北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:江西电缆有限责任公司(原江西电缆厂)始建于1969年,是原国家机械工业部、国家电力部定点生产电线电缆的企业。1992年,经江西省经贸委、省计划委、省财政厅、省劳动厅、省人事厅、省统计局确认为中二型企业。作为国内最早从事电线电缆制造的专业品牌企业之一,江缆公司经过多年的发展已成为拥有固定资产近2亿元,年生产能力10亿元,产品销往各地及欧美、东南亚、香港等国家和地区、集电缆设计、制造、加工及仓储、物流于一体的综合性企业。是江西省目前最大的电线电缆制造企业。已列入中国500家最大电气机械及器材制造企业。系中国井冈山干部学院实践基地。 ...更多
公司名称 | 江西电缆有限责任公司 | 法定代表人 | 杨峰 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 江西电缆厂 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-计算机整机制造 |
注册资本 | 62260.24万人民币 | ||
登记机关 | 吉州区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1984-03-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91360802161986202N |
注册号 | 360800210001669 | 组织机构代码 | 161986202 |
住址 | 江西省吉安市吉州区禾埠乡 | ||
经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电线、电缆经营,机械电气设备制造,机械电气设备销售,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 副总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曾道功 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1996-05-23 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
黄文凌
他有 6家公司 |
2011-09-22 | 注销 | |
2 |
李坚
他有 2家公司 |
2010-12-03 | 注销 | |
3 |
吴有银
他有 1家公司 |
2009-04-09 | 注销 | |
4 |
陈剑鑫
他有 1家公司 |
2009-03-03 | 吊销,未注销 | |
5 |
郑学滨
他有 1家公司 |
2007-03-15 | 注销 | |
6 |
张亮
他有 1家公司 |
2007-02-12 | 吊销,未注销 | |
7 |
谌国飞
他有 3家公司 |
2007-01-18 | 注销 | |
8 |
杨非
他有 6家公司 |
2006-11-03 | 吊销,未注销 | |
9 |
李红
他有 1家公司 |
2006-09-11 | 吊销 | |
10 |
高银泉
他有 2家公司 |
2006-06-09 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-12 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:曾凡祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾庆勋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾庆勋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈金艳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:沈金艳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:熊寒青,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:曾凡祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾庆勋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:刘肃,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:王小俊,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
2 | 2023-11-17 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈金艳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈金艳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾庆勋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾庆勋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:曾凡祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张齐斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:沈金艳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:曾凡祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:曾庆勋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:熊寒青,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
3 | 2023-03-02 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吉安鑫石阳实业有限公司,出资额:15000万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2020-04-10
[退出]
投资人:江西铜业股份有限公司,出资额:15612.24万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2021-02-04 [退出] |
投资人:江西铜业股份有限公司,出资额:31752.72万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2023-02-14
[新增]
投资人:吉安鑫石阳实业有限公司,出资额:30507.52万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2023-02-14 [新增] |
4 | 2023-03-02 | 注册资本(金)变更 |
30612.24万元
|
62260.24万元
(+103.38%)
|
5 | 2022-11-04 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:龙旭红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:监事,姓名:张齐斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:徐元峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:范晓明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:沈金艳,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:曾凡祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:监事会主席,姓名:曾庆勋,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事,姓名:张齐斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
6 | 2022-08-09 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:徐元峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:徐元峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张齐斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:范晓明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:龙旭红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事长,姓名:魏斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事长,姓名:魏斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:董事,姓名:范晓明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事会主席,姓名:龙旭红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:肖志涛,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:徐元峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:杨建军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张齐斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张文华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:姜伟民,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:董事长,姓名:杨峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
7 | 2021-08-13 | 经营范围变更 |
电线电缆制造、销售
[退出]
机械设备制造、加工、销售 [退出] 电线电缆材料加工 [退出] 机电修理 [退出] 普通货运(须在道路运输经营许可证有效期内经营) [退出] 电线电缆技术咨询、设计、服务(依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] ** [退出] |
许可项目:电线、电缆制造
[新增]
道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目 [新增] 经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电线、电缆经营 [新增] 机械电气设备制造 [新增] 机械电气设备销售 [新增] 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物) [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 货物进出口(除许可业务外 [新增] 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) [新增] |
8 | 2021-01-11 | 注册资本(金)变更 |
15000万元
|
30612.24万元
(+104.08%)
|
9 | 2021-01-11 | 法定代表人变更 |
王涛
[退出]
|
杨峰
[新增]
|
10 | 2021-01-11 | 其他变更 |
姓名:张文华,职务:监事
姓名:王涛,职务:董事长 [退出] 姓名:邓银华,职务:董事 [退出] 姓名:李宁宇,职务:董事 [退出] 姓名:王昭,职务:监事会主席 [退出] 姓名:欧阳欣,职务:监事 [退出] |
姓名:张文华,职务:监事
姓名:杨峰,职务:经理 [新增] 姓名:肖志涛,职务:副经理 [新增] 姓名:魏斌,职务:董事长 [新增] 姓名:徐元峰,职务:董事 [新增] 姓名:杨峰,职务:董事 [新增] 姓名:杨建军,职务:董事 [新增] 姓名:龙旭红,职务:监事会主席 [新增] 姓名:张齐斌,职务:监事 [新增] 姓名:范晓明,职务:董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-09 | 高工商公处字[2013]35号 | - | 高安市工商行政管理局 |
2 | 2012-09-12 | 铜工商市处字[2012]7号 | - | 江西省宜春市铜鼓县市场和质量监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-26 | - | - | 正常 | 吉州区市场和质量监督管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 深能保定西北郊热电厂二期项目第三批辅机:中高压电缆采购预中标公示 | 中标方 | 2024-09-11 | 详情 |
2 | 江西电缆有限责任公司2024年8月-2026年8月气体采购项目第三次 | 招标方 | 2024-08-26 | 详情 |
3 | 中国有色集团十五冶公司广西博白项目电线电缆集中采购中标公示 | 中标方 | 2024-08-26 | 详情 |
4 | 泰山文旅健身中心地下车库二期及室外景观照明电线电缆采购项目中标候选人公示 | 中标方 | 2024-08-22 | 详情 |
5 | 泰山文旅健身中心地下车库二期及室外景观照明电线电缆采购项目中标候选人公示 | 中标方 | 2024-08-21 | 详情 |
6 | 中国有色集团十五冶公司广西博白项目电线电缆集中采购中标候选人公示 | 中标方 | 2024-08-20 | 详情 |
7 | 【物资类】中国电建水电九局湖北蕲春长胶廊道工程EPC项目电缆采购项目中标公示 | 中标方 | 2024-08-20 | 详情 |
8 | 江西电缆有限责任公司2024年8月-2026年8月气体采购项目第二次 | 招标方 | 2024-08-19 | 详情 |
9 | 江西电缆有限责任公司2024年8月-2026年8月气体采购项目变更公告 | 招标方 | 2024-08-07 | 详情 |
10 | 江西电缆有限责任公司2024年8月-2026年8月气体采购项目 | 招标方 | 2024-08-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-01-11 | 三色SANSE | 68176D8C8D596076 | 09类-科学仪器 | |
2 | 1986-01-11 | 三色 | 267745 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |