北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:迪安诊断是一家第三方医学诊断服务机构,依托独立第三方医学实验室,以提供诊断服务外包为核心,同时提供产品销售、技术研发生产、冷链物流、司法鉴定、健康管理、CRO等业务领域,并代理销售罗氏诊断的体外诊断产品。 ...更多
公司名称 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 法定代表人 | 陈海斌 关联20家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 62689.8036万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-09-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 247人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000731996462B |
注册号 | 330106000013053 | 组织机构代码 | 731996462 |
住址 | 浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:一般项目:第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,副总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长兼总经理 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事,副总经理 | |
7 | 上市公司董事会秘书,副总经理 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事会主席 | |
10 | 副总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪汉华 共有25家公司 | 100.0% | 91741.66万人民币 | 2004-07-14 | |
2 | 王玥 共有4家公司 | 100.0% | 52000.0万人民币 | 2004-11-25 | |
3 | 李有振 共有24家公司 | 100.0% | 32000.0万人民币 | 2022-04-26 | |
4 | 陆修辉 共有19家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2019-11-19 | |
5 | 洪汉华 共有25家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2023-02-08 | |
6 | 侯勇进 共有14家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2016-09-18 | |
7 | 王彦肖 共有20家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-03-03 | |
8 | 李沐阳 共有3家公司 | 100.0% | 8220.0万人民币 | 2016-03-30 | |
9 | 陈海斌 共有20家公司 | 100.0% | 7647.5万人民币 | 2016-08-19 | |
10 | 毛永林 共有6家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-10-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
毛永林
他有 6家公司 |
2017-10-30 | 在营 | |
2 |
董小卫
他有 1家公司 |
2017-05-31 | 注销 | |
3 |
丁丽萍
他有 4家公司 |
2015-05-29 | 在营 | |
4 |
洪汉华
他有 25家公司 |
2004-07-14 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
职位:董事
证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶小平 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李天天 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:郭三汇 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 职位:董事 姓名:陈海斌 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:WONG FATT HENG [退出] 证件号码:A******** [退出] 姓名:WONG FATT HENG [退出] 证件号码:A******** [退出] 职位:总经理 [退出] 姓名:丁国其 [退出] 姓名:刘洋 [退出] 姓名:姜傥 [退出] 姓名:沈立军 [退出] 姓名:程秀丽 [退出] 姓名:陈世仕 [退出] 姓名:陈威如 [退出] 证件号码:E*******B [退出] 职位:董事长 [退出] 姓名:徐敏 [退出] 证件号码:****************** [退出] |
职位:董事
证件号码:****************** 职位:监事 姓名:叶小平 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:李天天 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:董事 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郭三汇 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:郭三汇 证件号码:****************** 姓名:陈海斌 证件号码:****************** 证件号码:****************** 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:俞德超 [新增] 证件号码:********* [新增] 姓名:刘学通 [新增] 姓名:吴维严 [新增] 证件号码:K*******B [新增] 职位:副总经理 [新增] 姓名:师玉鹏 [新增] 职位:监事会主席 [新增] 姓名:林秀文 [新增] 姓名:洪汉华 [新增] 姓名:洪汉华 [新增] 职位:副总经理 [新增] 姓名:蒋斌 [新增] 姓名:赵德康 [新增] 证件号码:RA******* [新增] 姓名:赵德康 [新增] 证件号码:RA******* [新增] 职位:副总经理 [新增] 姓名:邓泽林 [新增] 职位:副总经理 [新增] 职位:董事长兼总经理 [新增] 姓名:陶钧 [新增] 职位:上市公司董事会秘书 [新增] 姓名:陶钧 [新增] 职位:副总经理 [新增] 姓名:赵德康 [新增] 证件号码:RA******* [新增] |
2 | 2023-02-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:无限售条件股份
出资额:*****.****万 企业名称:有限售条件股份 出资额:*****.****万 百分比:**.***% [退出] 百分比:**.***% [退出] |
企业名称:无限售条件股份
出资额:*****.****万 企业名称:有限售条件股份 出资额:*****.****万 百分比:**.****% [新增] 百分比:**.****% [新增] |
3 | 2023-02-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
62391.3096
|
62689.8036
(+0.48%)
|
4 | 2022-08-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额:*****.****万
企业名称:有限售条件股份 出资额:*****.****万 企业名称:无限售条件流通股份 [退出] 百分比:**.****% [退出] 百分比:**.****% [退出] |
出资额:*****.****万
企业名称:有限售条件股份 出资额:*****.****万 企业名称:无限售条件股份 [新增] 百分比:**.***% [新增] 百分比:**.***% [新增] |
5 | 2022-01-11 | 业务范围变更 |
诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询
[退出]
医疗行业的投资 [退出] 医疗器械(限国产一类)的制造、加工(限分支机构经营)、销售 [退出] 企业咨询管理,培训服务,计算机软件的技术开发、技术服务 [退出] 计算机信息系统的维护 [退出] 医疗器械的批发(需许可经营的凭有效许可证经营),从事进出口业务 [退出] |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
[新增]
第一类医疗器械销售 [新增] 第二类医疗器械销售 [新增] 企业管理咨询 [新增] 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) [新增] 信息系统运行维护服务 [新增] 货物进出口 [新增] 技术进出口 [新增] 第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] 许可项目:第三类医疗器械经营 [新增] 第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) [新增] 以下限分支机构经营:一般项目:第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
6 | 2022-01-11 | 其他事项备案 |
其他事项备案:新章程
[新增]
|
|
7 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: WONG FATT HENG
证件号码: A******** 职位: 董事 姓名: 丁国其 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶小平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事 姓名: 郭三汇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 姓名: 王荣兴 [退出] 姓名: 蔡江南 [退出] 证件号码: ********* [退出] 职位: 董事长兼总经理 [退出] |
姓名: WONG FATT HENG
证件号码: A******** 姓名: WONG FATT HENG 证件号码: A******** 职位: 董事 姓名: 丁国其 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶小平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭三汇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 职位: 总经理 [新增] 姓名: 刘洋 [新增] 职位: 董事长 [新增] |
8 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: WONG FATT HENG
证件号码: A******** 职位: 董事 姓名: 丁国其 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 叶小平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 职位: 董事 姓名: 郭三汇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 姓名: 王荣兴 [退出] 姓名: 蔡江南 [退出] 证件号码: ********* [退出] 职位: 董事长兼总经理 [退出] |
姓名: WONG FATT HENG
证件号码: A******** 证件号码: A******** 职位: 董事 姓名: 丁国其 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 叶小平 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 郭三汇 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 职位: 总经理 [新增] 姓名: WONG FATT HENG [新增] 姓名: 刘洋 [新增] 职位: 董事长 [新增] 姓名:李天天 [新增] |
9 | 2020-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: WONG FATT HENG
证件号码: A******** 职位: 董事 姓名: 丁国其 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王荣兴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡江南 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 华平 [退出] 姓名: 徐敏 [退出] |
姓名: WONG FATT HENG
证件号码: A******** 职位: 董事 姓名: 丁国其 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王荣兴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡江南 证件号码: ********* 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 叶小平 [新增] 姓名: 郭三汇 [新增] |
10 | 2019-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 丁国其
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 华平 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐敏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王荣兴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡江南 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 陈作秀 [退出] |
职位: 董事
姓名: 丁国其 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 华平 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 姜傥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐敏 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈立军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王荣兴 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 程秀丽 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蔡江南 证件号码: ********* 职位: 董事 姓名: 陈世仕 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈威如 证件号码: E*******B 职位: 董事 姓名: 陈海斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: WONG FATT HENG [新增] 证件号码: A******** [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-13 | 战略融资 | 500万人民币 | 天士力集团,软银中国资本 |
2 | 2018-09-30 | 定向增发 | 未披露 | 中信证券,复星医药,易方达基金,银河证券 |
3 | 2011-07-19 | IPO上市 | 3.01亿人民币 | 公开发行 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥8240
(793条工资数据)
说明:工资水平在¥8240之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江迪安诊断技术股份有限公司 | dianxy | 培训管理,碎片化学习,知识分享 |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省人民政府关于表彰第七届“浙江慈善奖”的决定 | 竞标方 | 2022-09-05 | 详情 |
2 | 2021年浙江省人民政府质量奖初选授奖组织名单公示 | 竞标方 | 2021-11-26 | 详情 |
3 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院采购基因检测服务19C2110结果公告 | 中标方 | 2020-03-26 | 详情 |
4 | 关于杭州市江干区人民医院检验科病理科运营服务的中标结果公告浙江国际招投标公司 | 中标方 | 2019-04-04 | 详情 |
5 | 浙江省卫生信息中心浙江省妇幼健康信息系统(一期)项目(标项一)的合同公示 | 竞标方 | 2018-08-23 | 详情 |
6 | 杭州中易招标代理有限公司关于庆元县人民医院临床医学检验中心建设项目(BO | 竞标方 | 2018-05-25 | 详情 |
7 | 杭州中易招标代理有限公司关于庆元县人民医院临床医学检验中心建设项目(BO... | 竞标方 | 2018-05-25 | 详情 |
8 | 黄梅县中医医院检验设备、试剂集采和学科建设平台项目成交公告 | 中标方 | 2016-08-30 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-17 | 活力迪安 | 72876357 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2023-07-17 | 活力迪安 | 72876357 | 35类-广告销售 | |
3 | 2022-04-25 | 迪智 | 64241467 | 42类-网站服务 | |
4 | 2022-04-27 | 晓飞检 | 64273881 | 09类-科学仪器 | |
5 | 2022-04-25 | DA-C LAB | 64243851 | 42类-网站服务 | |
6 | 2021-08-06 | 迪安 | 58282120 | 35类-广告销售 | |
7 | 2021-08-06 | 迪安 | 58284555 | 41类-教育娱乐 | |
8 | 2021-08-06 | 迪安 | 58290637 | 09类-科学仪器 | |
9 | 2023-04-03 | 图形 | 70641198 | 10类-医疗器械 | |
10 | 2023-04-03 | 图形 | 70653476 | 42类-网站服务 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-13 | 中枢集中采购平台 | - | 2017SR567474 | 商务(贸)软件-通用 | V2.2 |
2 | 2016-09-12 | 迪安医健康平台软件 | 医健康平台 | 2016SR257561 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
3 | 2016-09-06 | 迪安条码公共管理系统软件 | 条码公共管理系统 | 2016SR249376 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
4 | 2016-09-06 | 迪安公卫平台软件 | 公卫平台 | 2016SR249535 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
5 | 2016-09-06 | 迪安第三方检验检测云服务平台软件 | 第三方检验检测云服务平台 | 2016SR250045 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-15 | 迪安心理评估基地 | www.chinapolygraph.com | 浙ICP备11026086号 |
2 | 2019-04-15 | 迪安鉴定 | www.daforensic.com | 浙ICP备11026086号 |
3 | 2019-04-15 | 迪安司法广西站 | www.dasfjdguangxi.com | 浙ICP备11026086号 |
4 | 2019-04-15 | 鉴识专家 | www.topexpert.cn | 浙ICP备11026086号 |
5 | 2019-04-15 | 浙江迪安司法鉴定中心 | www.dasfjd.com | 浙ICP备11026086号 |
6 | 2019-04-15 | 康元医疗 | www.kangyuanhealth.com | 浙ICP备11026086号 |
7 | 2019-04-15 | 杭州迪安生物技术有限公司 | www.kingdian.com.cn | 浙ICP备11026086号 |
8 | 2019-04-15 | 迪安健检 | www.etests.cn | 浙ICP备11026086号 |
9 | 2019-04-15 | 韩诺健康管理(浙江)有限公司 | www.dianaro.com | 浙ICP备11026086号 |
10 | 2019-04-15 | 韩诺健康管理(浙江)有限公司 | www.hanarohealth.com | 浙ICP备11026086号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |