北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 厦门合创新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 庄腾超 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 1100.0万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350200MA344R5C16 |
注册号 | 350298100001490 | 组织机构代码 | MA344R5C1 |
住址 | 厦门火炬高新区创业园诚业楼103-01室 | ||
经营范围 | 合同能源管理;太阳能光伏系统施工;节能技术推广服务;电气安装;电气设备修理;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;投资管理(法律、法规另有规定除外)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庄腾超 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-02-18 | |
2 | 庄腾超 共有14家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2016-03-04 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-25 | 联络人备案 |
工商登记联络人:备案日期:20151202,是否自主公示取消:,:,:,邮政编码:361000,:,性别:男性,:,:,是否自主公示:,:,:,自主公示日期:,:,姓名:
杨冠楠
企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20151202,是否自主公示取消:,:
1
,:,邮政编码:361000,:,性别:男性,:,:,是否自主公示:,:,:,自主公示日期:,:,姓名:
庄腾超
企业基本信息:
|
2 | 2024-06-25 | 联络人备案 |
工商登记联络人:备案日期:20151202,是否自主公示取消:,null:,null:,邮政编码:361000,null:,性别:男性,null:,null:,是否自主公示:,null:,null:,自主公示日期:,null:,姓名:
杨冠楠
企业基本信息:
|
工商登记联络人:备案日期:20151202,是否自主公示取消:,null:
1
,null:,邮政编码:361000,null:,性别:男性,null:,null:,是否自主公示:,null:,null:,自主公示日期:,null:,姓名:
庄腾超
企业基本信息:
|
3 | 2024-06-05 | 董事备案 |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:傅羿力
性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:庄腾超 性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:1 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:傅羿力 性别:男性 职务:总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族: 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 任命单位: [退出] 任命单位: [退出] 国籍:中国(删除)姓名:肖秋语 [退出] 任命单位: [退出] 国籍:中国(删除)姓名:叶利福 [退出] 任命单位: [退出] |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:傅羿力
性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:庄腾超 性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:傅羿力 性别:男性 职务:总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族: 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 任命单位:股东会 [新增] 任命单位:股东会 [新增] 国籍:中国(新增)姓名:颜阿玲 [新增] 任命单位:股东会 [新增] 国籍:中国(新增)姓名:甘逸 [新增] 任命单位:股东会 [新增] |
4 | 2024-06-05 | 董事备案 |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:傅羿力
性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:庄腾超 性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:1 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:傅羿力 性别:男性 职务:总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族: 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 任命单位: [退出] 任命单位: [退出] 国籍:中国【删除】姓名:肖秋语 [退出] 任命单位: [退出] 国籍:中国【删除】姓名:叶利福 [退出] 任命单位: [退出] 国籍:中国 [退出] |
企业基本信息:主要人员信息:姓名:傅羿力
性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:庄腾超 性别:男性 职务:董事长 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:1 任命单位:董事会 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国姓名:傅羿力 性别:男性 职务:总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:聘任 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:监事 政治面貌: 任职起始日期: 民族: 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 任命单位:股东会 [新增] 任命单位:股东会 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:颜阿玲 [新增] 任命单位:股东会 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:甘逸 [新增] 任命单位:股东会 [新增] 国籍:中国. [新增] |
5 | 2020-04-08 | NULL |
企业基本信息:主要人员信息:
|
企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:傅羿力,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:肖秋语,性
|
6 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
性别:男性
职务:董事兼总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国. 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:苏木森 [退出] 职务产生方式:聘任 [退出] 任命单位:董事会 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:陈红 [退出] 任命单位:股东会 [退出] |
性别:男性
职务:董事兼总经理 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 性别:女性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:选举 法定代表人标志:2 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国. 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:傅羿力 [新增] 任命单位: [新增] 国籍:中国【新增】姓名:肖秋语 [新增] 任命单位: [新增] |
7 | 2020-04-08 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
苏木森
,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:
董事会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
陈红
,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:
股东会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
傅羿力
,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
肖秋语
,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
8 | 2019-08-05 | - |
企业基本信息:性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:杨冠楠,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:苏木森,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
9 | 2019-08-05 | - |
企业基本信息:性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:杨冠楠,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【新增】姓名:苏木森,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
10 | 2017-08-10 | - |
投资人及出资信息:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门高新技术创业中心,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9***67404X,认缴出资额:539.0,实缴出资额:539.0,出资方式:货币,出资比例:49.0,出资时间:20161201,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门炬合新能源科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:91350200M0000Q466E,认缴出资额:561.0,实缴出资额:561.0,出资方式:货币,出资比例:51.0,出资时间:20161201,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
投资人及出资信息:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门高新技术创业中心
有限公司
,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9***67404X,认缴出资额:539.0,实缴出资额:539.0,出资方式:货币,出资比例:49.0,出资时间:20161201,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门炬合新能源科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:91350200M0000Q466E,认缴出资额:561.0,实缴出资额:561.0,出资方式:货币,出资比例:51.0,出资时间:20161201,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-23 | - | - | 厦门火炬联合融资租赁有限公司 | - | - |
2 | 2020-11-23 | - | 厦门炬合新能源科技有限公司 | 厦门火炬联合融资租赁有限公司 | 6 | 357.0000 |
3 | 2016-10-24 | - | - | 厦门火炬联合融资租赁有限公司 | - | 357.0000 |
4 | 2016-10-24 | - | - | 厦门火炬联合融资租赁有限公司 | - | - |
5 | 2016-10-24 | 3502XM201512020000061 | - | 厦门火炬联合融资租赁有限公司 | 1 | 357 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |