北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中民能控有限公司是中民新能投资集团有限公司的全资子公司。 ...更多
公司名称 | 中民能控有限公司 | 法定代表人 | 方建华 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 500000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市门头沟区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-06-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 32人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110109MA00FFU355 |
注册号 | 110109023632532 | 组织机构代码 | MA00FFU35 |
住址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5485室 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术研发、咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电力供应;房地产开发;施工总承包。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应、房地产开发、施工总承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理 | |
3 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安荣辉 共有4家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2016-06-24 | |
2 | 周慧林 共有4家公司 | 100.0% | 10492.645万人民币 | 2016-09-30 | |
3 | 韩文彬 共有16家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2016-06-08 | |
4 | 卢静媛 共有4家公司 | 100.0% | 5392.8万人民币 | 2015-10-21 | |
5 | 鲁品 共有2家公司 | 100.0% | 1660.0万人民币 | 2014-03-18 | |
6 | 周慧林 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-12-29 | |
7 | 马少寅 共有5家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2018-04-10 | |
8 | 宋承翰 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2015-07-07 | |
9 | 周慧林 共有4家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2016-09-13 | |
10 | 鄢晓平 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2016-07-25 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
万谦
他有 8家公司 |
2016-03-10 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-02 | 负责人变更 |
刘振
[退出]
|
方建华
[新增]
|
2 | 2021-06-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘振*,彭州
|
方建华*,刘振,彭州
|
3 | 2020-06-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩庆浩*,彭州
|
刘振*,彭州
|
4 | 2020-06-16 | 法定代表人 |
韩庆浩
[退出]
|
刘振
[新增]
|
5 | 2020-06-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
彭州,监事
韩庆浩,执行董事 [退出] 韩庆浩,经理 [退出] |
彭州,监事
刘振,执行董事 [新增] 刘振,经理 [新增] |
6 | 2019-05-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
彭州,监事
马少寅,执行董事 [退出] 白保林,经理 [退出] |
彭州,监事
韩庆浩,执行董事 [新增] 韩庆浩,经理 [新增] |
7 | 2019-05-07 | 法定代表人 |
马少寅
[退出]
|
韩庆浩
[新增]
|
8 | 2018-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
白保林,经理
彭州,监事 陈瑞军,执行董事 [退出] |
白保林,经理
彭州,监事 马少寅,执行董事 [新增] |
9 | 2018-12-03 | 法定代表人 |
陈瑞军
[退出]
|
马少寅
[新增]
|
10 | 2018-09-21 | 法定代表人 |
马少寅
[退出]
|
陈瑞军
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |