |
注册号 | 110106020042820 | 组织机构代码 | MA001CUJ1 |
住址 | 北京市丰台区四合庄路2号院4号楼1至17层101内10层1016 | ||
经营范围 | 投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理,财务负责人 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京东旭华清投资有限公司 共有1家公司 | 1.0% | 200.0万人民币 | 2016-04-14 | |
2 | { res.NAME }} | 0.99% | 100.0万人民币 | 2016-05-04 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜冬冬*,金睿,李萍,李义春,王俊明,吴鸣鸣
|
任嘉伦,闫雍杰*
|
2 | 2021-11-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜冬冬
金睿 李萍 李义春 王俊明 李瀚思 [退出] |
杜冬冬
金睿 李萍 李义春 王俊明 吴鸣鸣 [新增] |
3 | 2020-08-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚仁斌,李萍,李义春,李瀚思,王俊明,张志平*
|
杜冬冬*,金睿,李萍,李义春,李瀚思,王俊明
|
4 | 2020-08-05 | 法定代表人 |
张志平
[退出]
|
杜冬冬
[新增]
|
5 | 2020-08-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
李瀚思,董事
王俊明,董事 李义春,董事 王俊明,经理 李萍,监事 张志平,董事长 [退出] 龚仁斌,董事 [退出] |
王俊明,董事
李义春,董事 李瀚思,董事 王俊明,经理 李萍,监事 杜冬冬,董事长 [新增] 金睿,董事 [新增] |
6 | 2020-05-28 | 法定代表人 |
苏晓程
[退出]
|
张志平
[新增]
|
7 | 2020-05-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李瀚思,董事
李义春,董事 龚仁斌,董事 李萍,监事 苏晓程,董事长 [退出] 冯蔚东,董事 [退出] 冯蔚东,经理 [退出] 苏晓程,经理 [退出] |
李瀚思,董事
李义春,董事 龚仁斌,董事 李萍,监事 张志平,董事长 [新增] 王俊明,董事 [新增] 王俊明,经理 [新增] |
8 | 2019-11-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
李义春,董事
冯蔚东,董事 李瀚思,董事 冯蔚东,经理 李萍,监事 史晨星,董事长 [退出] 杨影,董事 [退出] |
冯蔚东,董事
李瀚思,董事 李义春,董事 冯蔚东,经理 李萍,监事 苏晓程,董事长 [新增] 龚仁斌,董事 [新增] 苏晓程,经理 [新增] |
9 | 2019-11-12 | 法定代表人 |
史晨星
[退出]
|
苏晓程
[新增]
|
10 | 2019-06-28 | 住所变更 |
北京市丰台区
石榴园北里42号楼3层2单元329
|
北京市丰台区
四合庄路2号院4号楼1至17层101内10层1016
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京东旭华清投资有限公司 | gh_9f83b6b3dbdc | 实现“全球并购、中国整合”的中国石墨烯产业发展愿景,助力“互联网+石墨烯”的产业发展新模式,建立资源整合、技术创新与转移、产业孵化、投融资、并购等于一体的石墨烯产业体系,打造全产业链的战略发展平台. |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-16 | 东旭华清 | 22837672 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-28 | 东旭华清投资 | www.tunghsugraphene.com | 京ICP备16032973号-1 |
2 | 2016-06-28 | 东旭华清投资 | www.tunghsugraphene.com | 京ICP备16032973号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |