北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 奥克控股集团股份公司 | 法定代表人 | 朱建民 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 奥克集团股份公司,辽宁奥克集团股份公司,辽阳奥克投资股份有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 9020.34万人民币 | ||
登记机关 | 辽阳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-12-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 15人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91211000794844300X |
注册号 | 211000004009765 | 组织机构代码 | 794844300 |
住址 | 辽阳市宏伟区东环路29号 | ||
经营范围 | 一般项目:企业总部管理,以自有资金从事投资活动,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),计算机软硬件及辅助设备批发,新型膜材料制造,新型膜材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
朱
朱建民
|
*** | *** |
2 |
刘
刘兆滨
|
*** | *** |
3 |
仲
仲崇纲
|
*** | *** |
4 |
董
董振鹏
|
*** | *** |
5 |
张
张素兰
|
*** | *** |
6 |
李
李英敏
|
*** | *** |
7 |
王
王建刚
|
*** | *** |
8 |
宋
宋恩军
|
*** | *** |
9 |
杨
杨波
|
*** | *** |
10 |
龚
龚鹏
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 其他人员 | |
4 | 经理,董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仲崇纲 共有7家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2018-02-02 | |
2 | 仲崇纲 共有7家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2008-03-12 | |
3 | 宋恩军 共有5家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2021-06-28 | |
4 | 王军 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2018-04-10 | |
5 | 刘兆滨 共有13家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2001-08-31 | |
6 | 朱建民 共有9家公司 | 80.0% | 1600.0万人民币 | 2019-08-23 | |
7 | 陈杨英 共有1家公司 | 51.02% | 2551.0万人民币 | 2001-02-22 | |
8 | 宋恩军 共有5家公司 | 51.0% | 612.0万人民币 | 2002-03-07 | |
9 | 宋恩军 共有5家公司 | 41.22% | 2123.0万人民币 | 2010-05-27 | |
10 | 王禄宝 共有20家公司 | 37.0% | 73.26万人民币 | 2006-06-13 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-07 | 业务范围变更 |
一般项目:企业总部管理,以自有资金从事投资活动,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),计算机软硬件及辅助设备批发,新型膜材料制造,新型膜材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
一般项目:企业总部管理,以自有资金从事投资活动,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),
人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),
计算机软硬件及辅助设备批发,新型膜材料制造,新型膜材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-12-15 | 业务范围变更 |
制造业项目投资
[退出]
高性能膜材料制造 [退出] 软件及辅助设备批发 [退出] 研制开发化工技术 [退出] 企业总部管理、投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务 [退出] |
一般项目:企业总部管理
[新增]
以自有资金从事投资活动 [新增] 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) [新增] 计算机软硬件及辅助设备批发 [新增] 新型膜材料制造 [新增] 新型膜材料销售(除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
3 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1宋恩军董事
[退出]
2董振鹏董事 [退出] 3刘兆滨董事 [退出] 4朱建民董事长兼总经理 [退出] 5仲崇纲董事 [退出] 6王树博董事 [退出] 7杨波监事 [退出] 8安龙监事 [退出] 9吴炳谋监事 [退出] 10霍玉战监事 [退出] 11朱宗将董事 [退出] 12梁军监事会主席 [退出] |
1刘兆滨董事
[新增]
2仲崇纲董事 [新增] 3王树博监事会主席 [新增] 4杨波监事 [新增] 5吴炳谋监事 [新增] 6霍玉战监事 [新增] 7朱宗将董事 [新增] 8梁军董事 [新增] 9宋恩军董事 [新增] 10董振鹏董事 [新增] 11朱建民董事长 [新增] 12朱建民经理 [新增] 13濮虹霞监事 [新增] |
4 | 2021-04-07 | 章程备案 |
1
|
1
|
5 | 2019-07-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1李秀兰
2徐丹 3周立明 4吕世光 5葛婷 [退出] 6王建刚 [退出] 7姜礼维 [退出] 8蒋胜勇 [退出] 9马玉华 [退出] 10姚君 [退出] 11王禄堡 [退出] 12董振鹏 [退出] 13龚鹏 [退出] 14宋恩军 [退出] 15金连海 [退出] 16刘振礼 [退出] 17徐金虎 [退出] 18杨晓日 [退出] 19梁军 [退出] 20朱宗将 [退出] 21邹清伟 [退出] 22赵峥 [退出] 23刘哲 [退出] 24马陈思 [退出] 25巴凯 [退出] 26王兆民 [退出] 27张玉兰 [退出] 28郝维真 [退出] 29李侠 [退出] 30张泳 [退出] 31赵伟东 [退出] 32毛茁 [退出] 33关海鹰 [退出] 34魏敏 [退出] 35刑亚林 [退出] 36杨念军 [退出] 37王晓健 [退出] 38白福宝 [退出] 39沈毅 [退出] 40胡荣军 [退出] 41韩桂荣 [退出] 42刘兆滨 [退出] 43王树博 [退出] 44刘爽 [退出] 45宫德仁 [退出] 46傅秀兰 [退出] 47苗颖 [退出] 48Baijohn [退出] 49赵国超 [退出] 50李颖 [退出] 51徐长荣 [退出] 52朱素凡 [退出] 53刘春艳 [退出] 54陈静 [退出] 55王玉武 [退出] 56王建顺 [退出] 57张健 [退出] 58高雪夫 [退出] 59杨春英 [退出] 60李英敏 [退出] 61仲崇利 [退出] 62董晓杰 [退出] 63王春时 [退出] 64张素兰 [退出] 65喻绍硕 [退出] 66高雨虹 [退出] 67邓宗安 [退出] 68李强 [退出] 69孙玉德 [退出] 70朱龙友 [退出] 71马威 [退出] 72刘爱东 [退出] 73赵明君 [退出] 74冯国立 [退出] 75孙永庆 [退出] 76仲崇纲 [退出] 77杨波 [退出] 78程宝 [退出] 79富扬 [退出] 80赵延举 [退出] 81朱建民 [退出] 82赵会男 [退出] |
1李秀兰
2徐丹 3周立明 4吕世光 5张玉兰 [新增] 6郝维真 [新增] 7李侠 [新增] 8马威 [新增] 9刘爱东 [新增] 10赵明君 [新增] 11孙永庆 [新增] 12冯国立 [新增] 13仲崇纲 [新增] 14杨波 [新增] 15程宝 [新增] 16富扬 [新增] 17赵延举 [新增] 18朱建民 [新增] 19赵会男 [新增] 20葛婷 [新增] 21王建刚 [新增] 22姜礼维 [新增] 23蒋胜勇 [新增] 24马玉华 [新增] 25姚君 [新增] 26王禄堡 [新增] 27董振鹏 [新增] 28龚鹏 [新增] 29宋恩军 [新增] 30金连海 [新增] 31刘振礼 [新增] 32徐金虎 [新增] 33杨晓日 [新增] 34梁军 [新增] 35朱宗将 [新增] 36邹清伟 [新增] 37赵峥 [新增] 38刘哲 [新增] 39马陈思 [新增] 40巴凯 [新增] 41王兆民 [新增] 42王晓健 [新增] 43白福宝 [新增] 44沈毅 [新增] 45胡荣军 [新增] 46韩桂荣 [新增] 47刘兆滨 [新增] 48王树博 [新增] 49刘爽 [新增] 50宫德仁 [新增] 51傅秀兰 [新增] 52苗颖 [新增] 53Baijohn [新增] 54赵国超 [新增] 55李颖 [新增] 56徐长荣 [新增] 57朱素凡 [新增] 58刘春艳 [新增] 59陈静 [新增] 60王玉武 [新增] 61王建顺 [新增] 62张健 [新增] 63高雪夫 [新增] 64杨春英 [新增] 65李英敏 [新增] 66仲崇利 [新增] 67董晓杰 [新增] 68王春时 [新增] 69张素兰 [新增] 70喻绍硕 [新增] 71高雨虹 [新增] 72邓宗安 [新增] 73李强 [新增] 74孙玉德 [新增] 75朱龙喜 [新增] 76杨念军 [新增] 77张泳 [新增] 78赵伟东 [新增] 79毛茁 [新增] 80关海鹰 [新增] 81魏敏 [新增] 82刑亚林 [新增] |
6 | 2019-07-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1李秀兰
2徐丹 3周立明 4吕世光 5葛婷 [退出] 6王建刚 [退出] 7姜礼维 [退出] 8蒋胜勇 [退出] 9马玉华 [退出] 10姚君 [退出] 11王禄堡 [退出] 12董振鹏 [退出] 13龚鹏 [退出] 14宋恩军 [退出] 15金连海 [退出] 16刘振礼 [退出] 17徐金虎 [退出] 18杨晓日 [退出] 19梁军 [退出] 20朱宗将 [退出] 21邹清伟 [退出] 22赵峥 [退出] 23刘哲 [退出] 24马陈思 [退出] 25巴凯 [退出] 26王兆民 [退出] 27张玉兰 [退出] 28郝维真 [退出] 29李侠 [退出] 30张泳 [退出] 31赵伟东 [退出] 32毛茁 [退出] 33关海鹰 [退出] 34魏敏 [退出] 35刑亚林 [退出] 36杨念军 [退出] 37王晓健 [退出] 38白福宝 [退出] 39沈毅 [退出] 40胡荣军 [退出] 41韩桂荣 [退出] 42刘兆滨 [退出] 43王树博 [退出] 44刘爽 [退出] 45宫德仁 [退出] 46傅秀兰 [退出] 47苗颖 [退出] 48Baijohn [退出] 49赵国超 [退出] 50李颖 [退出] 51徐长荣 [退出] 52朱素凡 [退出] 53刘春艳 [退出] 54陈静 [退出] 55王玉武 [退出] 56王建顺 [退出] 57张健 [退出] 58高雪夫 [退出] 59杨春英 [退出] 60李英敏 [退出] 61仲崇利 [退出] 62董晓杰 [退出] 63王春时 [退出] 64张素兰 [退出] 65喻绍硕 [退出] 66高雨虹 [退出] 67邓宗安 [退出] 68李强 [退出] 69孙玉德 [退出] 70朱龙友 [退出] 71马威 [退出] 72刘爱东 [退出] 73赵明君 [退出] 74冯国立 [退出] 75孙永庆 [退出] 76仲崇纲 [退出] 77杨波 [退出] 78程宝 [退出] 79富扬 [退出] 80赵延举 [退出] 81朱建民 [退出] 82赵会男 [退出] |
1李秀兰
2徐丹 3周立明 4吕世光 5张玉兰 [新增] 6郝维真 [新增] 7李侠 [新增] 8马威 [新增] 9刘爱东 [新增] 10赵明君 [新增] 11孙永庆 [新增] 12冯国立 [新增] 13仲崇纲 [新增] 14杨波 [新增] 15程宝 [新增] 16富扬 [新增] 17赵延举 [新增] 18朱建民 [新增] 19赵会男 [新增] 20葛婷 [新增] 21王建刚 [新增] 22姜礼维 [新增] 23蒋胜勇 [新增] 24马玉华 [新增] 25姚君 [新增] 26王禄堡 [新增] 27董振鹏 [新增] 28龚鹏 [新增] 29宋恩军 [新增] 30金连海 [新增] 31刘振礼 [新增] 32徐金虎 [新增] 33杨晓日 [新增] 34梁军 [新增] 35朱宗将 [新增] 36邹清伟 [新增] 37赵峥 [新增] 38刘哲 [新增] 39马陈思 [新增] 40巴凯 [新增] 41王兆民 [新增] 42王晓健 [新增] 43白福宝 [新增] 44沈毅 [新增] 45胡荣军 [新增] 46韩桂荣 [新增] 47刘兆滨 [新增] 48王树博 [新增] 49刘爽 [新增] 50宫德仁 [新增] 51傅秀兰 [新增] 52苗颖 [新增] 53Baijohn [新增] 54赵国超 [新增] 55李颖 [新增] 56徐长荣 [新增] 57朱素凡 [新增] 58刘春艳 [新增] 59陈静 [新增] 60王玉武 [新增] 61王建顺 [新增] 62张健 [新增] 63高雪夫 [新增] 64杨春英 [新增] 65李英敏 [新增] 66仲崇利 [新增] 67董晓杰 [新增] 68王春时 [新增] 69张素兰 [新增] 70喻绍硕 [新增] 71高雨虹 [新增] 72邓宗安 [新增] 73李强 [新增] 74孙玉德 [新增] 75朱龙喜 [新增] 76杨念军 [新增] 77张泳 [新增] 78赵伟东 [新增] 79毛茁 [新增] 80关海鹰 [新增] 81魏敏 [新增] 82邢亚林 [新增] |
7 | 2018-07-24 | 名称变更 |
奥克集团股份公司
|
奥克
控股
集团股份公司
|
8 | 2018-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1富莉监事
[退出]
2刘兆滨董事 [退出] 3孙玉德董事 [退出] 4朱建民董事长 [退出] 5仲崇纲董事兼总经理 [退出] 6宋恩军董事 [退出] 7董振鹏董事 [退出] 8王树博监事会主席 [退出] 9李强监事 [退出] 10赵峥监事 [退出] 11李英敏监事 [退出] 12杨波董事 [退出] |
1朱宗将董事
[新增]
2梁军监事会主席 [新增] 3安龙监事 [新增] 4吴炳谋监事 [新增] 5霍玉战监事 [新增] 6刘兆滨董事 [新增] 7朱建民董事长兼总经理 [新增] 8仲崇纲董事 [新增] 9宋恩军董事 [新增] 10董振鹏董事 [新增] 11王树博董事 [新增] 12杨波监事 [新增] |
9 | 2018-02-05 | 业务范围变更 |
研制开发化工技术
化学原料制造业、化学制品制造业、专用设备制造业投资 [退出] 化学制品制造 [退出] 化工原料销售 [退出] 投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务 [退出] (以上项目均不含许可经营项目) [退出] |
研制开发化工技术
制造业项目投资 [新增] 高性能膜材料制造 [新增] 软件及辅助设备批发 [新增] 企业总部管理、投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务 [新增] |
10 | 2017-07-06 | 其他事项备案 |
1朱建民董事长
[退出]
2白洪良监事 [退出] 3何明波监事 [退出] 4仲崇纲董事兼总经理 [退出] 5张素兰监事 [退出] 6宋恩军董事 [退出] 7董振鹏董事 [退出] 8王树博监事会主席 [退出] 9王建刚董事 [退出] 10孙玉德董事 [退出] 11刘兆滨董事 [退出] 12葛婷监事 [退出] |
1李强监事
[新增]
2李英敏监事 [新增] 3杨波董事 [新增] 4赵峥监事 [新增] 5刘兆滨董事 [新增] 6孙玉德董事 [新增] 7朱建民董事长 [新增] 8仲崇纲董事兼总经理 [新增] 9宋恩军董事 [新增] 10董振鹏董事 [新增] 11王树博监事会主席 [新增] 12富莉监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 老虎冲厨余垃圾无害化处理项目-环境影响评价报告编制建设工程中标候选人公示其它工程 | 竞标方 | 2022-06-15 | 详情 |
2 | 老虎冲厨余垃圾无害化处理项目-环境影响评价报告编制中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-06-15 | 详情 |
3 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目中试化机设备 | 招标方 | 2021-09-26 | 详情 |
4 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目一期 | 招标方 | 2021-09-18 | 详情 |
5 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目中试化机设备中标结果公告 | 招标方 | 2021-09-10 | 详情 |
6 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目中试化机设备中标候选人公示 | 招标方 | 2021-09-06 | 详情 |
7 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目中试化机设备中标候选人公示 | 招标方 | 2021-09-06 | 详情 |
8 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目中试化机设备 | 招标方 | 2021-09-06 | 详情 |
9 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目中试化机设备 | 招标方 | 2021-08-16 | 详情 |
10 | 年产1000吨耐高温无色透明聚酰亚胺材料全产业链建设项目动力电缆及控制电缆采购 | 招标方 | 2021-04-12 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-30 | 奥克药业 | 70589943 | 05类-医药 | |
2 | 2023-03-30 | OXPHARM | 70580201 | 01类-化学原料 | |
3 | 2023-03-30 | OXPHARM | 70577844 | 03类-日化用品 | |
4 | 2023-03-30 | 奥克药业 | 70567750 | 03类-日化用品 | |
5 | 2023-03-30 | 奥克药业 | 70577654 | 01类-化学原料 | |
6 | 2009-09-21 | OXCHEM | 7713643 | 19类-建筑材料 | |
7 | 2009-11-04 | PCA | 7809368 | 01类-化学原料 | |
8 | 2009-11-03 | 图形 | 7807175 | 02类-颜料油漆 | |
9 | 2009-11-03 | 图形 | 7807199 | 19类-建筑材料 | |
10 | 2009-09-21 | OXCHEM | 7713626 | 05类-医药 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |