北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:宁波广播电视广告有限公司是宁波广播电视集团旗下的全资子公司,是一家专门从事广告策划、广告营销、广告发布的传媒机构,现因公司业务发展需要,全面开拓广告营销,公开招聘贤良人才。 ...更多
公司名称 | 宁波广电传媒集团有限公司 | 法定代表人 | 李可 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宁波广播电视广告有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和录音制作业-影视节目制作 |
注册资本 | 80000.0万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-08-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 29人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9133020055799994XU |
注册号 | 330200000069173 | 组织机构代码 | 55799994X |
住址 | 浙江省宁波市海曙区开明街4号085幢1206 | ||
经营范围 | 电视广播节目制作;影视剧制作、复制、发行;影视策划;广告服务;演艺活动组织策划;会展服务;艺术特长项目培训;体育赛事运营;物业管理;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;自有场地及房屋租赁;演出设备、直录播器材租赁;软件应用与开发;食用农产品、食品、日用品、化妆品、服饰、家用电器的批发、零售;第二类医疗器械零售;药品经营;卫生消毒产品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长,经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 副董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肖时义 共有1家公司 | 100.0% | 51000.0万人民币 | 2016-07-08 | |
2 | 胡文飞 共有1家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2020-03-13 | |
3 | 郑海江 共有1家公司 | 100.0% | 7000.0万人民币 | 2014-03-18 | |
4 | 周洋文 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2012-07-31 | |
5 | 沈小贤 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2020-03-13 | |
6 | 牟英武 共有3家公司 | 100.0% | 3500.0万人民币 | 2020-03-13 | |
7 | 姜娴 共有3家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2020-03-13 | |
8 | 王伟 共有3家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2020-03-13 | |
9 | 陈建方 共有2家公司 | 100.0% | 1600.0万人民币 | 2012-05-24 | |
10 | 严玫 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-03-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郑少艳
他有 1家公司 |
2016-11-02 | 注销 | |
2 |
干之静
他有 1家公司 |
2015-12-08 | 吊销,已注销 | |
3 |
戴洁敏
他有 2家公司 |
2015-11-20 | 注销 | |
4 |
郑海江
他有 1家公司 |
2014-03-18 | 注销 | |
5 |
徐琪
他有 1家公司 |
1993-05-14 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-12 | 其他事项备案 |
公司章程修改备案:*、同意公司股东名称变更,由“宁波通商集团有限公司”变更为“宁波通商控股集团有限公司”*、同意修改第三期出资时间由“****年**月**日”变更为“****年*月**日”
[新增]
*、同意公司董事会成员由*名变更为*名,*、同意副董事长两名由股东指定产生,*、同意修改公司章程相关条款 [新增] |
|
2 | 2024-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁杨明
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张志环 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李可 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 李水源 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汪川 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 陈军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈文捷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:严玫 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 叶秀少 [退出] 职位: 总经理 [退出] 姓名: 穆晓莉 [退出] |
姓名: 丁杨明
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张志环 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李可 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 李水源 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 汪川 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 陈军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈文捷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:严玫 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 周洋文 [新增] 姓名: 毛洲英 [新增] 姓名: 沈小贤 [新增] 职位: 经理 [新增] 姓名: 胡文飞 [新增] |
3 | 2024-08-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 宁波通商集团有限公司 [退出] |
出资额: *****万
百分比: ***% 企业名称: 宁波通商控股集团有限公司 [新增] |
4 | 2022-11-10 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案[新增]
|
|
5 | 2022-11-10 | 负责人变更 |
张松才
[退出]
|
李可
[新增]
|
6 | 2022-11-10 | 章程备案 |
无
|
详见章程修正案
|
7 | 2022-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张志环 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 汪川 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈文捷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:严玫 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 严玫 [退出] 姓名: 周英琼 [退出] 姓名: 张松才 [退出] 姓名: 徐明明 [退出] 姓名: 王伟 [退出] 姓名: 盛雅清 [退出] 姓名: 邱妘 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张志环 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汪川 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 王海寅 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈文捷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:严玫 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 丁杨明 [新增] 姓名: 叶秀少 [新增] 姓名: 李可 [新增] 姓名: 李水源 [新增] 姓名: 穆晓莉 [新增] 姓名: 陈军 [新增] |
8 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 严玫
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周英琼 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张志环 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张松才 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐明明 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 汪川 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 盛雅清 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邱妘 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 陈文捷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑海江 [退出] 姓名: 郑海江 [退出] |
姓名: 严玫
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周英琼 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张志环 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张松才 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐明明 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 汪川 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 盛雅清 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邱妘 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈文捷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王海寅 [新增] 姓名: 王海寅 [新增] |
9 | 2020-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 严玫
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周英琼 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张松才 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐明明 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 盛雅清 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邱妘 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑海江 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 郑海江 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 汤柏生 [退出] 姓名: 王晓宇 [退出] 姓名: 胡立一 [退出] |
姓名: 严玫
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周英琼 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孟海英 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张松才 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐明明 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 盛雅清 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 邱妘 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑海江 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 郑海江 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张志环 [新增] 姓名: 汪川 [新增] 姓名: 陈文捷 [新增] |
10 | 2020-03-13 | 驻在地址变更 |
浙江省宁波市海曙区开明街*号
|
浙江省宁波市海曙区开明街*号
***幢****
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-14 | 甬市监处罚〔2024〕30号 | - | 宁波市市场监督管理局 |
2 | 2020-03-17 | 甬市监处〔2020〕14号 | - | 宁波市市场监督管理局 |
3 | 2020-03-17 | 甬市监处[2020]14号 | - | 宁波市市场监督管理局 |
4 | 2015-12-10 | 甬市监处〔2015〕102号 | - | 宁波市市场监督管理局 |
5 | 2015-12-10 | 甬处2015102 | - | 浙江省宁波市市场监督管理局 |
6 | 2015-08-05 | 甬处201550 | - | 浙江省宁波市市场监督管理局 |
7 | 2015-08-05 | 甬市监处〔2015〕50号 | - | 宁波市市场监督管理局 |
8 | 2015-07-20 | 甬处201536 | - | 浙江省宁波市市场监督管理局 |
9 | 2015-07-20 | 甬市监处〔2015〕36号 | - | 宁波市市场监督管理局 |
10 | 2015-06-05 | 甬市监处〔2015〕35号 | - | 宁波市市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波广播电视广告有限公司 | happyinnb | 不管你是吃货、行货、萌货还是二货,我们只告诉你最好吃、最好玩、最有趣的干货!跟我们一起,用最快乐的态度享受宁波. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 央广新媒体云听App宁波项目成交公告 | 竞标方 | 2022-07-29 | 详情 |
2 | 中国移动宁波分公司2022-2023年传统媒介投放资源集中采购项目_单一来源采购信息公告 | 竞标方 | 2022-06-13 | 详情 |
3 | 中国移动宁波分公司2021-2022年传统媒介投放资源集中采购项目公 | 中标方 | 2021-08-02 | 详情 |
4 | 中国移动宁波分公司2021-2022年传统媒介投放资源集中采购项目_公示 | 竞标方 | 2021-07-29 | 详情 |
5 | 宁波广电传媒集团有限公司采购“阿拉”系列栏目策划与摄制服务项目的成交结果公告 | 招标方 | 2021-01-04 | 详情 |
6 | 华润江中2020年参灵草宁波广播电台广告发布服务项目中标候选人公示 | 中标方 | 2020-08-10 | 详情 |
7 | 华润江中制药集团有限责任公司2019至2020年度宁波市场广播电台广告项目中标候选人公示 | 中标方 | 2020-08-07 | 详情 |
8 | 中国邮政储蓄银行宁波分行2020年广告和营销宣传供应商采购项目采购结果公告 | 中标方 | 2020-08-06 | 详情 |
9 | 中国邮政储蓄银行宁波分行2020年广告和营销宣传服务供应商采购项目采购结果公示 | 中标方 | 2020-07-13 | 详情 |
10 | 华润江中2020年参灵草宁波广播电台广告发布服务项目中标候选人公示 | 中标方 | 2020-06-29 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-22 | 阿拉燕 | 37696687 | 30类-方便食品 | |
2 | 2019-04-22 | 阿拉燕 | 37696671 | 29类-食品 | |
3 | 2019-04-22 | 阿拉燕 | 37694128 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |