北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:台州市金融投资有限责任公司 《劳动合同法》第九条:用人单位招用劳动者,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物,不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。 ...更多
公司名称 | 台州市金融投资集团有限公司 | 法定代表人 | 管顺正 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 台州市金融投资有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 600000.0万人民币 | ||
登记机关 | 台州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-07-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 24人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913310003075438515 |
注册号 | 331000000065889 | 组织机构代码 | 307543851 |
住址 | 浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦1幢1501室 | ||
经营范围 | 金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务、实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询,兼营其他一切合法业务,其中属于依法应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 副总经理 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 副总经理 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事,经理 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 100.0% | 500000.0万人民币 | 2024-09-24 | |
2 | 任侃 共有9家公司 | 100.0% | 200000.0万人民币 | 2021-12-31 | |
3 | 任侃 共有9家公司 | 100.0% | 200000.0万人民币 | 2015-05-07 | |
4 | 陈力行 共有8家公司 | 100.0% | 110000.0万人民币 | 2018-02-09 | |
5 | 蔡伟强 共有6家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2022-08-23 | |
6 | 曾芳 共有8家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2020-11-03 | |
7 | 庞晓锋 共有9家公司 | 100.0% | 35000.0万人民币 | 2015-04-24 | |
8 | 庞晓锋 共有9家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2017-12-29 | |
9 | 任侃 共有9家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2015-07-08 | |
10 | 张赛挺 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-10-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 项灵军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:庞晓锋 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张美丽 [退出] 姓名: 章峻 [退出] 姓名: 赵存伟 [退出] |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 项灵军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:庞晓锋 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 职位: 副总经理 [新增] 姓名: 吴锋敏 [新增] 姓名: 庞晓锋 [新增] 职位: 副总经理 [新增] 姓名: 张赛挺 [新增] 职位: 副总经理 [新增] 姓名: 徐亮 [新增] 职位: 副总经理 [新增] 姓名: 曾芳 [新增] 姓名: 朱永军 [新增] 职位: 副总经理 [新增] 姓名: 程龙 [新增] 姓名: 陈杰 [新增] |
2 | 2024-02-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额: ******万
百分比: ***% 企业名称: 台州市科创投资有限公司 [退出] |
出资额: ******万
百分比: ***% 企业名称: 台州市科创投资集团有限公司 [新增] |
3 | 2024-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
出资额:******万
百分比:***% 企业名称:台州市国有资本运营集团有限公司 [退出] |
出资额:******万
百分比:***% 企业名称:台州市科创投资有限公司 [新增] |
4 | 2022-07-14 | 驻在地址变更 |
浙江省台州市
开投商务大厦****室-**
|
浙江省台州市
椒江区白云街道开投金融大厦*幢****室
|
5 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张美丽 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐伟 [退出] |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张美丽 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈丽英 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 项灵军 [新增] |
6 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张美丽 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张美丽 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈丽英 [新增] 姓名: 陈丽英 [新增] |
7 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈慧杰 [退出] |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 张美丽 [新增] 姓名: 徐伟 [新增] 姓名: 陈辉 [新增] |
8 | 2020-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 台州市国有资本运营集团有限公司
出资额: ******万 百分比: ***% |
企业名称: 台州市国有资本运营集团有限公司
出资额: ******万 百分比: ***% |
9 | 2020-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 台州市国有资本运营集团有限公司
出资日期: |
企业名称: 台州市国有资本运营集团有限公司
出资日期: |
10 | 2020-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈慧杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈涛 [退出] |
姓名: 叶未亮
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 林颖 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 章峻 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 管顺正 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 蔡伟强 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赵存伟 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈慧杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陶青青 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 阮仁超 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台州市金融投资有限责任公司 | gh_2628515c85b1 | 台州市人民政府批准设立的国有独资公司,主要从事金融股权投资、政府性股权投资基金管理及资产管理等业务. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 台州市金融投资集团有限公司2023年度年报审计及相关服务中标候选人公示(非政府采购) | 招标方 | 2023-12-26 | 详情 |
2 | 台州市金融投资集团有限公司2023年度年报审计及相关服务招标公告(非政府采购) | 招标方 | 2023-12-06 | 详情 |
3 | 浙江省台州市椒江区康平路128号的花园招待所大楼及相关配套设施设备及家具、用品等租赁权 | 竞标方 | 2023-07-12 | 详情 |
4 | 台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标招标公告(非政府采购) | 招标方 | 2023-01-17 | 详情 |
5 | 杭州智诚工程管理有限公司关于桐庐县国有资产投资经营有限公司申报非公开发行公司债券承销商服务采购项目的中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2023-01-13 | 详情 |
6 | 市金投集团党建宣传上墙设计制作服务采购项目公告 | 招标方 | 2022-11-15 | 详情 |
7 | 宣传片摄制项目采购公告 | 招标方 | 2022-11-03 | 详情 |
8 | 台州市金融投资集团有限公司网络安全建设项目中标候选公示(非政府采购) | 招标方 | 2022-09-16 | 详情 |
9 | 台州市金融投资集团有限公司网络安全建设项目招标公告(非政府采购) | 招标方 | 2022-08-24 | 详情 |
10 | 台州市金融投资集团有限公司网络安全建设项目招标公告 | 招标方 | 2022-08-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-17 | 图形及图 | 17677972 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-28 | 台州金投官方网站 | www.taizhoujintou.com | 浙ICP备17026116号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |