北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:炬合新能源科技是一家专注于光伏电站投资、开发建设的公司,致力于为用户提供运营维护及相关项目的咨询与技术服务。 ...更多
公司名称 | 厦门炬合新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 洪华路 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-太阳能发电 |
注册资本 | 830.0万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-07-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350200M0000Q466E |
注册号 | 350298200025551 | 组织机构代码 | M0000Q466 |
住址 | 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南三楼313室之三 | ||
经营范围 | 太阳能发电;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;节能技术推广服务;新材料技术推广服务;合同能源管理;资产管理(法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);其他机械设备及电子产品批发;太阳能光伏系统施工;电气安装。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庄腾超 共有14家公司 | 100.0% | 3600.0万人民币 | 2017-08-08 | |
2 | 庄腾超 共有14家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2018-07-24 | |
3 | 庄腾超 共有14家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2015-12-07 | |
4 | 庄腾超 共有14家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2016-06-16 | |
5 | 庄腾超 共有14家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-10-18 | |
6 | 庄腾超 共有14家公司 | 51.0% | 561.0万人民币 | 2015-12-02 | |
7 | 庄腾超 共有14家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 2017-05-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李珺
他有 1家公司 |
2016-08-12 | 吊销,未注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-17 | 其他事项备案 |
工商登记联络人:备案日期:20180523
: : : 性别:男性 : : : : : 邮政编码:361012 [退出] 姓名:杨冠楠企业基本信息: [退出] |
工商登记联络人:备案日期:20180523
: : 性别:男性 : : : : : :1 [新增] 邮政编码:361000 [新增] 姓名:洪华路企业基本信息: [新增] |
2 | 2021-12-17 | 章程备案 |
企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:6.02,出资比例:24.1,出资比例:12.05,出资比例:18.07,出资比例:21.69,出资比例:18.07,认缴出资额:50.0,认缴出资额:200.0,认缴出资额:100.0,认缴出资额:150.0,认缴出资额:180.0,认缴出资额:150.0公司基本信息(补充):出资说明:.
|
企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:6.02,出资比例:24.1,出资比例:12.05,出资比例:18.07,出资比例:21.69,出资比例:18.07,认缴出资额:50.0,认缴出资额:200.0,认缴出资额:100.0,认缴出资额:150.0,认缴出资额:180.0,认缴出资额:150.0公司基本信息(补充):出资说明:.
|
3 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:男性
职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国. 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:侯生中 [退出] 任命单位:董事会 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:杨冠楠 [退出] 任命单位:董事会 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:戴勇贞 [退出] |
性别:男性
职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 任命单位:股东会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国. 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:洪华路 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:庄腾超 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:黄亦然 [新增] |
4 | 2021-12-17 | 工商登记联络员备案 |
工商登记联络人:备案日期:20180523,null:,null:,邮政编码:3610
12
,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:
杨冠楠
企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20180523,null:
1
,null:,邮政编码:3610
00
,null:,性别:男性,null:,null:,null:,null:,null:,姓名:
洪华路
企业基本信息:
|
5 | 2021-12-17 | 其他事项备案 |
企业基本信息:档案编号:SG004050***************
|
企业基本信息:档案编号:SG004050***************
|
6 | 2021-12-17 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
侯生中
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
2
,任命单位:
董事
会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
杨冠楠
,性别:男性,职务:董事
长
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
1
,任命单位:
董事
会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
戴勇贞
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
洪华路
,性别:男性,职务:董事
长
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
1
,任命单位:
股东
会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
庄腾超
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:
2
,任命单位:
股东
会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄亦然
,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
7 | 2018-08-16 | - |
主要人员信息:【
删除
】姓名:
李志
勇,性别:
男
性,电话:,出生日期:***,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***,职务:
董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:***,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
郑衍彬
,性别:男性,电话:,出生日期:***,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***,职务:
监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:***,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
黄朝阳
,性别:
男
性,电话:,出生日期:***,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:***,变更标志:,国籍:中国
.
|
主要人员信息:【
新增
】姓名:
戴
勇
贞
,性别:
女
性,电话:,出生日期:***,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***,职务:
监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:***,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
王俊杰
,性别:男性,电话:,出生日期:***,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***,职务:
董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:***,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
汤苏妹
,性别:
女
性,电话:,出生日期:***,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,住所:***,变更标志:,国籍:中国
|
8 | 2018-08-16 |
主要人员信息:【
删除
】姓名:
李志
勇,性别:
男性,职务:董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
郑衍彬
,性别:男性,职务:
监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
黄朝阳
,性别:
男
性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
.
|
主要人员信息:【
新增
】姓名:
戴
勇
贞
,性别:
女性,职务:监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
王俊杰
,性别:男性,职务:
董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
汤苏妹
,性别:
女
性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
|
9 | 2018-08-16 | - |
主要人员信息:【
删除
】姓名:
李志
勇,性别:
男性,职务:董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
郑衍彬
,性别:男性,职务:
监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
黄朝阳
,性别:
男
性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
主要人员信息:【
新增
】姓名:
戴
勇
贞
,性别:
女性,职务:监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
王俊杰
,性别:男性,职务:
董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
汤苏妹
,性别:
女
性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
10 | 2018-05-23 | - |
工商登记联络人:备案日期:20150724,邮政编码:3610
06
,性别:
女
性,:,姓名:
林琼红
,:
|
工商登记联络人:备案日期:20150724,邮政编码:3610
12
,性别:
男
性,:,姓名:
杨冠楠
,:
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-19 | 天使轮 | 未披露 | 红桥资管,厦门火炬创投 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-8K
来自 9 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-8K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门方信-竞争性磋商-FX2021-QY079-厦门赛尔特电子有限公司屋顶分布式光伏项目(设计、施工一体化)-结果公告 | 竞标方 | 2021-11-24 | 详情 |
2 | 福建诚信招标有限公司关于德化县光伏扶贫项目结果公告 | 中标方 | 2016-12-12 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |