北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:湖北省科技投资集团有限公司成立于2005年7月,注册资本150亿元,资产总额逾500亿元,是武汉东湖新技术开发区管委会直属全资国有企业。省科投集团主要是以“政府为主导、市场化运作、企业化管理”的营运模式,推进东湖高新区重大基础设施建设、重大产业项目投资,服务中小企业发展,实现国有资产保值增值及企业经济可持续、跨越式发展。 ...更多
公司名称 | 湖北省科技投资集团有限公司 | 法定代表人 | 刘坤 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 湖北省科技投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 4000000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-07-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201007781625108 |
注册号 | 420100000004815 | 组织机构代码 | 778162510 |
住址 | 武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋 | ||
经营范围 | 一般项目:开发区的园区开发及基础设施建设;科技创新平台及创业孵化器建设;对高新技术产业的投资;其他投资及投资管理咨询服务;房屋租赁服务;社区及科技园区相关配套服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 财务负责人 | |
9 | 副董事长,经理 | |
10 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林枫 共有19家公司 | 100.0% | 1300000.0万人民币 | 2016-05-25 | |
2 | 祁佺 共有6家公司 | 100.0% | 500000.0万人民币 | 2007-03-27 | |
3 | 徐念 共有6家公司 | 100.0% | 250000.0万人民币 | 2020-10-29 | |
4 | 王乐 共有3家公司 | 100.0% | 195000.0万人民币 | 2015-12-31 | |
5 | 李正祥 共有4家公司 | 100.0% | 120000.0万人民币 | 2010-09-28 | |
6 | 顾杨 共有6家公司 | 100.0% | 78080.0万人民币 | 2014-06-06 | |
7 | 邵青 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2023-03-23 | |
8 | 王亦伟 共有7家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2024-07-12 | |
9 | 柳玉晴 共有7家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2011-12-08 | |
10 | 柳玉晴 共有7家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2011-12-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
林枫
他有 19家公司 |
2016-05-25 | 在营 | |
2 |
黄立平
他有 95家公司 |
2011-02-24 | 注销 | |
3 |
陈睿君
他有 1家公司 |
2011-01-13 | 注销 | |
4 |
李正祥
他有 4家公司 |
2008-09-26 | 在营 | |
5 |
祁佺
他有 6家公司 |
2007-03-27 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:秦军,职务:董事
姓名:刘坤,职务:董事长 姓名:龚学艺,职务:董事 姓名:曾玉梅,职务:副董事长 姓名:汤海燕,职务:董事 [退出] |
姓名:秦军,职务:董事
姓名:刘坤,职务:董事长 姓名:龚学艺,职务:董事 姓名:曾玉梅,职务:副董事长 姓名:金波,职务:董事 [新增] |
2 | 2023-09-19 | 负责人变更 |
秦军
[退出]
|
刘坤
[新增]
|
3 | 2023-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:汤海燕,职务:董事
姓名:张权,职务:董事 [退出] 姓名:秦军,职务:董事长 [退出] 姓名:汪志忠,职务:董事 [退出] 姓名:黄正新,职务:董事 [退出] 姓名:杨道虹,职务:董事 [退出] 姓名:周爱强,职务:董事 [退出] |
姓名:汤海燕,职务:董事
姓名:秦军,职务:董事 [新增] 姓名:刘坤,职务:董事长 [新增] 姓名:龚学艺,职务:董事 [新增] 姓名:曾玉梅,职务:副董事长 [新增] |
4 | 2022-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢鑫(监事)
汤海燕(董事) 张权(董事) 杨道虹(董事) 周爱强(董事) 刘迅(监事) 石鹰(监事) 吕宙(监事) 黄正新(董事) 周莉(监事) 秦军(董事兼总经理) [退出] 汪志忠(董事长) [退出] |
谢鑫(监事)
汤海燕(董事) 张权(董事) 杨道虹(董事) 周爱强(董事) 刘迅(监事) 石鹰(监事) 吕宙(监事) 黄正新(董事) 周莉(监事) 曾玉梅(总经理) [新增] 汪志忠(董事) [新增] 秦军(董事长) [新增] |
5 | 2022-09-02 | 负责人变更 |
汪志忠
[退出]
|
秦军
[新增]
|
6 | 2022-01-07 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
单位办理住房公积金缴存登记 物业服务企业及其分支机构备案 营业执照 税务登记证 机构代码证 社会保险登记证 统计证 |
公章刻制备案
单位办理住房公积金缴存登记 物业服务企业及其分支机构备案 营业执照 税务登记证 机构代码证 社会保险登记证 统计证 |
7 | 2022-01-07 | 业务范围变更 |
科技创新平台及创业孵化器建设
对高新技术产业的投资 其他投资及投资管理咨询服务 房屋租赁服务 社区及科技园区相关配套服务 开发区的园区开发及基础设施建设 [退出] 房地产开发 [退出] 商品房销售 [退出] 物业管理 [退出] (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) [退出] |
科技创新平台及创业孵化器建设
对高新技术产业的投资 其他投资及投资管理咨询服务 房屋租赁服务 社区及科技园区相关配套服务 一般项目:开发区的园区开发及基础设施建设 [新增] 物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
8 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张权(董事)
杨道虹(董事) 刘迅(监事) 曾桂林(董事) [退出] 史建华(董事) [退出] 芦俊(董事) [退出] 殷霆婷(监事) [退出] 谢四云(监事) [退出] 汪志忠(董事长兼总经理) [退出] 程君(董事) [退出] |
张权(董事)
杨道虹(董事) 刘迅(监事) 秦军(董事兼总经理) [新增] 谢鑫(监事) [新增] 汤海燕(董事) [新增] 周爱强(董事) [新增] 汪志忠(董事长) [新增] 石鹰(监事) [新增] 吕宙(监事) [新增] 黄正新(董事) [新增] 周莉(监事) [新增] |
9 | 2021-01-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有
控股
)
|
有限责任公司(国有
独资
)
|
10 | 2021-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉东湖新技术开发区管理委员会:98.2644%
[退出]
五矿国际信托有限公司:1.7356% [退出] |
武汉东湖新技术开发区管理委员会:100%
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-22 | 未知:珈伟太阳能(武汉)有限公司,武力,江中平,湖北省科技投资集团有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
2 | 2023-11-08 | 未知:湖北省科技投资集团有限公司,武汉伯成实业发展有限公司 | 送达公告 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
3 | 2018-12-04 | 原告:湖北省科技投资集团有限公司;被告:武汉卓越信诺节能科技发展有限公司 | 裁判文书 | - | 详情 |
4 | 2018-12-03 | 原告:湖北省科技投资集团有限公司、被告:武汉卓越信诺节能科技发展有限公司 | - | - | 详情 |
5 | 2018-08-20 | 原告:湖北省科技投资集团有限公司、被告:武汉卓越信诺节能科技发展有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-31 | 武地税 罚 【2015】181 号 | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥8640
(47条工资数据)
说明:工资水平在¥8640之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC | 招标方 | 2024-08-09 | 详情 |
2 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC | 招标方 | 2024-08-02 | 详情 |
3 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC | 招标方 | 2024-08-02 | 详情 |
4 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC | 招标方 | 2024-07-29 | 详情 |
5 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC | 招标方 | 2024-07-29 | 详情 |
6 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC-开标记录 | 招标方 | 2024-07-29 | 详情 |
7 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC(第一标段) | 招标方 | 2024-07-08 | 详情 |
8 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC | 招标方 | 2024-07-08 | 详情 |
9 | 芯盟科技三维异构集成研发制造基地项目场平工程EPC招标公告 | 招标方 | 2024-07-08 | 详情 |
10 | 科学岛新1#污水泵站工程-项目登记 | 招标方 | 2024-04-22 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-13 | 湖北省科技投资集团有限公司 | www.hbsti.com | 鄂ICP备12008932号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |