北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中儒投资股份有限公司 | 法定代表人 | 李宝忠 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 保定中阳投资股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 28900.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-08-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100005590965926 |
注册号 | 130600000071328 | 组织机构代码 | 559096592 |
住址 | 北京市北京经济技术开发区景园北街2号3幢101 | ||
经营范围 | 投资、投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
霍
霍建炉
|
*** | *** |
3 |
曹
曹清社
|
*** | *** |
4 |
刘
刘双印
|
*** | *** |
5 |
及
及跃武
|
*** | *** |
6 |
魏
魏立学
|
*** | *** |
7 |
苑
苑德政
|
*** | *** |
8 |
吕
吕谦
|
*** | *** |
9 |
刘
刘淑珍
|
*** | *** |
10 |
刘
刘永建
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘庆峰 共有2家公司 | 93.33% | 7000.0万人民币 | 2020-06-19 | |
2 | 李宝忠 共有11家公司 | 92.5% | 111000.0万人民币 | 2016-12-01 | |
3 | 李宝忠 共有11家公司 | - | - | 1997-09-29 | |
4 | 李双宝 共有4家公司 | - | - | 2015-07-21 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-26 | 法定代表人变更 |
李宝元
[退出]
|
李宝忠
[新增]
|
2 | 2023-06-26 | 注册资本(金)变更 |
25500.000000
|
28900.000000
(+13.33%)
|
3 | 2023-06-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹清社,李宝元*,李宝忠,李忠义,刘新英,刘永建,吕谦,毛元利,商金峰,赵文占
|
崔长江,冯秀健,李宝元,李宝忠*,李武铁,李忠义,刘永建,吕谦,商金峰,王丰,赵文生
|
4 | 2021-07-19 | 注册资本 |
25400万
|
25500万
(+0.39%)
|
5 | 2021-05-27 | 注册资本 |
23150万
|
25400万
(+9.72%)
|
6 | 2021-05-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹清社,陈明榕,霍建炉,及跃武,李宝元*,李宝忠,李忠义,刘双印,刘新英,吕谦,毛元利,魏立学,苑德政,赵文占
|
曹清社,李宝元*,李宝忠,李忠义,刘新英,刘永建,吕谦,毛元利,商金峰,赵文占
|
7 | 2019-09-19 | 注册资本 |
23100万
|
23150万
(+0.22%)
|
8 | 2017-09-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
李宝元,董事长
霍建炉,副董事长 李宝忠,副董事长 曹清社,副董事长 及跃武,董事 刘双印,董事 魏立学,董事 李忠义,董事 陈明榕,董事 吕谦,董事 苑德政,董事 曹清社,总经理 刘新英,监事会主席 赵文占,监事 毛元利,监事 刘永建,董事 [退出] 刘淑珍,董事 [退出] |
李宝元,董事长
曹清社,副董事长 霍建炉,副董事长 李宝忠,副董事长 及跃武,董事 刘双印,董事 魏立学,董事 陈明榕,董事 李忠义,董事 吕谦,董事 苑德政,董事 曹清社,总经理 刘新英,监事会主席 赵文占,监事 毛元利,监事 |
9 | 2017-07-13 | 法定代表人 |
李宝忠
[退出]
|
李宝元
[新增]
|
10 | 2017-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
李宝元,董事长
曹清社,副董事长 霍建炉,副董事长 李宝忠,副董事长 刘永建,董事 吕谦,董事 苑德政,董事 刘淑珍,董事 魏立学,董事 李忠义,董事 陈明榕,董事 及跃武,董事 刘双印,董事 刘新英,监事会主席 赵文占,监事 毛元利,监事 李宝忠,总经理 [退出] |
李宝元,董事长
霍建炉,副董事长 李宝忠,副董事长 曹清社,副董事长 及跃武,董事 刘双印,董事 魏立学,董事 李忠义,董事 陈明榕,董事 刘永建,董事 吕谦,董事 苑德政,董事 刘淑珍,董事 刘新英,监事会主席 赵文占,监事 毛元利,监事 曹清社,总经理 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-10 | - | - | 列入异常 | 河北省保定市工商行政管理局 |
2 | 2017-07-14 | - | - | 列入异常 | 河北省保定市工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |