北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:金华市商业银行是地方性股份制商业银行,1997年12月挂牌开业,在金华市本级及义乌、永康、东阳、兰溪、浦江设有营业网点52家。 自成立以来,金华市商业银行坚持“立足地方、支持中小、服务市民、回报社会”的经营宗旨和“中小企业主办银行”的市场定位,充分发挥决策链条短、经营机制活、办事效率高的优势,在积极为地方中小企业、重点工程、高新产业等提供金融服务,促进地方经 济全面、协调、可持续地发展的同时,自身也得到了快速发展,实现了效益、质量、规模同步提高金华市商业银行坚持适应地方经济快速发展的步伐,不断进行金融产品和业务创新,建立起了以代收、代付、代售业务为主的代理业务体系 , 为金华市民量身定制了“薪经济”、“新生活”和“星商务”等多个金融服务“套餐”,精心打造了银联通基金超市、“旺息宝”、“价值联城”等系列理财产品, 20多项个人金融服务产品,方便了市民生活,提高了城市品位;先后开办库存商品质押贷款、设备按揭贷款、经营性物业贷款、个人展业循环贷款、出租车更新按揭贷款、创业园厂房租用按揭贷款、商铺使用权拍卖按揭贷款、旧村改造配套贷款等 30多项信贷业务,良好的服务赢得了广大市民的信赖。 ...更多
公司名称 | 金华银行股份有限公司 | 法定代表人 | 裘豪 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 金华城市合作银行股份有限公司,金华市商业银行股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-货币银行服务-商业银行服务 |
注册资本 | 226123.1111万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-04-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000704203690J |
注册号 | 330000000010268 | 组织机构代码 | 704203690 |
住址 | 浙江省金华市丹溪路1388号 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事,总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事长 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李建峰 共有1家公司 | 43.81% | 2300.0万人民币 | 2011-07-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李宗进
他有 1家公司 |
2019-07-16 | 在营 | |
2 |
李桃
他有 1家公司 |
2019-07-01 | 在营 | |
3 |
邹江剑
他有 1家公司 |
2018-10-24 | 在营 | |
4 |
吴俊豪
他有 1家公司 |
2018-09-28 | 在营 | |
5 |
倪恒剑
他有 1家公司 |
2018-09-25 | 在营 | |
6 |
吴梦月
他有 1家公司 |
2018-05-29 | 在营 | |
7 |
江茜茜
他有 1家公司 |
2018-05-11 | 在营 | |
8 |
李晅
他有 1家公司 |
2018-04-20 | 在营 | |
9 |
杨秀慧
他有 1家公司 |
2018-04-20 | 在营 | |
10 |
陈丹
他有 1家公司 |
2018-04-12 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:何志锋
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:刘永辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:史占中 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚志宏 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张宁 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:曹晏平 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱立工 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李有星 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:毛燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王丽 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章晓洪 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋晓萌 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:裘豪 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:裘豪 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:谢馥莲 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈川 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章春颖 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:徐雅清 [退出] 姓名:赵斌 [退出] |
姓名:何志锋
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:刘永辉 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:史占中 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:姚志宏 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:张宁 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:曹晏平 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱立工 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李有星 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:毛燕 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:王丽 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章晓洪 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋晓萌 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:裘豪 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:裘豪 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:谢馥莲 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈川 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:章春颖 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:吴俊平 [新增] 姓名:夏浩 [新增] |
2 | 2023-03-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
215355.3439
|
226123.1111
(+5.0%)
|
3 | 2022-11-01 | 业务范围变更 |
人民币业务
[退出]
吸收公众存款 [退出] 发放短期、中期和长期贷款 [退出] 办理国内结算 [退出] 办理票据贴现 [退出] 发行金融债券 [退出] 代理发行、代理兑付、承销政府债券 [退出] 买卖政府债券 [退出] 从事同业拆借 [退出] 提供担保 [退出] 代理收付款项及代理保险业务 [退出] 提供保管箱业务 [退出] 办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务 [退出] 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 [退出] |
许可项目:银行业务
[新增]
公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) [新增] |
4 | 2022-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史占中 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 姚志宏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张宁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章晓洪 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘豪 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 裘豪 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:章春颖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 叶智根 [退出] 姓名: 翁荣弟 [退出] 姓名: 胡卓也 [退出] 姓名: 金立群 [退出] |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史占中 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姚志宏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张宁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 王丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章晓洪 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘豪 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 裘豪 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:章春颖 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 刘永辉 [新增] 姓名: 朱立工 [新增] 姓名: 谢馥莲 [新增] 姓名: 陈川 [新增] |
5 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姚志宏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡卓也 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘豪 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金立群 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 吴少新 [退出] 姓名: 周湲 [退出] 姓名: 范承喜 [退出] 姓名: 赵长义 [退出] 姓名: 陈建平 [退出] |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 姚志宏 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡卓也 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘豪 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 裘豪 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 金立群 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 史占中 [新增] 姓名: 张宁 [新增] 姓名: 王丽 [新增] 姓名: 章晓洪 [新增] |
6 | 2021-07-02 | 负责人变更 |
徐雅清
[退出]
|
裘豪
[新增]
|
7 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴少新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周湲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姚志宏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡卓也 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 范承喜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵长义 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金立群 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 董事兼总经理 [退出] |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴少新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周湲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姚志宏 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 毛燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡卓也 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 范承喜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵长义 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金立群 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裘豪 [新增] 职位: 总经理 [新增] |
8 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴少新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周湲 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡卓也 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 范承喜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵长义 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金立群 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱力 [退出] 姓名: 钱旭飞 [退出] |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴少新 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周湲 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 李有星 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡卓也 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 范承喜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵斌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵长义 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 金立群 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈建平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姚志宏 [新增] 姓名: 毛燕 [新增] |
9 | 2018-08-03 | 驻在地址变更 |
浙江省金华市
光南路***号
|
浙江省金华市
丹溪路****号
|
10 | 2018-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴少新 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 范承喜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵长义 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钱旭飞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐德良 [退出] 职位: 董事 姓名: 徐方根 [退出] 职位: 董事长 姓名: 李有星 [退出] 职位: 监事 姓名: 汪祥耀 [退出] 职位: 董事 姓名: 章卫进 [退出] 职位: 监事 姓名: 胡必松 [退出] 职位: 董事 姓名: 金立群 [退出] 职位: 监事 [退出] |
姓名: 何志锋
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶智根 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 吴少新 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐雅清 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 翁荣弟 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 范承喜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋晓萌 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 赵长义 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 钱旭飞 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 周湲 [新增] 职位: 董事长 姓名: 曹晏平 [新增] 职位: 董事兼总经理 姓名: 朱力 [新增] 职位: 监事 姓名: 李有星 [新增] 职位: 监事 姓名: 胡卓也 [新增] 职位: 董事 姓名: 赵斌 [新增] 职位: 监事 姓名: 金立群 [新增] 职位: 监事 姓名: 陈建平 [新增] 职位: 董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-19 | 金外管罚(2021)32号 | - | - |
2 | 2021-07-16 | 金婺(消)行罚决字 | - | - |
3 | 2021-06-15 | 嘉银保监罚决字(2021)10号 | - | - |
4 | 2017-09-15 | 浙金婺综执罚决字[2017]第350号 | - | 区综合行政执法局 |
5 | 2017-07-31 | 金统罚〔2017〕21号 | - | 市统计局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-15 | 浙金婺综执罚决字﹝2017﹞第350号 | - | - | 区综合行政执法局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-29 | - | 浙江丹芙伦实业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 | 5 | 181.9125 |
2 | 2024-07-29 | - | - | 中国农业银行股份有限公司义乌分行 | - | - |
3 | 2024-04-11 | - | 浪莎针织有限公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 5 | 2000.0000 |
4 | 2024-04-11 | - | - | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | - | - |
5 | 2023-11-27 | - | 浙江中辉皮草有限公司 | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司崇福支行城东分理处 | K | 1102.5000 |
6 | 2023-11-27 | - | - | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司崇福支行城东分理处 | - | - |
7 | 2022-11-25 | - | - | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 | - | - |
8 | 2022-11-25 | - | 浪莎针织有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 | 5 | 1300.0000 |
9 | 2022-11-23 | - | - | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司崇福支行 | - | - |
10 | 2022-11-23 | - | 浙江中辉皮草有限公司 | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司崇福支行 | 5 | 1050.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金华银行股份有限公司 | jhshwxt666 | 定期为学员推送相关教育培训资源. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 金华银行BRT公交车身广告项目单一来源成交结果公告 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
2 | 手机银行及个人网银系统2024年改造项目单一来源采购公示 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
3 | 金华银行国库电子化系统国产化项目单一来源采购公示 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
4 | 金华银行手机银行及个人网银系统2024年改造项目单一来源采购公示 | 招标方 | 2024-09-29 | 详情 |
5 | 金华银行2024年度国产服务器(需求二)采购项目招标公告 | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
6 | 金华银行生产服务器采购项目招标公告 | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
7 | 金华银行2024年度国产服务器(需求一)采购项目招标公告 | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
8 | 金华银行BRT公交车身广告项目单一来源采购公示 | 招标方 | 2024-09-12 | 详情 |
9 | 2024年金华银行测试通用人力外包服务入围项目 | 招标方 | 2024-09-11 | 详情 |
10 | 金华银行财务系统优化升级项目 | 招标方 | 2024-09-11 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-10 | 图形 | 66512766 | 36类-金融物管 | |
2 | 2022-08-09 | 揽星人 | 66478133 | 35类-广告销售 | |
3 | 2022-08-10 | 金小星 | 66513744 | 35类-广告销售 | |
4 | 2022-08-09 | 星福存 | 66498415 | 36类-金融物管 | |
5 | 2022-08-10 | 太白金星 | 66513718 | 36类-金融物管 | |
6 | 2022-08-10 | 金小星 | 66506408 | 36类-金融物管 | |
7 | 2022-08-10 | 星享存 | 66513451 | 36类-金融物管 | |
8 | 2022-08-10 | 星享存 | 66513423 | 35类-广告销售 | |
9 | 2022-08-09 | 揽星人 | 66478148 | 36类-金融物管 | |
10 | 2022-08-09 | 摘星人 | 66478090 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-02 | 金华银行 | www.jhccb.com.cn | 浙ICP备06026694号 |
2 | 2018-12-10 | - | http://jhccb.com.cn | 浙ICP备06026694号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |