北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江长业控股集团有限公司(以下简称长业集团)是以资本为纽带发展起来的大型企业集团。长业集团下辖成员企业30多家,员工26000多人,企业总资产50多亿元。连续多年位于中国民营企业500强和浙江省百强企业之列。2006至2008年连续三年投资和产值规模在60多亿元。长业集团始终秉承“诚信铸就品牌,融合赢得成功”的经营理念,以建筑施工与设计、房地产投资与开发、基础设施投资与运营为主导产业,主要从事房屋、市政、公路等工程的施工与房地产、基础设施项目的投资建设。在国内外承建了一大批高层建筑、市政公用、高等级公路等工程项目,广泛涉足房地产和基础设施项目投资领域,积极发展BT、BOT、TOT及政府工程代建项目。作为长业集团的旗舰企业——长业建设集团有限公司(以下简称长业建设),已创出国家建筑工程最高奖——“鲁班奖”4项,省级优质工程奖200多项。已形成以长业建设各区域性分公司和专业性分公司、浙江中和建筑设计有限公司、青海长业交通建设有限公司等为骨干的优势建筑企业群体。其中,长业建设具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装修装饰设计乙浙江长业控股集团有限公司(以下简称长业集团)是一家以投资、管理为纽带,以环保、房地产、建筑为主营业务的中国民营企业500强大型企业集团,浙江省100强企业,企业总资产50多亿元,业务遍布国内各地及东南亚、非洲。 目前,已经形成了以上海、天津、江苏、安徽、江西、广东、四川、福建、陕西、青海、浙江等地为中心的区域市场。先后创出鲁班奖四项、全国用户满意工程多项,浙江“钱江杯”、上海“白玉兰杯”、天津“海河杯”、江苏“扬子杯”等部(省)级优质工程200多项,并获得“全国优秀施工企业”、“全国质量管理金奖”、“创鲁班奖工程特别荣誉企业”等荣誉称号。 长业集团拥有完整的建设产业链构架,致力于为客户提供投(融)资—设计—采购—施工—运营—管理的一体化服务,凭借在建设领域的综台竞争优势服务于中国乃至世界范围内的广泛客户群体。 “环保”板块—长业集团以BT、BOT、TOT及工程代建等模式建设管理了众多基础设施项目,先后以BT模式投资建设了江苏太仓港“港城之星”项目、安徽广德经济开发区道路项目,以BOT模式投资建设了福建长泰东区污水处理厂项目、福建云霄城区污水处理厂项目,代建了浙江安吉城北污水处理二厂项目,在建设领域走出了一条资产经营与生产经营相结合的道路,充分发挥了长业作为建设产业链全案解决专家的综台服务优势。 “房地产”板块——长业集团致力于持续经营城市空间资源,提升人类居住品质。旗下天津长业地产和浙江长业地产倾情奉献,先后开发了35万方天津长瀛.御龙湾城市综合体、绍兴凤凰名都、洞桥小区、百大公寓等一系列现代智能项目,均取得了良好的经济和社会效应。 “建筑”板块——长业集团拥有房屋建筑施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、建筑设计甲级、公路桥梁工程施工总承包二级资质.同时具备机电安装、钢结构、园林绿化、水利水电等大建筑类别的齐全资质。 长业集团坚持“不求最大,但求最长,不求最红,但求最优”的企业追求,秉承“诚信铸就品牌,融合赢得成功”的经营理念以投资为平台,以施工为支撑,以资本运作为手段,诚信经营,合作发展,致力于将长业打造成一流综台建设服务商,追求基业长青,努力实现长业长兴。 公司文化理念:长业成就理想 公司经营理念:诚信铸就品牌,融合赢得成功 ...更多
公司名称 | 浙江长业控股集团有限公司 | 法定代表人 | 虞学泽 关联27家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 36040.8万人民币 | ||
登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-09-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913300007793891193 |
注册号 | 330000000038261 | 组织机构代码 | 779389119 |
住址 | 浙江省绍兴市越城区解放南路1554号 | ||
经营范围 | 实业投资,建材、装饰材料、钢材、五金材料、化工原料(除危险化学品、易制毒制品)的销售,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
虞
虞学泽
|
*** | *** |
2 |
朱
朱国华
|
*** | *** |
3 |
钱
钱军
|
*** | *** |
4 |
曹
曹芝隆
|
*** | *** |
5 |
桑
桑来虎
|
*** | *** |
6 |
王
王洪明
|
*** | *** |
7 |
韩
韩锦源
|
*** | *** |
8 |
郭
郭中朝
|
*** | *** |
9 |
孙
孙志清
|
*** | *** |
10 |
陈
陈恒浙
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长兼总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄海明 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 1992-10-16 | |
2 | 桑来虎 共有5家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2007-08-08 | |
3 | 虞学泽 共有27家公司 | 68.04% | 21491.87万人民币 | 1999-12-27 | |
4 | 范建强 共有3家公司 | 60.0% | 30.0万人民币 | 2001-02-27 | |
5 | 周曙光 共有15家公司 | 51.0% | 4590.0万人民币 | 2009-07-31 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
桑来虎
他有 5家公司 |
2007-08-08 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限至: 2020-09-05
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2019-07-26 | 业务范围变更 |
实业投资,建材、装饰材料、钢材、五金材料的销售,自有房屋租赁。
|
实业投资,建材、装饰材料、钢材、五金材料、化工原料(除危险化学品、易制毒制品)的销售,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-07-05 | 驻在地址变更 |
杭州市江干区旺座中心*幢**层
|
浙江省绍兴市越城区解放南路****号
|
4 | 2018-07-05 | 其他事项备案 |
绍兴市越城区市场监督管理局
[退出]
|
越城区局城南所
[新增]
|
5 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩锦源 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 孙志清 [退出] 职位: 董事 姓名: 戴升伟 [退出] 职位: 董事 姓名: 曹芝隆 [退出] 职位: 监事 姓名: 桑来虎 [退出] 职位: 监事 姓名: 虞学泽 [退出] 职位: 董事长兼总经理 姓名: 陈恒浙 [退出] 职位: 董事 姓名: 顾丽瑾 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩锦源 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 周曙光 [新增] 职位: 监事 姓名: 曹芝隆 [新增] 职位: 董事 姓名: 朱国华 [新增] 职位: 董事 姓名: 桑来虎 [新增] 职位: 董事 姓名: 王洪坤 [新增] 职位: 监事 姓名: 王洪明 [新增] 职位: 董事 姓名: 虞学泽 [新增] 职位: 董事长兼总经理 姓名: 钱军 [新增] 职位: 董事 姓名: 鲁照贤 [新增] |
6 | 2017-05-09 | 董事备案 |
证件号码:330602************
证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 职位:董事姓名:韩锦源 证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 职位:监事 姓名:孙志清 [退出] 职位:董事姓名:戴升伟 [退出] 证件号码:342301************ [退出] 职位:董事姓名:曹芝隆 [退出] 职位:监事姓名:桑来虎 [退出] 职位:监事姓名:虞学泽 [退出] 职位:董事长兼总经理姓名:陈恒浙 [退出] 职位:董事姓名:顾丽瑾 [退出] |
证件号码:330602************
证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 职位:董事姓名:韩锦源 证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 职位:监事 姓名:周曙光 [新增] 证件号码:340104************ [新增] 职位:监事姓名:曹芝隆 [新增] 职位:董事姓名:朱国华 [新增] 证件号码:330125************ [新增] 职位:董事姓名:桑来虎 [新增] 职位:董事姓名:王洪坤 [新增] 证件号码:330621************ [新增] 职位:监事姓名:王洪明 [新增] 证件号码:330621************ [新增] 职位:董事姓名:虞学泽 [新增] 职位:董事长兼总经理姓名:钱军 [新增] 证件号码:330104************ [新增] 职位:董事姓名:鲁照贤 [新增] |
7 | 2017-03-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额:***.*万
出资额:***.*万 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:顾新华 出资额:***.*万 出资额:***.*万 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:储叶祥 出资额:***万 百分比:*.****%姓名:谢来仁 出资额:***.****万 出资额:***万 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:李冬伟 出资额:***.****万 出资额:***.**万 百分比:*.****%姓名:顾丽瑾 出资额:***.*万 出资额:***.**万 出资额:***.*万 出资额:***.****万 出资额:***.****万 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:王济中 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:吴方清 出资额:***.**万 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:张友华 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:鲁照贤 出资额:***.****万 出资额:***.**万 出资额:***.**万 百分比:*.****%姓名:戴升伟 出资额:***.*万 出资额:***.**万 百分比:*.****%姓名:徐少骏 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:李新华 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:陈恒浙 出资额:***.**万 出资额:***.**万 百分比:*.****%姓名:郭中朝 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:韩锦源 出资额:****.**万 百分比:*.****%姓名:桑来虎 出资额:****.****万 百分比:*.****%姓名:曹芝隆 出资额:****.***万 出资额:****.****万 百分比:**.****% 姓名:唐永顺 [退出] 百分比:*.****%姓名:章惠钦 [退出] 百分比:*.****%姓名:顾仁章 [退出] 百分比:*.****%姓名:鲁星伟 [退出] 百分比:*.****%姓名:黄焕忠 [退出] 百分比:*.****%姓名:张长伟 [退出] 百分比:*.****%姓名:赵月新 [退出] 百分比:*.****%姓名:陈炳生 [退出] 百分比:*.****%姓名:敖鹏 [退出] 百分比:*.****%姓名:阚飙 [退出] 出资额:***.***万 [退出] 百分比:*.****%姓名:张鸣皋 [退出] 百分比:*.***%姓名:陈凌霄 [退出] 百分比:*.***%姓名:陈关友 [退出] 百分比:*.****%姓名:鲁六九 [退出] 百分比:*.****%姓名:陈津津 [退出] 百分比:*.****%姓名:朱宪庆 [退出] 百分比:*.****%姓名:赵治法 [退出] 百分比:*.****%姓名:阮晓东 [退出] 百分比:*.***%姓名:孙志清 [退出] 百分比:*.****%姓名:虞学泽 [退出] |
出资额:***万
百分比:*.****%姓名:顾新华 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:储叶祥 出资额:***万 百分比:*.****%姓名:谢来仁 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:李冬伟 出资额:***.****万 出资额:***.**万 百分比:*.****%姓名:顾丽瑾 出资额:***.*万 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:王济中 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:吴方清 出资额:***.**万 百分比:*.****%姓名:张友华 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:鲁照贤 出资额:***.****万 出资额:***万 出资额:***万 百分比:*.****%姓名:戴升伟 出资额:***.*万 百分比:*.****%姓名:徐少骏 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:李新华 出资额:***.*万 出资额:***万 百分比:*.****%姓名:陈恒浙 出资额:***.**万 出资额:***.**万 百分比:*.****%姓名:郭中朝 出资额:***.****万 百分比:*.****%姓名:韩锦源 出资额:****.**万 百分比:*.****%姓名:桑来虎 出资额:****.****万 百分比:*.****%姓名:曹芝隆 出资额:****.***万 百分比:**.****% 姓名:徐永明 [新增] 百分比:*.***%姓名:陈炳生 [新增] 百分比:*.****%姓名:陈关友 [新增] 百分比:*.****%姓名:周曙光 [新增] 百分比:*.****%姓名:赵一帆 [新增] 百分比:*.****%姓名:王洪坤 [新增] 百分比:*.****%姓名:孙志清 [新增] 百分比:*.****%姓名:王洪明 [新增] 出资额:****万 [新增] 百分比:*.****%姓名:钱军 [新增] 出资额:****万 [新增] 百分比:*.****%姓名:朱国华 [新增] 出资额:****万 [新增] 百分比:**.****%姓名:虞学泽 [新增] 出资额:*****.****万 [新增] |
8 | 2017-03-24 | 注册资本(金)变更 |
26240.8
|
36040.8
(+37.35%)
|
9 | 2017-03-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
*****
|
*****.*
|
10 | 2017-03-24 | 董事备案 |
姓名:孙志清
证件号码:330602************ 职位:董事姓名:戴升伟 证件号码:342301************ 职位:董事姓名:曹芝隆 证件号码:330602************ 职位:监事姓名:桑来虎 证件号码:330602************ 职位:监事姓名:虞学泽 证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 职位:董事姓名:韩锦源 证件号码:330602************ 职位:董事姓名:顾丽瑾 证件号码:330602************ 职位:监事 职位:董事长兼总经理姓名:阮晓东 [退出] 职位:董事姓名:陈恒浙 [退出] |
姓名:孙志清
证件号码:330602************ 职位:董事姓名:戴升伟 证件号码:342301************ 职位:董事姓名:曹芝隆 证件号码:330602************ 职位:监事姓名:桑来虎 证件号码:330602************ 职位:监事姓名:虞学泽 证件号码:330602************ 证件号码:330602************ 职位:董事姓名:韩锦源 证件号码:330602************ 职位:董事姓名:顾丽瑾 证件号码:330602************ 职位:监事 职位:董事长兼总经理姓名:陈恒浙 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥9210
(26条工资数据)
说明:工资水平在¥9210之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江长业控股集团有限公司 | changyegroup | 及时介绍长业集团最新动向. |
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-12-26 | 长业财富 | 5081585 | 37类-建筑修理 | |
2 | 2005-12-26 | 长业财富 | 5081573 | 36类-金融物管 | |
3 | 2013-09-11 | 长业 | 13228203 | 36类-金融物管 | |
4 | 2011-09-07 | 图形 | 9939955 | 37类-建筑修理 | |
5 | 2011-09-07 | 图形 | 9939957 | 42类-网站服务 | |
6 | 2011-09-07 | 图形 | 9939956 | 40类-材料加工 | |
7 | 2011-09-07 | 长业 | 9939974 | 40类-材料加工 | |
8 | 2011-09-07 | 图形 | 9939975 | 36类-金融物管 | |
9 | 2005-12-26 | 长业财富 | 5081572 | 19类-建筑材料 | |
10 | 2005-12-26 | 长业 | 5081571 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-23 | 长业集团网站 | www.changyegroup.com | 浙ICP备12013915号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |