北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:2011年8月24日,厦门市人民政府做出厦府【2011】350号《厦门市人民政府关于同意成立厦门市政集团有限公司的批复》,同意设立厦门市政集团有限公司。 ...更多
公司名称 | 厦门市政集团有限公司 | 法定代表人 | 江孔雀 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-其他综合管理服务 |
注册资本 | 2216027.85219万人民币 | ||
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-04-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350200302984746M |
注册号 | 350200100020016 | 组织机构代码 | 302984746 |
住址 | 厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦23楼2301-2305室 | ||
经营范围 | 根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;;负责厦门市市政、交通企业基础设施建设国有股权投资与资本运作,政府重大市政、交通基础设施建设项目的投融资,开展与其业主相关的以资本为纽带的整合重组;其他与市政,交通基础设施建设有关产业的投资;承担市委、市政府及相关部门交办或委托的其他业务;其他政府许可的产业投资、运营管理。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事,总经理 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱旭东 共有2家公司 | 100.0% | 3582024.37834万人民币 | 2005-08-25 | |
2 | 许水音 共有1家公司 | 100.0% | 612409.85万人民币 | 2009-10-30 | |
3 | 陈明建 共有4家公司 | 100.0% | 189698.21万人民币 | 2014-04-28 | |
4 | 杨静 共有4家公司 | 100.0% | 157270.920922万人民币 | 2016-04-25 | |
5 | 徐建平 共有1家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2023-09-05 | |
6 | 徐连财 共有1家公司 | 100.0% | 20100.0万人民币 | 1989-07-20 | |
7 | 袁建华 共有1家公司 | 100.0% | 18660.0万人民币 | 2020-01-13 | |
8 | 侯雷 共有1家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2014-05-13 | |
9 | 刘庆诚 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-06-26 | |
10 | 许幸福 共有1家公司 | 100.0% | 3200.0万人民币 | 2014-04-23 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨静
他有 4家公司 |
2016-04-25 | 在营 | |
2 |
刘庆诚
他有 2家公司 |
2015-06-26 | 在营 | |
3 |
许水音
他有 1家公司 |
2009-10-30 | 在营 | |
4 |
甄理
他有 5家公司 |
2007-04-23 | 在营 | |
5 |
叶代成
他有 2家公司 |
2003-08-07 | 在营 | |
6 |
于洪波
他有 1家公司 |
1991-01-03 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-22 | 董事备案 |
性别:男性
职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:黄传芳 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:吕金奖 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:柳颂清 [退出] 性别:女性 [退出] 国籍:中国 [退出] |
性别:男性
职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:谢垠 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:林海松 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:李晓阳 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:张波 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:郭聪明 [新增] 国籍:中国. [新增] |
2 | 2024-04-22 | 董事备案 |
性别:男性
职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 企业基本信息:主要人员信息:【删除】姓名:黄传芳 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:吕金奖 [退出] 国籍:中国【删除】姓名:柳颂清 [退出] 性别:女性 [退出] |
性别:男性
职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 性别:男性 职务:董事 政治面貌: 任职起始日期: 民族:汉族 任职截止日期: 职务产生方式:委派 法定代表人标志:2 任命单位: 公务员标志:2 变更标志: 国籍:中国 企业基本信息:主要人员信息:【新增】姓名:谢垠 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:林海松 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:李晓阳 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:张波 [新增] 国籍:中国【新增】姓名:郭聪明 [新增] |
3 | 2023-12-29 | 注册资本变更 |
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):221
5753.3
52189,投资人及出资信息:投资人类型: 机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:221
5753.3
52189,实缴出资额:2215753.352189,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):221
6027.8
52189,投资人及出资信息:投资人类型: 机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:221
6027.8
52189,实缴出资额:2215753.352189,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
4 | 2023-12-29 | 出资额(注册资本)增加变更 |
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):221
5753.3
52189,投资人及出资信息:投资人类型:机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:221
5753.3
52189,实缴出资额:2215753.352189,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):221
6027.8
52189,投资人及出资信息:投资人类型:机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:221
6027.8
52189,实缴出资额:2215753.352189,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
5 | 2022-04-02 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
陈飞铭
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:1,任命单位:
国资委
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
江孔雀
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
6 | 2022-04-02 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
陈飞铭
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:1,任命单位:
国资委
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
江孔雀
,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:1,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
7 | 2022-01-14 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
程进国
,性别:
男性,职务:监
事
会主席
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
郭伟勇
,性别:男性,职务:
监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
何立敏
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
陈志成
,性别:男性,职务:
副总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
王良睦
,性别:男性,职务:董事
兼总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
陈智
强,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
苗
金
美
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
柯雪芳
,性别:
女性,职务:监事
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】姓名:冯阳,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:赵付一,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
柳颂清
,性别:
女性,职务:董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄传芳
,性别:男性,职务:
董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
陈瑞珍
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
兰勇
,性别:男性,职务:
董事
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:
职工大会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄志华
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄灵
强,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
吕
金
奖
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄志华
,性别:
男性,职务:总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
|
8 | 2022-01-14 | - |
企业基本信息:主要人员信息:【
删除
】姓名:
程进国
,性别:
男性,职务:监
事
会主席
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
郭伟勇
,性别:男性,职务:
监
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
何立敏
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
陈志成
,性别:男性,职务:
副总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
王良睦
,性别:男性,职务:董事
兼总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
陈智
强,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
苗
金
美
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
删除
】姓名:
柯雪芳
,性别:
女性,职务:监事
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】姓名:冯阳,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【删除】姓名:赵付一,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方
|
企业基本信息:主要人员信息:【
新增
】姓名:
柳颂清
,性别:
女性,职务:董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄传芳
,性别:男性,职务:
董
事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
陈瑞珍
,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
兰勇
,性别:男性,职务:
董事
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
选举
,法定代表人标志:2,任命单位:
职工大会
,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄志华
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄灵
强,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
吕
金
奖
,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
委派
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国【
新增
】姓名:
黄志华
,性别:
男性,职务:总经理
,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:
聘任
,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
.
|
9 | 2021-06-02 | - |
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):
1961396.287946
,投资人及出资信息:投资人类型: 机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:
1961396.287946
,实缴出资额:
1961396.287946
,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:.
|
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):
2215753.352189
,投资人及出资信息:投资人类型: 机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:
2215753.352189
,实缴出资额:
2215753.352189
,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:.
|
10 | 2021-06-02 | - |
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):
1961396.287946
,投资人及出资信息:投资人类型: 机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:
1961396.287946
,实缴出资额:
1961396.287946
,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本(金):
2215753.352189
,投资人及出资信息:投资人类型: 机关法人,投资人:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,证照类型:其他,证照编号:77602974-0,认缴出资额:
2215753.352189
,实缴出资额:
2215753.352189
,出资方式:货币,出资比例:100.0,出资时间:20180326,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂头右干渠改造工程一三南路(324国道-杏林水厂段)交通秩序维护服务(第二次招标)招标公告 | 竞标方 | 2023-08-15 | 详情 |
2 | 大成工程-公开招标-2023-DCZX111/SZPSZ2023-051-重点泵站COD在线监测系统-招标公告 | 竞标方 | 2023-08-14 | 详情 |
3 | 4g入廊设备采购项目-采购公告(SZKJ-PM-2023070402-2) | 竞标方 | 2023-08-11 | 详情 |
4 | 厦门市西山水厂深度处理一期工程泵组设备采购招标公告 | 竞标方 | 2023-08-11 | 详情 |
5 | 厦门中实-公开招标-SZPSZ2023-015(2023-ZS2171-1)-集污管1号、4号灯浮航标改造工程-招标公告 | 竞标方 | 2023-08-11 | 详情 |
6 | 大成工程-公开招标-SZPSZ2023-016/2023-DCZX091-集海所泵站泵坑爬梯-招标公告 | 竞标方 | 2023-08-11 | 详情 |
7 | 厦门中实-公开招标-2023-ZS2275-GPRS流量计远传设备及安装采购项目-招标公告 | 竞标方 | 2023-08-08 | 详情 |
8 | 厦门市西山水厂深度处理一期工程电气设备采购招标公告 | 竞标方 | 2023-07-24 | 详情 |
9 | 坂头右干渠改造工程一三南路(324国道-杏林水厂段)交通秩序维护服务招标公告 | 竞标方 | 2023-07-24 | 详情 |
10 | 水厂运营管理服务支撑模块软件开发服务采购-采购公告(SZKJ-PM-2022110301-4) | 竞标方 | 2023-07-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-29 | 图形 | 50165261 | 39类-运输存储 | |
2 | 2016-12-26 | 图形及图 | 22385331 | 13类-军火烟火 | |
3 | 2016-12-26 | 图形及图 | 22385356 | 38类-通讯物管 | |
4 | 2016-12-26 | 图形 | 22385337 | 19类-建筑材料 | |
5 | 2016-12-26 | 图形及图 | 22385334 | 16类-办公用品 | |
6 | 2016-12-26 | 图形及图 | 22385335 | 17类-橡胶制品 | |
7 | 2016-12-26 | 图形及图 | 22385350 | 32类-啤酒饮料 | |
8 | 2020-09-29 | 图形 | 50164491 | 04类-燃料油脂 | |
9 | 2020-09-29 | 图形 | 50172503 | 05类-医药 | |
10 | 2016-12-26 | 图形及图 | 22385344 | 26类-纽扣拉链 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-09 | 厦门市政集团有限公司官网 | szjtxm.com,szjtxm.cn | 15 |
2 | 2018-10-09 | 厦门市政集团有限公司官网 | www.szjtxm.com;www.szjtxm.cn | 闽ICP备15005876号 |
3 | 2018-04-18 | 厦门市政集团有限公司官网 | www.szjtxm.com;www.szjtxm.cn | 闽ICP备15005876号 |
4 | 2017-06-13 | 厦门市政集团有限公司官网 | www.szjtxm.com,www.szjtxm.cn | 闽ICP备15005876号-1 |
5 | 2016-10-27 | 扬宣电子(苏州)有限公司 | www.gloryfaith-sz.cn | 苏ICP备16025422号-2 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |