北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 国开(湖北)投资有限公司 | 法定代表人 | 孟令磊 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 开元武汉光谷产业发展基金管理有限责任公司,开元武汉光谷产业投资管理有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市东湖生态旅游风景区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-05-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9142010058180572XP |
注册号 | 420100000242579 | 组织机构代码 | 58180572X |
住址 | 武汉市洪山区东湖风景区团山桥村特1号4号楼 | ||
经营范围 | 受托管理私募股权投资基金(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金);国家法律、法规、政策允许的投资业务;投资管理业务;投资咨询服务(不含证券、期货投资咨询)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 财务负责人 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 经理,董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏新恒 共有15家公司 | 3.77% | 392.0万人民币 | 2013-07-10 | |
2 | { res.NAME }} | 1.0% | 2500.0万人民币 | 2012-12-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:孟令磊,职务:董事长
姓名:常卓,职务:董事 姓名:任效明,职务:董事 姓名:张婵娜,职务:董事 [退出] 姓名:刘菁,职务:董事 [退出] |
姓名:孟令磊,职务:董事长
姓名:常卓,职务:董事 姓名:任效明,职务:董事 姓名:邵青,职务:董事 [新增] 姓名:谢睿,职务:董事 [新增] |
2 | 2023-12-06 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2023-12-06 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
4 | 2023-02-14 | 驻在地址变更 |
武汉市
东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1幢1楼
|
武汉市
洪山区东湖风景区团山桥村特1号4号楼
|
5 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常卓(董事)
王鹏翔(监事) 刘菁(董事) 王雪(监事) 孟令磊(董事长兼总经理) 李科(董事) [退出] 许允金(董事) [退出] |
常卓(董事)
王鹏翔(监事) 刘菁(董事) 王雪(监事) 孟令磊(董事长兼总经理) 任效明(董事) [新增] 张婵娜(董事) [新增] |
6 | 2021-06-18 | 负责人变更 |
曾桂林
[退出]
|
孟令磊
[新增]
|
7 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常卓(董事)
王鹏翔(监事) 李科(董事) 许允金(董事) 刘菁(董事) 王雪(监事) 曾桂林(董事长兼总经理) [退出] |
常卓(董事)
王鹏翔(监事) 李科(董事) 许允金(董事) 刘菁(董事) 王雪(监事) 孟令磊(董事长兼总经理) [新增] |
8 | 2019-01-30 | 章程备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
9 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦红(监事)
[退出]
吴丰硕(副董事长) [退出] 芦俊(董事长) [退出] 舒春萍(董事) [退出] 汪志忠(监事) [退出] 曾桂林(董事兼总经理) [退出] 李娟(董事) [退出] |
常卓(董事)
[新增]
王鹏翔(监事) [新增] 李科(董事) [新增] 许允金(董事) [新增] 刘菁(董事) [新增] 曾桂林(董事长兼总经理) [新增] 王雪(监事) [新增] |
10 | 2014-07-24 | 名称变更 |
开元武汉光谷产业发展基金管理有限责任公司
|
国开(湖北)投资有限公司
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |