北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中民新能控股有限公司(新能控股)是中民新能投资集团有限公司的全资子公司。公司主营业务是新能源领域的项目开发、投资、建设和运营维护。公司将以先进的产业技术为引领以较低的融资成本为基础以综合服务为支撑成为新能源领域可以比肩国内顶级新能源公司的民营新能源投资运营集团。 ...更多
公司名称 | 中民新能电力工程有限公司 | 法定代表人 | 安荣辉 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-工矿工程建筑-工矿工程建筑 |
注册资本 | 30000.0万人民币 | ||
登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-06-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91120118MA05K8P60G |
注册号 | 120118000153816 | 组织机构代码 | MA05K8P60 |
住址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1403-4 | ||
经营范围 | 工矿工程建筑;承装(承修、承试)电力设施;太阳能、风能、海洋能、光电一体化、光伏发光体技术开发、转让、咨询服务及相关设备产品的开发、销售;合同能源管理;电子信息技术开发、咨询、服务、转让;机电设备的维修、改造、试验及技术咨询、技术服务;机电设备租赁;仓储服务;旅行社服务;机电设备及配件、机械设备及配件批发兼零售;新型可再生能源的技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈勇 共有1家公司 | 40.0% | 4000.0万人民币 | 2017-06-22 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-13 | 负责人变更 |
姓名:韩文彬
[退出]
任职截止日期:2025-03-31 [退出] 任职起始日期:2022-04-01 [退出] 01688 [退出] |
姓名:安荣辉
[新增]
任职截止日期:2026-09-19 [新增] 任职起始日期:2023-09-20 [新增] |
2 | 2023-10-13 | 负责人变更 |
韩文彬
[退出]
|
安荣辉
[新增]
|
3 | 2023-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任职截止日期:2025-03-31
[退出]
任职起始日期:2022-04-01 [退出] 姓名:韩文彬 [退出] |
任职截止日期:2026-09-19
[新增]
任职起始日期:2023-09-20 [新增] 姓名:安荣辉 [新增] |
4 | 2023-10-13 | 法定代表人信息 |
姓名:韩文彬
[退出]
任职截止日期:2025-03-31 [退出] 任职起始日期:2022-04-01 [退出] |
姓名:安荣辉
[新增]
任职截止日期:2026-09-19 [新增] 任职起始日期:2023-09-20 [新增] |
5 | 2023-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任职截止日期:2025-03-31
[退出]
任职起始日期:2022-04-01 [退出] 姓名:翁小权 [退出] |
任职截止日期:2026-09-19
[新增]
任职起始日期:2023-09-20 [新增] 姓名:韩文彬 [新增] |
6 | 2022-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:是
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2019-06-22 [退出] 任职起始日期:2016-06-23 [退出] 姓名:马少寅 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
7 | 2022-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
空
[退出]
|
韩文彬
[新增]
|
8 | 2022-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:马少寅
[退出]
|
姓名:空
[新增]
|
9 | 2022-04-26 | 负责人变更 |
姓名:马少寅
[退出]
任职截止日期:2019-06-22 [退出] 任职起始日期:2016-06-23 [退出] 406260 [退出] |
姓名:韩文彬
[新增]
任职截止日期:2025-03-31 [新增] 任职起始日期:2022-04-01 [新增] |
10 | 2022-04-26 | 负责人变更 |
马少寅
[退出]
|
韩文彬
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 海宁17.186兆瓦分布式光伏发电项目复装增量设备采购及1兆瓦技改开关柜技改增量桥架及辅料采购项目招标公告 | 招标方 | 2023-06-05 | 详情 |
2 | 海宁中民17.186MW迁移复装工程高压柜、保护测控装置进行二次系统安装、调试项目招标公告 | 招标方 | 2023-05-31 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |