北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中明置业集团有限公司 | 法定代表人 | 李宝忠 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中明置业有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产中介服务 |
注册资本 | 120000.0万人民币 | ||
登记机关 | 保定市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-12-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91130600MA0802G87L |
注册号 | 130600000104436 | 组织机构代码 | MA0802G87 |
住址 | 保定市竞秀区五四西路139号 | ||
经营范围 | 房地产咨询服务;生态旅游开发;生态河道治理;水环境治理;尾矿治理;养老服务;物业管理服务。农产品加工、批发、零售(只限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范春安 共有2家公司 | 100.0% | 12000.0万人民币 | 2003-12-17 | |
2 | 彭恺 共有4家公司 | 100.0% | 10100.0万人民币 | 2001-11-27 | |
3 | 刘景乔 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-05-15 | |
4 | 齐呈龙 共有3家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-06-14 | |
5 | 张二雷 共有14家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2014-01-08 | |
6 | 张自立 共有1家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2024-08-21 | |
7 | 朱国发 共有8家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2013-04-26 | |
8 | 张东 共有3家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2009-12-15 | |
9 | 于学峰 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-09-19 | |
10 | 范斌 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2010-03-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛元利
[退出]
|
陈清晗
[新增]
|
2 | 2023-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李武铁 曹清社 于学峰 李宝忠 李宝元 高伟
[退出]
|
李宝忠 高伟 李宝元 李武铁 陈列伟 商金峰
[新增]
|
3 | 2023-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹清社 张二雷
[退出]
|
商金峰 张二雷
[新增]
|
4 | 2022-10-17 | 名称变更 |
中明置业有限公司
|
中明置业
集团
有限公司
|
5 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹清社 李宝忠 于学峰 高伟 李宝元
[退出]
|
李宝元 高伟 李武铁 于学峰 曹清社 李宝忠
[新增]
|
6 | 2019-09-06 | 注册资本变更 |
80000万人民币
|
120000.000000万人民币
|
7 | 2019-09-06 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
中儒投资股份有限公司
乾宝投资有限责任公司 |
中儒投资股份有限公司
乾宝投资有限责任公司 |
8 | 2019-09-06 | 投资人(股权)变更 |
中儒投资股份有限公司 出资 74000万人民币
[退出]
乾宝投资有限责任公司 出资 6000万人民币 [退出] |
中儒投资股份有限公司 出资 111000万人民币
[新增]
乾宝投资有限责任公司 出资 9000万人民币 [新增] |
9 | 2019-05-27 | 经营范围变更 |
房地产咨询服务
生态旅游开发 生态河道治理 水环境治理 尾矿治理 养老服务 物业管理服务 农产品加工、批发、零售(只限分支机构经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 园林绿化工程施工 [退出] |
房地产咨询服务
生态旅游开发 生态河道治理 水环境治理 尾矿治理 养老服务 物业管理服务 农产品加工、批发、零售(只限分支机构经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10 | 2017-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹清社李宝忠李宝元
[退出]
|
曹清社李宝元李宝忠于学峰高伟
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |