北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:宁波舟山港是我国大陆重要的集装箱远洋干线港,国内最大的铁矿石中转基地和原油转运基地,国内重要的液体化工储运基地和华东地区重要的煤炭、粮食储运基地,是国家的主枢纽港之一。其主营业务包括:集装箱装卸及相关业务;铁矿石装卸及相关业务;原油装卸及相关业务;其他货物装卸及相关业务;综合物流及其他业务("无水港"、水上运输、陆路运输、拖轮、理货、船舶和货物运输代理以及房地产开发)。 ...更多
公司名称 | 宁波舟山港股份有限公司 | 法定代表人 | 陶成波 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宁波港股份有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上运输辅助活动-货运港口 |
注册资本 | 1945438.8399万人民币 | ||
登记机关 | 宁波市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-03-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330200717882426P |
注册号 | 330200400022586 | 组织机构代码 | 717882426 |
住址 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层 | ||
经营范围 | 码头开发经营、管理:港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁;在港区内从事货物驳运,国际货运代理;铁路货物运输代理,铁路工程承建,铁路设备维修;港口拖轮经营;自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁;港口信息、技术咨询服务;环境监测;口岸物流信息服务;港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修;水电、管道的安装、维修;船舶港口服务业务经营;蒸汽供应;危险化学品储存(限分支机构持证经营,限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种);危险货物港口作业(限分支机构持证经营);生活饮用水制水、供水(在卫生许可证有效期限内经营);非生活饮用水供应;港区供水、供电;港口旅客运输服务经营;国内陆路货运代理、小件行李寄存;货物车船联托运、装卸搬运服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;劳务服务;物业管理;工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程预算审计;港务工程技术的开发、研究、咨询服务; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
全
全国社会保障基金理事会
|
*** | *** |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 |
招
招商局国际码头(宁波)有限公司
|
*** | *** |
9 |
人
人民币普通股A股
|
*** | *** |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事兼总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨育孜 共有1家公司 | 100.0% | 500000.0万人民币 | 2002-02-07 | |
2 | 王伟 共有1家公司 | 100.0% | 331400.0万人民币 | 2004-02-17 | |
3 | 罗剑波 共有5家公司 | 100.0% | 270000.0万人民币 | 2020-12-31 | |
4 | 何海兴 共有1家公司 | 100.0% | 254745.0万人民币 | 2017-08-21 | |
5 | 阮立新 共有4家公司 | 100.0% | 228200.0万人民币 | 2017-01-23 | |
6 | 陈华 共有2家公司 | 100.0% | 199100.0万人民币 | 2021-08-10 | |
7 | 罗剑波 共有5家公司 | 100.0% | 150000.0万人民币 | 2021-11-05 | |
8 | 费波 共有2家公司 | 100.0% | 146800.0万人民币 | 1999-09-15 | |
9 | 吴东亮 共有4家公司 | 100.0% | 122444.91万人民币 | 1997-12-10 | |
10 | 许晨 共有4家公司 | 100.0% | 115000.0万人民币 | 2004-06-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
龚世杰
他有 5家公司 |
2019-11-20 | 在营 | |
2 |
叶永清
他有 5家公司 |
2017-01-20 | 在营 | |
3 |
张红波
他有 1家公司 |
2009-02-11 | 在营 | |
4 |
邬晓强
他有 1家公司 |
2009-01-08 | 注销 | |
5 |
林朝军
他有 3家公司 |
2008-08-29 | 在营 | |
6 |
张红波
他有 1家公司 |
2008-08-14 | 注销 | |
7 |
朱龙剑
他有 2家公司 |
2008-07-18 | 在营 | |
8 |
龚世杰
他有 1家公司 |
2008-07-08 | 注销 | |
9 |
张红波
他有 5家公司 |
2008-07-07 | 注销 | |
10 |
潘广为
他有 1家公司 |
2008-07-07 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-24 | 负责人变更 |
毛剑宏
[退出]
|
陶成波
[新增]
|
2 | 2024-05-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1580741.737
|
1945438.8399
(+23.07%)
|
3 | 2024-05-24 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:袁彪
[退出]
原联络员固定电话:******** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:何颖
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
4 | 2024-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 徐渊峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵永清 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈志昂 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:潘静芳 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 冯博 [退出] 姓名: 吕靖 [退出] 姓名: 宫黎明 [退出] 姓名: 林朝军 [退出] 姓名: 毛剑宏 [退出] 姓名: 江涛 [退出] 姓名: 潘锡忠 [退出] 姓名: 盛永校 [退出] 姓名: 石焕挺 [退出] 姓名: 胡耀华 [退出] 姓名: 许永斌 [退出] 姓名: 郑少平 [退出] 姓名: 金国平 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐渊峰 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵永清 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金星 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈志昂 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:潘静芳 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 丁送平 [新增] 姓名: 于永生 [新增] 姓名: 任小波 [新增] 姓名: 姚祖洪 [新增] 姓名: 张欣 [新增] 姓名: 李圭昊 [新增] 姓名: 李文波 [新增] 姓名: 杨朝晖 [新增] 姓名: 潘士远 [新增] 姓名: 王峥 [新增] 姓名: 王柱 [新增] 姓名: 肖汉斌 [新增] 姓名: 肖英杰 [新增] 姓名: 胡绍德 [新增] 姓名: 金国蕊 [新增] 姓名: 金科 [新增] 姓名: 闫国庆 [新增] 姓名: 陶成波 [新增] |
5 | 2020-10-14 | 驻在地址变更 |
宁波市
江东区宁东路***号环球航运广场第*-*层(除*-*)、第**-**层
|
浙江省
宁波市
鄞州区宁东路***号环球航运广场第*-*层(除*-*)、第**-**层
|
6 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
职位: 监事 姓名: 吕靖 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛剑宏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡耀华 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 许永斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑少平 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈志昂 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吕力群 [退出] 姓名: 孙大庆 [退出] 姓名: 张四纲 [退出] 姓名: 杨梧 [退出] 姓名: 王峥 [退出] 姓名: 蒋一鹏 [退出] 姓名: 蔡申康 [退出] 职位: 副董事长 [退出] 姓名: 褚斌 [退出] 姓名: 金国义 [退出] 姓名: 陈国荣 [退出] 姓名: 陶成波 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事 姓名: 吕靖 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 毛剑宏 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡耀华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 许永斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郑少平 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈志昂 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 冯博 [新增] 姓名: 宫黎明 [新增] 职位: 董事兼总经理 [新增] 姓名: 徐渊峰 [新增] 姓名: 林朝晖 [新增] 姓名: 江涛 [新增] 姓名: 潘锡忠 [新增] 姓名: 盛永校 [新增] 姓名: 石焕挺 [新增] 姓名: 赵永清 [新增] 姓名: 金国平 [新增] 姓名: 金星 [新增] |
7 | 2020-10-14 | 章程备案 |
详见新章程。[新增]
|
|
8 | 2017-01-03 | 负责人变更 |
宋越舜
[退出]
|
毛剑宏
[新增]
|
9 | 2017-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:蔡申康
证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:副董事长姓名:陈国荣 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:陈志昂 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:胡耀华 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:蒋一鹏 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:金国义 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:吕靖 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:吕力群 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事长姓名:孙大庆 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:陶成波 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:王峥 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:许永斌 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:杨梧 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:张四纲 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:郑少平 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:褚斌 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事 职务:监事姓名:宋越舜 [退出] |
姓名:蔡申康
证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:副董事长姓名:陈国荣 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:陈志昂 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:胡耀华 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:蒋一鹏 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:金国义 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:吕靖 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:吕力群 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事长姓名:孙大庆 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:陶成波 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:监事姓名:王峥 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:许永斌 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:杨梧 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:张四纲 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:郑少平 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事姓名:褚斌 证件名称: 证件号码:******** 性别:男性 职务:董事 职务:监事姓名:毛剑宏 [新增] |
10 | 2017-01-03 | 其他变更 |
姓名: 蔡申康
证件名称: 证件号码: 330211************ 性别: 男性 职务: 副董事长姓名: 陈国荣 证件名称: 证件号码: 330211************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 陈志昂 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 胡耀华 证件名称: 证件号码: 330222************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 蒋一鹏 证件名称: 证件号码: 330206************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 金国义 证件名称: 证件号码: 330211************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 吕靖 证件名称: 证件号码: 210204************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 吕力群 证件名称: 证件号码: 330205************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 董事长姓名: 孙大庆 证件名称: 证件号码: 330902************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 陶成波 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 王峥 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 许永斌 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 杨梧 证件名称: 证件号码: 110102************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 张四纲 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 郑少平 证件名称: 证件号码: 420100************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 褚斌 证件名称: 证件号码: 420106************ 性别: 男性 职务: 董事 职务: 监事姓名: 宋越舜 [退出] |
姓名: 蔡申康
证件名称: 证件号码: 330211************ 性别: 男性 职务: 副董事长姓名: 陈国荣 证件名称: 证件号码: 330211************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 陈志昂 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 胡耀华 证件名称: 证件号码: 330222************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 蒋一鹏 证件名称: 证件号码: 330206************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 金国义 证件名称: 证件号码: 330211************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 吕靖 证件名称: 证件号码: 210204************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 吕力群 证件名称: 证件号码: 330205************ 性别: 男性 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 董事长姓名: 孙大庆 证件名称: 证件号码: 330902************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 陶成波 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 监事姓名: 王峥 证件名称: 证件号码: 330203************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 许永斌 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 杨梧 证件名称: 证件号码: 110102************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 张四纲 证件名称: 证件号码: 330106************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 郑少平 证件名称: 证件号码: 420100************ 性别: 男性 职务: 董事姓名: 褚斌 证件名称: 证件号码: 420106************ 性别: 男性 职务: 董事 职务: 监事姓名: 毛剑宏 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-14 | 定增 | 144.42亿 | 招商港口 |
2 | 2018-09-30 | 定向增发 | 未披露 | 全国社保基金,易方达基金,嘉实资本 |
3 | 2010-09-28 | IPO上市 | 74亿人民币 | 公开发行 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | nbportcyl | 宁波港股份有限公司团委主办.这里,记录宁波港共青团的工作印记,展示宁波港青年的状态和风采;这里,是涨知识、学文化的欢乐集中营.让我们相聚在这里,拥抱在一起,传递青春正能量,追逐青年强港梦. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 【第十九届中国国际货代生产链博览会布展服务项目】竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
2 | 宁波舟山港矿煤板块宣传片项目变更公告 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
3 | 第十九届中国国际货代生产链博览会布展服务项目竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
4 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司雷达皮卡定点修理采购公告 | 招标方 | 2024-09-28 | 详情 |
5 | 【宁波舟山港矿煤板块宣传片项目】竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-09-27 | 详情 |
6 | 宁波舟山港矿煤板块宣传片项目竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-09-27 | 详情 |
7 | 第十六届国际交通技术与设备展览会展位设计及搭建服务项目成交结果公告 | 招标方 | 2024-09-14 | 详情 |
8 | 宁波舟山港股份有限公司《服务一流强港建设的宁波舟山港核心港区通航能力提升研究》课题项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
9 | 宁波舟山港股份有限公司《宁波舟山港虾峙门口外深水航槽船舶通航效率提升研究》课题项目中标结果公告 | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
10 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司中宅BC1B-BC2B供料结构更换项目结果公告 | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-04-17 | 宁波港;NINGBO PORT | 6665373 | 28类-健身器材 | |
2 | 2008-04-17 | 宁波港;NINGBO PORT | 6665394 | 45类-社会服务 | |
3 | 2008-04-17 | 宁波港;NINGBO PORT | 6665397 | 44类-医疗园艺 | |
4 | 2008-04-17 | 宁波港 | 6665395 | 36类-金融物管 | |
5 | 2008-04-17 | 宁波港;NINGBO PORT | 6665370 | 12类-运输工具 | |
6 | 2008-04-17 | 宁波港;NINGBO PORT | 6665366 | 15类-乐器 | |
7 | 2008-04-17 | 宁波港;NINGBO PORT | 6665376 | 25类-服装鞋帽 | |
8 | 2008-04-17 | 宁波港 NINGBO PORT | 6665358 | 03类-日化用品 | |
9 | 2008-04-17 | 宁波港 NINGBO PORT | 6665364 | 17类-橡胶制品 | |
10 | 2008-04-17 | 宁波港 NINGBO PORT | 6665362 | 19类-建筑材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |