北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:0575-85172*** 更多
官网: http://www.shaoxingwine.com.cn 更多
邮箱:hjjt@shaoxingwine.com.cn 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 法定代表人 | 孙爱保 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中国绍兴黄酒集团公司(从属绍兴市酿酒总公司) | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业-酒的制造-黄酒制造 |
注册资本 | 16664.0万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-06-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330600143003938X |
注册号 | 330600000030590 | 组织机构代码 | 143003938 |
住址 | 浙江省北海桥 | ||
经营范围 | 生产:黄酒;国有资本营运;生产:玻璃制品;批发、零售:百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品;房屋租赁;绍兴市区土地收购储备开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事会主席 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 副董事长 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李敏 共有4家公司 | 100.0% | 6975.0万人民币 | 1996-02-02 | |
2 | 阮帅 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2009-11-27 | |
3 | 陈增茂 共有15家公司 | 100.0% | 108.0万人民币 | 1994-03-11 | |
4 | 沈国庆 共有4家公司 | 97.01% | 6500.0万人民币 | 1997-05-05 | |
5 | 李斌 共有5家公司 | 94.0% | 470.0万人民币 | 2002-05-14 | |
6 | 王永奎 共有4家公司 | 90.0% | 72.0万人民币 | 2000-09-11 | |
7 | 王国栋 共有2家公司 | 80.0% | 80.0万人民币 | 2003-12-15 | |
8 | 傅建伟 共有1家公司 | 70.0% | 210.0万人民币 | 1999-06-15 | |
9 | 黄杨生 共有1家公司 | 70.0% | 70.0万人民币 | 1999-12-22 | |
10 | 杨树荫 共有1家公司 | 69.73% | 6500.0万人民币 | 1997-04-24 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 吕旦霖
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张志坚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐东良 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 李维萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王益翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王铃铃 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:任兴祥 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 王尧兴 [退出] |
姓名: 吕旦霖
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张志坚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐东良 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 李维萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王益翔 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王铃铃 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:任兴祥 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 谢栋梁 [新增] |
2 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 孙爱保
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张志坚 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王铃铃 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:任兴祥 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 徐城法 [退出] 姓名: 李敏 [退出] 姓名: 陈国林 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张志坚 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王铃铃 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:任兴祥 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 吕旦霖 [新增] 姓名: 徐东良 [新增] 职位: 副董事长 [新增] 姓名: 李维萍 [新增] 姓名: 王益翔 [新增] |
3 | 2021-09-09 | 章程备案 |
详见2021年8月27日新章程[新增]
|
|
4 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 孙爱保
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张志坚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐城法 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈国林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王益翔 [退出] |
姓名: 孙爱保
证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 孙爱保 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 张志坚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐城法 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈国林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李敏 [新增] 职位: 监事会主席 [新增] 姓名: 王铃铃 [新增] |
5 | 2020-09-25 | 章程备案 |
新章程[新增]
|
|
6 | 2020-09-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 绍兴市国有资本运营有限公司
出资额: ****.****万 百分比: **.**% 企业名称: 绍兴市交通投资集团有限公司 出资额: ****.****万 百分比: **.**% 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 出资额: ***.***万 [退出] 百分比: *.*% [退出] |
企业名称: 绍兴市国有资本运营有限公司
出资额: ****.****万 百分比: **.**% 企业名称: 绍兴市交通投资集团有限公司 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 出资额: ****.***万 [新增] 百分比: **.*% [新增] 出资额: ***.****万 [新增] 百分比: *.**% [新增] |
7 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 张志坚
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐城法 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王益翔 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 陈国林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 钱肖华 [退出] 姓名: 钱肖华 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 张志坚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐城法 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨文龙 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 柏宏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王益翔 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈国林 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 孙爱保 [新增] 姓名: 孙爱保 [新增] |
8 | 2020-07-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 绍兴市国有资本运营有限公司
出资额: ****.***万 百分比: **.*% 企业名称: 绍兴市交通投资集团有限公司 出资额: ****.***万 百分比: **.*% 出资额: ****.*万 百分比: **% 企业名称: 浙江省财务开发公司 [退出] |
企业名称: 绍兴市国有资本运营有限公司
出资额: ****.***万 百分比: **.*% 企业名称: 绍兴市交通投资集团有限公司 出资额: ****.***万 百分比: **.*% 出资额: ****.*万 百分比: **% 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 [新增] |
9 | 2020-07-16 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市
北海桥
|
浙江省绍兴市
越城区北海桥
|
10 | 2020-07-16 | 其他事项备案 |
绍兴市市场监督管理局
[退出]
|
越城区局北海所
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-31 | 绍市地税稽罚字[2015]171号 | - | - |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-31 | 绍市地税稽罚字﹝2015﹞171号 | - | - | 绍兴市地方税务局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-04 | 并购 | - | 浙江省财务开发公司 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国绍兴黄酒集团有限公司及下属企业限额以下招标代理、造价咨询中介服务中标公示 | 招标方 | 2024-07-29 | 详情 |
2 | 中国绍兴黄酒集团有限公司及下属企业限额以下招标代理、造价咨询中介服务(2024年8月-2026年7月)招标公告 | 招标方 | 2024-07-19 | 详情 |
3 | 黄酒集团及下属企业财产保险项目(含车辆保险)中标结果公告 | 招标方 | 2024-06-11 | 详情 |
4 | 黄酒集团及下属企业财产保险项目招标公告 | 招标方 | 2024-05-31 | 详情 |
5 | “绍兴黄酒”文化推广服务合作项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-03-26 | 详情 |
6 | “绍兴黄酒”文化推广服务合作项目中标结果公告 | 中标方 | 2024-03-26 | 详情 |
7 | “绍兴黄酒”文化推广服务合作项目招标公告 | 招标方 | 2024-03-06 | 详情 |
8 | 2023年“绍兴黄酒”宣传策划和实施项目合同公告 | 中标方 | 2024-01-22 | 详情 |
9 | 黄酒产业园(一期)工程2023年设备搬迁、制安项目(重招)招标公告 | 竞标方 | 2023-08-10 | 详情 |
10 | 黄酒产业园(一期)工程2023年设备搬迁、制安项目招标公告 | 竞标方 | 2023-07-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-12 | 鉴湖酒庄 | 71507910 | 35类-广告销售 | |
2 | 2023-05-12 | 鉴湖酒庄 | 71529911 | 33类-酒 | |
3 | 2022-08-22 | 天纯 | 66740366 | 33类-酒 | |
4 | 2022-05-05 | 鉴湖 | 64398918 | 35类-广告销售 | |
5 | 2022-02-18 | 古越龙山 | 62706951 | 30类-方便食品 | |
6 | 2022-05-13 | 古越龙山半夜 | 64620711 | 33类-酒 | |
7 | 2022-05-16 | 古越龙山青玉 | 64661794 | 33类-酒 | |
8 | 2022-04-12 | 古越龙山大白 | 63909676 | 33类-酒 | |
9 | 2022-01-04 | 鉴湖 | 61900416 | 35类-广告销售 | |
10 | 2022-02-21 | 古越龙山元酒 | 62744312 | 33类-酒 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |