北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中文传媒是一家图书出版服务提供商,公司的主营业务为图书编辑出版、报刊传媒等传统出版业务,同时公司涉及数字出版、艺术品经营等业务。公司致力于成为平台化、全产业链的出版传媒公司。 ...更多
公司名称 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 法定代表人 | 凌卫 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中文天地出版传媒股份有限公司,江西鑫新实业股份有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-新闻和出版业-出版业-图书出版 |
注册资本 | 135506.3719万人民币 | ||
登记机关 | 上饶市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-11-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 45人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91361100705758356U |
注册号 | 360000110008157 | 组织机构代码 | 705758356 |
住址 | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼 | ||
经营范围 | 许可项目:出版物批发,出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理,企业总部管理,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,数字技术服务,数字内容制作服务(不含出版发行),会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,广告制作,广告发布,广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 副董事长 | |
6 | 监事会主席 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事,总经理 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵红卫 共有3家公司 | 100.0% | 273355.32万人民币 | 2006-12-18 | |
2 | 毛剑波 共有6家公司 | 100.0% | 90000.0万人民币 | 2001-07-05 | |
3 | 詹刚 共有1家公司 | 100.0% | 59002.88万人民币 | 1994-05-23 | |
4 | 熊炽 共有2家公司 | 100.0% | 24839.0万人民币 | 1985-08-26 | |
5 | 刘凯军 共有3家公司 | 100.0% | 14000.0万人民币 | 1990-04-24 | |
6 | 刘芳 共有2家公司 | 100.0% | 13656.0万人民币 | 1990-05-02 | |
7 | 陈末 共有9家公司 | 100.0% | 13316.3201万人民币 | 2012-11-02 | |
8 | 杜智波 共有1家公司 | 100.0% | 8117.0万人民币 | 1985-08-05 | |
9 | 梁菁 共有1家公司 | 100.0% | 4923.0万人民币 | 1992-04-20 | |
10 | 舒伟明 共有3家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2008-09-01 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈末
他有 9家公司 |
2012-11-02 | 在营 | |
2 |
舒伟明
他有 3家公司 |
2008-09-01 | 在营 | |
3 |
赵红卫
他有 3家公司 |
2006-12-18 | 在营 | |
4 |
毛剑波
他有 6家公司 |
2001-07-05 | 在营 | |
5 |
詹刚
他有 1家公司 |
1994-05-23 | 在营 | |
6 |
刘凯军
他有 3家公司 |
1990-04-24 | 在营 | |
7 |
陈波
他有 2家公司 |
1990-04-04 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 | 董事备案 |
职务:董事,姓名:涂书田,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:监事,姓名:王慧明,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李汉国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:黄倬桢,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张晓俊,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:凌卫,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:黄倬桢,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:涂书田,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:吴涤,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张其洪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:蒋定平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:廖晓勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:廖县生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:夏玉峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:吴信根,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:汪维国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:吴信根,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:吴涤,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:陈璘,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:周照云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周天明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:陈佳羚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:吴卫东,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:彭中天,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:彭中天,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:董事,姓名:吴卫东,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] 职务:副经理,姓名:万仁荣,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [退出] |
职务:监事,姓名:陈璘,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******
职务:副经理,姓名:陈佳羚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:黄倬桢,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:蒋定平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:李汉国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:廖县生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事会主席,姓名:廖晓勇,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事长,姓名:凌卫,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:涂书田,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:汪维国,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:王慧明,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:吴涤,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:经理,姓名:吴涤,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:吴信根,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:夏玉峰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:张其洪,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:张晓俊,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事,姓名:周天明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:副经理,姓名:周照云,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事,姓名:姜帆,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:副经理,姓名:李学群,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] 职务:副董事长,姓名:吴卫东,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** [新增] |
2 | 2024-03-04 | 章程修正案备案 |
章程修正案备案
|
章程修正案备案
|
3 | 2024-03-04 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2023-08-31 | 法定代表人变更 |
吴信根
[退出]
|
凌卫
[新增]
|
5 | 2023-08-31 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
姓名:张晓俊,职务:监事
姓名:李汉国,职务:董事 姓名:蒋定平,职务:董事 姓名:彭中天,职务:董事 姓名:黄倬桢,职务:董事 姓名:吴卫东,职务:董事 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:廖晓勇,职务:监事会主席 姓名:涂书田,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:吴涤,职务:经理 姓名:周照云,职务:副经理 姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:陈佳羚,职务:副经理 姓名:张其洪,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:陈璘,职务:监事 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:周天明,职务:监事 姓名:汪维国,职务:董事 姓名:吴信根,职务:董事长 [退出] 姓名:凌卫,职务:副董事长 [退出] |
姓名:彭中天,职务:董事
姓名:黄倬桢,职务:董事 姓名:涂书田,职务:董事 姓名:吴卫东,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:张其洪,职务:董事 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:李汉国,职务:董事 姓名:蒋定平,职务:董事 姓名:汪维国,职务:董事 姓名:张晓俊,职务:监事 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:廖晓勇,职务:监事会主席 姓名:吴涤,职务:经理 姓名:周照云,职务:副经理 姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:陈佳羚,职务:副经理 姓名:陈璘,职务:监事 姓名:周天明,职务:监事 姓名:吴信根,职务:董事 [新增] 姓名:凌卫,职务:董事长 [新增] |
6 | 2022-12-29 | 其他变更 |
姓名:李汉国,职务:董事
姓名:蒋定平,职务:董事 姓名:彭中天,职务:董事 姓名:黄倬桢,职务:董事 姓名:涂书田,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:张其洪,职务:董事 姓名:吴信根,职务:董事长 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:吴涤,职务:经理 姓名:陈璘,职务:监事 姓名:凌卫,职务:副董事长 姓名:汪维国,职务:董事 姓名:张晓俊,职务:监事 姓名:周天明,职务:监事 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:廖晓勇,职务:监事会主席 姓名:吴卫东,职务:董事 姓名:刘浩,职务:副经理 [退出] 姓名:庄文瑀,职务:副经理 [退出] |
姓名:吴涤,职务:经理
姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:张其洪,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:陈璘,职务:监事 姓名:吴信根,职务:董事长 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:周天明,职务:监事 姓名:凌卫,职务:副董事长 姓名:汪维国,职务:董事 姓名:张晓俊,职务:监事 姓名:李汉国,职务:董事 姓名:蒋定平,职务:董事 姓名:彭中天,职务:董事 姓名:黄倬桢,职务:董事 姓名:吴卫东,职务:董事 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:廖晓勇,职务:监事会主席 姓名:涂书田,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:周照云,职务:副经理 [新增] 姓名:陈佳羚,职务:副经理 [新增] |
7 | 2022-12-29 | 经营范围变更 |
会议及展览服务
国内版图书、电子、期刊批发兼零售(许可证有效期至2022年06月30日) [退出] 文化艺术品经营 [退出] 各类广告的制作、发布、代理 [退出] 国内外贸易 [退出] 资产管理与投资 [退出] 房地产开发与销售 [退出] 以下项目限分支机构经营:图书、报刊、音像、电子出版物的出版 [退出] 影视制作与发行 [退出] 互联网文化产品的制作、经营及其服务 [退出] 出版物零售 [退出] 文化经纪 [退出] 仓储、物流与配送服务 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)* [退出] |
会议及展览服务
许可项目:出版物批发 [新增] 出版物零售(依法须经批准的项目 [新增] 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动 [新增] 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理 [新增] 企业总部管理 [新增] 以自有资金从事投资活动 [新增] 自有资金投资的资产管理服务 [新增] 数字技术服务 [新增] 数字内容制作服务(不含出版发行) [新增] 组织文化艺术交流活动 [新增] 广告制作 [新增] 广告发布 [新增] 广告设计、代理(除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
8 | 2021-11-30 | 其他变更 |
姓名:黄倬桢,职务:董事
姓名:涂书田,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:张晓俊,职务:监事 姓名:刘浩,职务:副经理 姓名:周天明,职务:监事 姓名:庄文瑀,职务:副经理 姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:吴涤,职务:经理 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:彭中天,职务:董事 姓名:李汉国,职务:董事 姓名:蒋定平,职务:董事 姓名:张其洪,职务:董事 姓名:吴信根,职务:董事长 姓名:吴卫东,职务:监事会主席 [退出] 姓名:廖晓勇,职务:监事 [退出] 姓名:谢善名,职务:董事 [退出] 姓名:温显来,职务:董事 [退出] |
姓名:李汉国,职务:董事
姓名:蒋定平,职务:董事 姓名:彭中天,职务:董事 姓名:黄倬桢,职务:董事 姓名:涂书田,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:张其洪,职务:董事 姓名:吴信根,职务:董事长 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:刘浩,职务:副经理 姓名:庄文瑀,职务:副经理 姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:吴涤,职务:经理 姓名:张晓俊,职务:监事 姓名:周天明,职务:监事 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:陈璘,职务:监事 [新增] 姓名:凌卫,职务:副董事长 [新增] 姓名:汪维国,职务:董事 [新增] 姓名:廖晓勇,职务:监事会主席 [新增] 姓名:吴卫东,职务:董事 [新增] |
9 | 2021-11-30 | 投资人(股权)变更 |
投资人:江西省投资集团公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:***
投资人:江西信江实业有限公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:常州市智通树脂有限公司公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:江西铜业集团公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:社会公众股,出资额:62239.8993万人民币,占45.1688%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:江西省出版集团公司,出资额:75554.1032万人民币,占54.8312%,出资方式:货币,出资时间:*** [退出] |
投资人:江西省投资集团公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:***
投资人:江西信江实业有限公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:常州市智通树脂有限公司公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:江西铜业集团公司,出资额: 0.0000万人民币,占 0.0000%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:社会公众股,出资额:62239.8993万人民币,占45.1688%,出资方式:货币,出资时间:*** 投资人:江西省出版传媒集团有限公司,出资额:75554.1032万人民币,占54.8312%,出资方式:货币,出资时间:*** [新增] |
10 | 2021-08-19 | 其他变更 |
姓名:蒋定平,职务:董事
姓名:张其洪,职务:董事 姓名:温显来,职务:董事 姓名:彭中天,职务:董事 姓名:李汉国,职务:董事 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:谢善名,职务:董事 姓名:黄倬桢,职务:董事 姓名:涂书田,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:庄文瑀,职务:副经理 姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:吴涤,职务:经理 姓名:廖晓勇,职务:监事 姓名:吴卫东,职务:监事会主席 姓名:张晓俊,职务:监事 姓名:刘浩,职务:副经理 姓名:周天明,职务:监事 姓名:赵东亮,职务:董事长 [退出] 姓名:吴信根,职务:副董事长 [退出] |
姓名:黄倬桢,职务:董事
姓名:涂书田,职务:董事 姓名:廖县生,职务:董事 姓名:吴卫东,职务:监事会主席 姓名:张晓俊,职务:监事 姓名:刘浩,职务:副经理 姓名:周天明,职务:监事 姓名:庄文瑀,职务:副经理 姓名:万仁荣,职务:副经理 姓名:王慧明,职务:监事 姓名:吴涤,职务:经理 姓名:廖晓勇,职务:监事 姓名:夏玉峰,职务:董事 姓名:谢善名,职务:董事 姓名:吴涤,职务:董事 姓名:温显来,职务:董事 姓名:彭中天,职务:董事 姓名:李汉国,职务:董事 姓名:蒋定平,职务:董事 姓名:张其洪,职务:董事 姓名:吴信根,职务:董事长 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-21 | - | - | 出版、印刷、复制或发行单位违规印刷或复制出版物等行为检查,正常 | 抚州市安监局 |
2 | 2017-09-27 | - | - | 符合 | 省新闻出版广电局出版物发行管理处 |
3 | 2016-08-15 | - | - | 未按规定公示其他应当公示的信息 | 上饶市市场和质量监督管理局 |
4 | 2016-08-12 | - | - | 未按规定公示其他应当公示的信息 | 上饶市市场和质量监督管理局 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-01 | 战略融资 | 未披露 | 腾讯投资、孝昌水木投资 |
2 | 2002-03-04 | IPO上市 | 1.21亿人民币 | 公开发行 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-6K
来自 7 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | zwcm600373 | 中文天地出版传媒股份有限公司,股票简称:中文传媒,证券代码:600373.连续四年入围“财富中国500强”,致力全方位、全媒介、全产业链,打造最具投资价值的全球文化产品与文化服务运营商. |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司工程造价咨询服务商遴选项目磋商公告 | 招标方 | 2024-06-17 | 详情 |
2 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司中文传媒总部物业服务外包采购项目 | 招标方 | 2024-02-01 | 详情 |
3 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司《江右文库》“文献编”排版服务采购项目 | 招标方 | 2024-01-24 | 详情 |
4 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司增值税发票平台第三阶段(统一纳税申报及风控管理费用)采购项目 | 招标方 | 2023-11-10 | 详情 |
5 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司增值税发票平台第三阶段(进销项一体化及统一纳税申报)采购项目 | 招标方 | 2023-11-10 | 详情 |
6 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司增值税发票平台迁云改造采购项目 | 招标方 | 2023-11-10 | 详情 |
7 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司增值税发票平台第三阶段(统一纳税申报及风控管理)采购项目 | 招标方 | 2023-11-10 | 详情 |
8 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司税务数字化管理平台采购项目 | 招标方 | 2023-11-03 | 详情 |
9 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司税务平台迁移阿里云及适配国产操作系统采购项目 | 招标方 | 2023-11-03 | 详情 |
10 | 江西合胜合招标咨询有限公司关于江西省教育厅2023-2025年义务教育免费教科书采购项目(项目编号:HSH2023D017)单一来源成交公告 | 中标方 | 2023-08-29 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-10-30 | 图形 | 11674526 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2012-10-31 | 图形 | 11677542 | 35类-广告销售 | |
3 | 2012-10-31 | 图形 | 11677953 | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2012-10-30 | 中文传媒 | 11674549 | 16类-办公用品 | |
5 | 2012-10-30 | 中文传媒 | 11674511 | 09类-科学仪器 | |
6 | 2012-11-01 | 中 | CB718D9F025268EF | 40类-材料加工 | |
7 | 2012-11-01 | 图形 | 11683429 | 40类-材料加工 | |
8 | 2012-10-30 | 图形 | 11674543 | 16类-办公用品 | |
9 | 2012-10-31 | 图形 | 11677754 | 39类-运输存储 | |
10 | 2012-10-31 | 图形 | 11677707 | 38类-通讯物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-08 | - | http://600373.net | 赣ICP备14002199号 |
2 | 2019-04-08 | 中文天地出版传媒股份有限公司网站 | http://www.600373.net,http://www.600373.com.cn,http://www.zwtd.cn | 赣ICP备14002199号-1 |
3 | 2019-04-08 | 中文天地出版传媒股份有限公司网站 | www.600373.net;www.600373.com.cn;www.zwtd.cn | 赣ICP备14002199号 |
4 | 2016-12-30 | 中文天地出版传媒股份有限公司网站 | www.600373.net,www.600373.com.cn,www.zwtd.cn | 赣ICP备14002199号-1 |
5 | 2014-04-08 | 中文天地出版传媒股份有限公司网站 | www.600373.net | 赣ICP备14002199号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |