北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介: 沈阳国科金能新材料有限公司是以中科院研究所科技成果为技术基础设立的企业。 公司股东:研发团队、上市公司和政府背景的风险投资公司 主营业务:动力和储能电池用锂离子电池材料以及其他能源材料的研发和生产。 公司宗旨:以良好的工作环境、人文环境和薪酬待遇回报员工;以高投资收益回报股东;以高技术含量、高品质能源材料产品回报社会。 愿有志于从事能源材料的您与我们走到一起,共创未来! 有意者可发送简历至sygkjn@163.com。 ...更多
公司名称 | 沈阳国科金能科技有限公司 | 法定代表人 | 刘兆滨 关联13家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 沈阳国科金能新材料有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-自然科学研究和试验发展-自然科学研究和试验发展 |
注册资本 | 8743.13万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-01-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 29人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210112MA0P4A8BXY |
注册号 | 210112000095039 | 组织机构代码 | MA0P4A8BX |
住址 | 沈阳市东陵区创新路155-5号224室 | ||
经营范围 | 新能源电池及其电池材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源电池(组)及其电池材料、电动汽车、电动车辆充电设备研发、设计、制造、销售(其中制造限在住所之外的生产经营场所或分支机构从事生产经营活动);国内一般贸易;货物或技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 |
闻
闻雷
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事,经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 其他人员 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘兆滨 共有13家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-03-10 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1刘贺英董事
[退出]
2仲崇利董事 [退出] 3吴敏杰经理 [退出] 4王瀚霆监事会主席 [退出] 5吴敏杰董事 [退出] 6郜天宇董事 [退出] 7闻雷监事 [退出] 8李峰董事 [退出] 9袁克旭董事 [退出] 10许广毅监事 [退出] 11马帅监事 [退出] 12刘兆滨董事长 [退出] |
1仲崇利董事
[新增]
2吴敏杰经理 [新增] 3王瀚霆监事会主席 [新增] 4吴敏杰董事 [新增] 5郜天宇董事 [新增] 6闻雷监事 [新增] 7李峰董事 [新增] 8袁克旭董事 [新增] 9马帅监事 [新增] 10刘兆滨董事长 [新增] 11刘贺英董事 [新增] 12黄程成监事 [新增] |
2 | 2023-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
9袁克旭董事
10许广毅监事 11马帅监事 12刘兆滨董事长 1仲崇利董事 [退出] 2吴敏杰经理 [退出] 3王瀚霆监事会主席 [退出] 4吴敏杰董事 [退出] 5郜天宇董事 [退出] 6闻雷监事 [退出] 7李峰董事 [退出] 8杜一董事 [退出] |
9袁克旭董事
10许广毅监事 11马帅监事 12刘兆滨董事长 1刘贺英董事 [新增] 2仲崇利董事 [新增] 3吴敏杰经理 [新增] 4王瀚霆监事会主席 [新增] 5吴敏杰董事 [新增] 6郜天宇董事 [新增] 7闻雷监事 [新增] 8李峰董事 [新增] |
3 | 2022-02-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1闻雷
2辽宁科技创业投资有限责任公司 3深圳市金科特种材料股份有限公司 4沈阳浑南科技城发展有限公司 5李峰 6成会明 7辽宁科创中小企业创业投资基金(有限合伙) 8吴敏杰 9刘畅 10沈阳宏树制造业投资管理有限公司 [退出] 11沈阳国科金成科技发展合伙企业(有限合伙) [退出] 12中国科学院金属研究所 [退出] 13沈阳国科金汇股权投资合伙企业(有限合伙) [退出] 14奥克控股集团股份公司 [退出] |
1闻雷
2辽宁科技创业投资有限责任公司 3深圳市金科特种材料股份有限公司 4沈阳浑南科技城发展有限公司 5李峰 6成会明 7辽宁科创中小企业创业投资基金(有限合伙) 8吴敏杰 9刘畅 10沈阳国科金汇股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] 11奥克控股集团股份公司 [新增] 12沈阳国科金成科技发展合伙企业(有限合伙) [新增] 13沈阳中科金研科技有限公司 [新增] 14沈阳宏树制造业投资管理有限公司 [新增] |
4 | 2022-02-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
7659.8
|
8743.13
(+14.14%)
|
5 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1闻雷监事
2李峰董事 3杜一董事 4袁克旭监事长 [退出] 5王永胜董事 [退出] 6许广毅监事 [退出] 7马帅监事 [退出] 8刘兆滨董事长 [退出] 9仲崇利董事 [退出] 10吴敏杰经理 [退出] 11吴敏杰董事 [退出] 12郜天宇董事 [退出] |
1闻雷监事
2李峰董事 3杜一董事 4袁克旭董事 [新增] 5许广毅监事 [新增] 6马帅监事 [新增] 7刘兆滨董事长 [新增] 8仲崇利董事 [新增] 9吴敏杰经理 [新增] 10吴敏杰董事 [新增] 11郜天宇董事 [新增] 12王瀚霆监事会主席 [新增] |
6 | 2019-11-22 | 业务范围变更 |
新能源电池及其电池材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
新能源电池(组)及其电池材料、电动汽车、电动车辆充电设备研发、设计、制造、销售(其中制造限在住所之外的生产经营场所或分支机构从事生产经营活动) |
新能源电池及其电池材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
新能源电池(组)及其电池材料、电动汽车、电动车辆充电设备研发、设计、制造、销售(其中制造限在住所之外的生产经营场所或分支机构从事生产经营活动) 国内一般贸易 [新增] 货物或技术进出口 [新增] |
7 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1马帅监事
[退出]
2郜长福董事 [退出] 3闻雷监事 [退出] 4李峰董事 [退出] 5杜一董事 [退出] 6袁克旭监事长 [退出] 7王永胜董事长 [退出] 8许广毅监事 [退出] 9吴敏杰董事兼总经理 [退出] 10仲崇利董事 [退出] 11刘兆滨董事 [退出] |
1闻雷监事
[新增]
2李峰董事 [新增] 3杜一董事 [新增] 4袁克旭监事长 [新增] 5王永胜董事 [新增] 6许广毅监事 [新增] 7马帅监事 [新增] 8刘兆滨董事长 [新增] 9仲崇利董事 [新增] 10吴敏杰经理 [新增] 11吴敏杰董事 [新增] 12郜天宇董事 [新增] |
8 | 2019-11-22 | 负责人变更 |
王永胜
[退出]
|
刘兆滨
[新增]
|
9 | 2019-08-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
9成会明
10闻雷 11辽宁科技创业投资有限责任公司 12深圳市金科特种材料股份有限公司 13沈阳浑南科技城发展有限公司 1辽宁科创中小企业创业投资基金(有限合伙) [退出] 2沈阳国科金成科技发展合伙企业(有限合伙) [退出] 3吴敏杰 [退出] 4刘畅 [退出] 5沈阳宏树制造业投资管理有限公司 [退出] 6中国科学院金属研究所 [退出] 7沈阳国科金汇股权投资合伙企业(有限合伙) [退出] 8李峰 [退出] |
9成会明
10闻雷 11辽宁科技创业投资有限责任公司 12深圳市金科特种材料股份有限公司 13沈阳浑南科技城发展有限公司 1中国科学院金属研究所 [新增] 2沈阳国科金汇股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] 3李峰 [新增] 4辽宁科创中小企业创业投资基金(有限合伙) [新增] 5沈阳国科金成科技发展合伙企业(有限合伙) [新增] 6吴敏杰 [新增] 7刘畅 [新增] 8沈阳宏树制造业投资管理有限公司 [新增] 14奥克控股集团股份公司 [新增] |
10 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1袁克旭监事长
[退出]
2王永胜董事长 [退出] 3许广毅监事 [退出] 4吴敏杰董事兼总经理 [退出] 5郜长福董事 [退出] 6闻雷监事 [退出] 7李峰董事 [退出] 8杜一董事 [退出] |
1马帅监事
[新增]
2郜长福董事 [新增] 3闻雷监事 [新增] 4李峰董事 [新增] 5杜一董事 [新增] 6袁克旭监事长 [新增] 7王永胜董事长 [新增] 8许广毅监事 [新增] 9吴敏杰董事兼总经理 [新增] 10仲崇利董事 [新增] 11刘兆滨董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-26 | 沈环浑南罚〔2020〕7号 | - | 沈阳市浑南生态环境分局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-4.5K
来自 1 条样本
说明:工资水平在¥3K-4.5K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-07 | KP | 19239202 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-30 | 沈阳国科金能科技有限公司 | http://www.gkpower.cn | 辽ICP备17001113号-1 |
2 | 2017-01-13 | 沈阳国科金能新材料有限公司 | www.gkpower.cn | 辽ICP备17001113号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |