北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:海洋的恩赐·力量的源泉·生命的保障 蓝色梦想·中国海力生 六十年专注海洋 三代人不懈努力 海力生集团有限公司是以海洋药物、海洋生物保健食品、海洋护肤用品、海洋精深加工食品为主导产业的综合性有限责任公司,公司前身是创建于1954年的舟山水产食品厂。 现有职工1300余人。专业人才众多,技术力量雄厚,拥有致力于新产品研发的科技开发中心。2003年,分别被浙江省科技厅认定为“海力生海洋生物技术省级高新技术研究开发中心”,被浙江省经济贸易委员会认定为“省级企业技术中心”。 公司下属子公司及股份公司有:舟山海力生贸易有限公司、舟山海力生进出口有限公司、浙江海力生制药有限公司、浙江海力生生物科技股份有限公司、舟山海力生海洋生物研究院有限公司、舟山晶和食品有限公司、舟山海力生房地产发展有限公司、浙江海博食品有限公司等十余家公司。 公司所属各企业都拥有先进的生产设备、科学的生产工艺、精密的检测仪器和严格的质量管理体系。主要生产厂房和经营场所均通过国家药品GMP、GSP认证和ISO9000系列质量体系认证,并通过了对美、对欧的水产品出口注册。 主要产品有:医药制品(天然海洋药物、天然矿产药物、化工合成药物的原料药及制剂、中间体原料药)、保健食品、医用食品、罐头食品、水产品、海洋护肤品等。产品多次荣获国家、部、省、厅的优质产品、科技进步奖、全国发明奖、浙江省名牌产品、浙江省高新技术产品和高质量医药产品等称号。 公司享有进出口自营权。“海力生”商号为浙江省首届知名商号。公司连续二十年荣获舟山市“守合同、重信用”单位,并多次荣获浙江省“守合同重信用”单位。 海力生集团总部地址:浙江舟山群岛新区海力生路88号 0580-2085230 舟山海力生贸易有限公司地址:浙江宁波市鄞州区南部商务区宁波商会国贸中心3703 0574-82822636 网址:www.hailisheng.com 简历投递邮箱:hr@hailisheng.com ...更多
公司名称 | 海力生集团有限公司 | 法定代表人 | 陈广银 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江海力生集团有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-医药制造业-化学药品原料药制造-化学药品原料药制造 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 舟山市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1997-01-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330900148703888X |
注册号 | 330900000000568 | 组织机构代码 | 148703888 |
住址 | 浙江省舟山市定海区白泉镇舟山高新技术产业园区新港十一道62号 | ||
经营范围 | 畜禽水产罐头、果蔬罐头生产、加工、销售;预包装食品兼散装食品零售(以上凭有效许可证经营);化妆品、保健食品销售;初级水产品加工、销售;货物及技术进出口业务;机械加工、制造、销售;酒店管理;初级水产品、农副产品的收购;燃料油销售(不含危险化学品);光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;以下限分支机构经营:制造、加工、销售海洋药物、化工合成药及制剂、中成药。(以上凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
王
王加斌
|
*** | *** |
3 |
陈
陈创伟
|
*** | *** |
4 |
王
王文明
|
*** | *** |
5 |
朱
朱海波
|
*** | *** |
6 |
郑
郑海辉
|
*** | *** |
7 |
王
王建平
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长,总经理 | |
5 | 副董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王加斌 共有7家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2013-04-19 | |
2 | 王加斌 共有7家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2000-11-21 | |
3 | 张建乔 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2011-09-16 | |
4 | 陈创伟 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2003-01-07 | |
5 | 陈创伟 共有4家公司 | 100.0% | 900.0万人民币 | 2004-12-23 | |
6 | 林满珍 共有4家公司 | 100.0% | 280.0万人民币 | 2012-08-01 | |
7 | 郭峰 共有4家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2002-02-10 | |
8 | 陈广银 共有4家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 2002-11-21 | |
9 | 陈广银 共有4家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 1998-03-20 | |
10 | 刘勉 共有1家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2019-09-11 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陆康忠
他有 1家公司 |
2014-12-08 | 注销 | |
2 |
倪文静
他有 1家公司 |
2014-03-27 | 注销 | |
3 |
倪文静
他有 1家公司 |
2013-01-04 | 注销 | |
4 |
林满珍
他有 4家公司 |
2012-08-01 | 注销 | |
5 |
陈创伟
他有 4家公司 |
2004-12-23 | 注销 | |
6 |
倪文静
他有 1家公司 |
2003-03-20 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2024-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:舟山海巨投资有限公司
出资额:****万 姓名:王加斌 出资额:***万 百分比:*.*% 姓名:郑佩琢 出资额:***万 百分比:*.*% 姓名:陈创伟 出资额:***万 百分比:*.**% 姓名:王文明 出资额:**万 百分比:*.*% 出资额:**万 百分比:*.**% 姓名:郭峰 出资额:**万 百分比:*.*% 姓名:朱海波 出资额:**万 百分比:*.*% 姓名:郑海辉 出资额:**万 百分比:*.**% 姓名:王建平 出资额:**万 百分比:*.**% 出资额:**万 百分比:*.*% 出资额:**万 百分比:*.**% 百分比:**.**% [退出] 姓名:郑平夫 [退出] 姓名:胡铭德 [退出] 姓名:陆康忠 [退出] |
企业名称:舟山海巨投资有限公司
出资额:****万 姓名:王加斌 出资额:***万 百分比:*.*% 姓名:郑佩琢 出资额:***万 百分比:*.*% 姓名:陈创伟 出资额:***万 百分比:*.**% 姓名:王文明 出资额:**万 百分比:*.*% 姓名:郭峰 出资额:**万 百分比:*.*% 姓名:朱海波 出资额:**万 百分比:*.*% 姓名:郑海辉 出资额:**万 百分比:*.**% 姓名:王建平 出资额:**万 百分比:*.**% 百分比:**.*% [新增] |
3 | 2024-03-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
出资额: ****万 百分比: **.**% 姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 于重凯 [退出] |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
出资额: ****万 百分比: **.**% 姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% |
4 | 2022-07-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 于重凯 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% 出资额: ****.*万 [退出] 百分比: **.***% [退出] 企业名称: 舟山浩海投资股份有限公司 [退出] 出资额: ***.*万 [退出] 百分比: **.***% [退出] |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 于重凯 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% 出资额: ****万 [新增] 百分比: **.**% [新增] |
5 | 2022-07-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
出资额: ****.*万 企业名称: 舟山浩海投资股份有限公司 出资额: ***.*万 姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 于重凯 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% 百分比: *.**% 百分比: **.**% [退出] 百分比: **.**% [退出] 姓名: 夏志国 [退出] 出资额: *万 [退出] |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
出资额: ****.*万 企业名称: 舟山浩海投资股份有限公司 出资额: ***.*万 姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 于重凯 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% 百分比: **.***% [新增] 百分比: **.***% [新增] |
6 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 夏伟科
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王书信 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王加斌 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 许琰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑佩琢 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 郑海辉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈创伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:周波 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 马震洲 [退出] 姓名: 马震洲 [退出] |
姓名: 夏伟科
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王书信 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王加斌 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 许琰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑佩琢 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 郑海辉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈创伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:周波 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 陈广银 [新增] 姓名: 陈广银 [新增] |
7 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
马震洲
[退出]
|
陈广银
[新增]
|
8 | 2021-11-02 | 负责人变更 |
王加斌
[退出]
|
马震洲
[新增]
|
9 | 2021-11-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
出资额: ****.*万 百分比: **.**% 企业名称: 舟山浩海投资股份有限公司 出资额: ***.*万 百分比: **.**% 姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 于重凯 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 夏志国 出资额: *万 百分比: *.**% 姓名: 王丰雷 [退出] 姓名: 张建乔 [退出] |
企业名称: 舟山海巨投资有限公司
出资额: ****.*万 百分比: **.**% 企业名称: 舟山浩海投资股份有限公司 出资额: ***.*万 百分比: **.**% 姓名: 王加斌 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 郑佩琢 出资额: ***万 百分比: *.*% 姓名: 陈创伟 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 于重凯 出资额: ***万 百分比: *.**% 姓名: 王文明 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑平夫 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 郭峰 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 朱海波 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 郑海辉 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 王建平 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 胡铭德 出资额: **万 百分比: *.*% 姓名: 陆康忠 出资额: **万 百分比: *.**% 姓名: 夏志国 出资额: *万 百分比: *.**% |
10 | 2021-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 夏伟科
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王书信 职位: 监事会主席 姓名: 王加斌 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 王加斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 许琰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑佩琢 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 郑海辉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭峰 职位: 董事 姓名: 陈创伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: *************** [退出] 证件号码: *************** [退出] |
姓名: 夏伟科
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王书信 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 王加斌 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 许琰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郑佩琢 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 郑海辉 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈创伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事长 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 马震洲 [新增] 姓名: 马震洲 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)浙0203执恢383号 | - | (2021)浙0203民特446号 | 全部未履行 | 2023-06-06 | 2023-10-24 | 详情 | 2 | (2022)浙0205执1470号 | - | (2021)浙0205民初4270号 | 全部未履行 | 2022-08-22 | 2023-05-23 | 详情 | 3 | (2021)晋04执217号 | 长治市中级人民法院 | (2021)晋04民初56号 | 全部未履行 | 2021-10-15 | 2021-11-20 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-08 | - | 舟山海巨投资有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 5 | 1485.0000 |
2 | 2021-02-08 | - | - | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | - | - |
3 | 2021-02-02 | - | 舟山海巨投资有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 5 | 1515.0000 |
4 | 2021-02-02 | - | - | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | - | - |
5 | 2018-07-05 | (2018)第0022号 | 马震洲 | 上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行 | 5 | 1515 |
6 | 2018-07-05 | - | 马震洲 | 上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行 | - | 1515.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6310
(77条工资数据)
说明:工资水平在¥6310之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海力生集团有限公司 | hailisheng | 蓝无境,涌动雄浑力量; 海无边,蕴藏永恒生命; 力无穷,引领行业方向; 生无止,开启人类幸福. 蓝色梦想,中国海力生. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 海力生集团有限公司单户债权资产包 | 招标方 | 2023-12-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-12-10 | 海力生 | 6426785 | 30类-方便食品 | |
2 | 2019-06-12 | 海力生 | 38802185 | 03类-日化用品 | |
3 | 2018-07-16 | 海力生 | 32259001 | 32类-啤酒饮料 | |
4 | 2018-07-16 | 海力生 | 32259000 | 30类-方便食品 | |
5 | 2018-07-16 | 海力生 | 32259004 | 44类-医疗园艺 | |
6 | 2018-07-16 | 海力生 | 32258999 | 29类-食品 | |
7 | 2018-07-16 | 海力生 | 32259002 | 35类-广告销售 | |
8 | 2018-07-16 | 海力生 | 32259003 | 43类-餐饮住宿 | |
9 | 1995-06-19 | 海力生及图 | 987499 | 30类-方便食品 | |
10 | 2014-12-22 | 海力生HAILISHENG | 15982714 | 05类-医药 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-29 | 浙江海力生集团 | www.hailisheng.com | 浙ICP备05043952号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |