北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
公司名称 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 法定代表人 | 张永春 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 绍兴市交通投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-多式联运和运输代理业-运输代理业-其他运输代理业 |
注册资本 | 50000.0万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-07-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9133060071548757XU |
注册号 | 330600000040559 | 组织机构代码 | 71548757X |
住址 | 浙江省凤林西路135号16-19楼(住所申报) | ||
经营范围 | 一般项目:受国资委委托,从事国有资产的投资、经营、管理;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;工程管理服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;砼结构构件销售;建筑砌块销售;建筑材料销售;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公路管理与养护;各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程监理;公路工程监理;建设工程质量检测;建设工程勘察;工程造价咨询业务;城市公共交通;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营;道路货物运输站经营;矿产资源(非煤矿山)开采;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶烜华 共有2家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2013-11-29 | |
2 | 陈刚 共有33家公司 | 100.0% | 11500.0万人民币 | 2017-06-06 | |
3 | 张晶 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-01-28 | |
4 | 顾杨圣 共有4家公司 | 100.0% | 9968.4304万人民币 | 2001-03-23 | |
5 | 尉丽君 共有2家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 1986-05-23 | |
6 | 诸琳 共有2家公司 | 100.0% | 3044.09万人民币 | 2010-04-26 | |
7 | 吴列万 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1992-09-19 | |
8 | 韩国强 共有3家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2015-08-14 | |
9 | 李义星 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 1998-03-31 | |
10 | 孙樑 共有3家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-06-06 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈刚
他有 33家公司 |
2017-06-06 | 在营 | |
2 |
赵婧琳
他有 1家公司 |
2014-03-03 | 在营 | |
3 |
李义星
他有 1家公司 |
2011-01-24 | 注销 | |
4 |
顾杨圣
他有 4家公司 |
2001-03-23 | 在营 | |
5 |
王指明
他有 1家公司 |
1997-05-01 | 在营 | |
6 |
吴列万
他有 1家公司 |
1992-09-19 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:周杰忻
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:孟欣妮 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张永春 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐海军 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王尧兴 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛宇坤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金雪卉 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:陶凤 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陶建军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陆百灵 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:徐行 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:周杰忻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:孟欣妮 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张永春 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐海军 证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:王尧兴 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛宇坤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:金雪卉 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:陶凤 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陶建军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陆百灵 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:傅森彪 [新增] |
2 | 2023-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事会副主席 姓名: 周杰忻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孟欣妮 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐海军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陶凤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陆百灵 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 单平忠 [退出] 职位: 副总经理 [退出] 姓名: 李义星 [退出] 职位: 副总经理 [退出] |
姓名: 周杰忻
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孟欣妮 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐海军 证件号码: ****************** 职位: 监事会副主席 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陶凤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陆百灵 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 金雪卉 [新增] |
3 | 2023-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:单平忠
证件号码:****************** 职位:监事会副主席 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周杰忻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:孟欣妮 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张永春 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐海军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:李义星 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李义星 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王尧兴 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛宇坤 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:陶建军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陆百灵 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:吴列万 [退出] |
姓名:单平忠
证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:周杰忻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:孟欣妮 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张永春 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐海军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:李义星 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:王尧兴 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:盛宇坤 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:总经理 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陶建军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陆百灵 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:陶凤 [新增] |
4 | 2022-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 单平忠
证件号码: ****************** 职位: 监事会副主席 姓名: 吴列万 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周杰忻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孟欣妮 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐海军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
姓名: 单平忠
证件号码: ****************** 职位: 监事会副主席 姓名: 吴列万 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周杰忻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孟欣妮 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐海军 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王尧兴 [新增] |
5 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:单平忠
证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:吴列万 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周杰忻 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张永春 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐海军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:李义星 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李义星 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:盛宇坤 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:陶建军 证件号码:****************** 职位:董事 |
姓名:单平忠
证件号码:****************** 职位:监事会副主席 姓名:吴列万 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:周杰忻 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张永春 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:徐海军 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐行 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:李义星 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李义星 证件号码:****************** 职位:副总经理 姓名:盛宇坤 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈云腾 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:陶建军 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孟欣妮 [新增] |
6 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 单平忠
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴列万 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周杰忻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈建新 [退出] |
姓名: 单平忠
证件号码: ****************** 姓名: 吴列万 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周杰忻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 监事会副主席 [新增] 姓名: 徐海军 [新增] |
7 | 2020-09-27 | 驻在地址变更 |
浙江省绍兴市
解放北路***号六楼
|
浙江省绍兴市
越城区凤林西路***号**-**楼(住所申报)
|
8 | 2020-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
出资额: *****万 百分比: ***% [退出] |
企业名称: 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
出资额: *****万 百分比: **% [新增] 企业名称: 浙江省财务开发有限责任公司 [新增] 出资额: ****万 [新增] 百分比: **% [新增] |
9 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 单平忠
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴列万 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周杰忻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈建新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
姓名: 单平忠
证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴列万 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周杰忻 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张永春 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐行 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李义星 证件号码: ****************** 职位: 副总经理 姓名: 盛宇坤 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈云腾 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 陈建新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶建军 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
10 | 2020-09-27 | 业务范围变更 |
受国资委委托,从事国有资产的投资、经营、管理
[退出]
土地收储开发 [退出] 城市综合开发 [退出] 设计、制作、发布、代理国内各类广告 [退出] 公共交通服务 [退出] 附属设施、场所租赁服务 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:非居住房地产租赁
[新增]
住房租赁 [新增] 停车场服务 [新增] 工程管理服务 [新增] 土壤污染治理与修复服务 [新增] 土壤环境污染防治服务 [新增] 砼结构构件销售 [新增] 建筑砌块销售 [新增] 建筑材料销售 [新增] 工程和技术研究和试验发展 [新增] 信息系统集成服务 [新增] 智能控制系统集成 [新增] 物联网应用服务 [新增] 广告设计、代理 [新增] 广告制作 [新增] 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) [新增] 咨询策划服务 [新增] 受国资委委托,从事国有资产的投资、经营、管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] 许可项目:公路管理与养护 [新增] 各类工程建设活动 [新增] 建设工程设计 [新增] 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 [新增] 建设工程监理 [新增] 公路工程监理 [新增] 建设工程质量检测 [新增] 建设工程勘察 [新增] 工程造价咨询业务 [新增] 城市公共交通 [新增] 道路旅客运输经营 [新增] 道路旅客运输站经营 [新增] 道路货物运输站经营 [新增] 矿产资源(非煤矿山)开采 [新增] 房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-10 | 绍市地税稽罚[2017]20号 | - | 绍兴市地方税务局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-13 | - | 绍兴市交通投资集团有限公司-逃避缴纳税款 | - | - |
2 | 2017-04-10 | 绍市地税稽罚﹝2017﹞20号 | - | - | 绍兴市地方税务局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江天源工程管理咨询有限公司关于绍兴市公共交通集团有限公司的绍兴市公共交通集团第三有限公司食堂物资(包括小卖部商品)采购项目的公开招标公告 | 招标方 | 2024-06-18 | 详情 |
2 | 第FJLH02标段-柯桥至诸暨高速公路工程-房建及绿化工程 | 招标方 | 2024-05-17 | 详情 |
3 | 浙江天源工程管理咨询有限公司关于绍兴市公共交通集团第二有限公司公交车加油服务(定点采购)项目(重招)的公开招标公告 | 招标方 | 2024-04-09 | 详情 |
4 | 浙江天源工程管理咨询有限公司关于绍兴市公共交通集团第三有限公司公交车加油服务(定点采购)项目(重招)的公开招标公告 | 招标方 | 2024-01-03 | 详情 |
5 | 绍兴市交通投资集团有限公司所持有位于原绍兴县福全金三角制衣厂内部分地上房屋建筑物转让 | 招标方 | 2023-12-27 | 详情 |
6 | 集团信创终端项目 | 招标方 | 2023-12-05 | 详情 |
7 | 浙江天源工程管理咨询有限公司关于绍兴市公共交通集团第三有限公司公交车加油服务(定点采购)项目的公开招标公告 | 招标方 | 2023-11-30 | 详情 |
8 | 绍兴市住房和城乡建设局房屋租赁经费项目合同公告 | 中标方 | 2023-09-27 | 详情 |
9 | 浙江东腾利成招标代理有限公司关于绍兴市住房和城乡建设局房屋租赁经费项目中标(成交)结果公告 | 中标方 | 2023-09-21 | 详情 |
10 | (非重点)绍兴市市属高速公路工程[Y3300000007000618006002] | 竞标方 | 2023-08-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-27 | 图形 | 44965404 | 35类-广告销售 | |
2 | 2020-03-27 | 图形 | 44973912 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-28 | 绍兴市交通投资有限公司 | www.jttz.com | 浙ICP备08011982号 |
2 | 2016-06-08 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | jttz.com | 33060202000049 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |