北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:公司的主营业务是从事以物业管理服务为主、金融外包服务和不动产资产管理服务为辅的机构综合服务。公司的主要产品是物业管理服务、金融外包服务、不动产资产管理服务。 ...更多
公司名称 | 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 | 法定代表人 | 蒋亚宁 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 建银实业投资发展有限责任公司,建银实业投资发展股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 23000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-11-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100000573322339 |
注册号 | 110000015363302 | 组织机构代码 | 057332233 |
住址 | 北京市西城区宣武门外大街8号楼3层301-2328 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;企业管理;投资咨询;物业管理;出租办公用房;出租商业用房。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 经理,董事长 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈丹 共有6家公司 | 100.0% | 4250.0万人民币 | 1998-04-09 | |
2 | 苏玉生 共有9家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2002-04-15 | |
3 | 俞栋 共有4家公司 | 100.0% | 2500.0万人民币 | 1994-02-04 | |
4 | 黎东灿 共有1家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 1997-07-09 | |
5 | 徐旺国 共有4家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 1998-01-08 | |
6 | 徐国栋 共有5家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 1992-07-17 | |
7 | 赵宏福 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1999-06-30 | |
8 | 王立中 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1997-02-02 | |
9 | 由晓林 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1992-12-29 | |
10 | 赵辉 共有2家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 1995-03-01 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王来法
他有 2家公司 |
2018-01-05 | 注销 | |
2 |
苏玉生
他有 9家公司 |
2002-04-15 | 在营 | |
3 |
侯伟宁
他有 1家公司 |
2001-08-07 | 注销 | |
4 |
杨涛
他有 2家公司 |
1999-01-15 | 在营 | |
5 |
曾宪海
他有 1家公司 |
1998-09-17 | 在营 | |
6 |
哈丹
他有 6家公司 |
1998-04-09 | 在营 | |
7 |
徐旺国
他有 4家公司 |
1998-01-08 | 在营 | |
8 |
黎东灿
他有 1家公司 |
1997-07-09 | 在营 | |
9 |
王立中
他有 2家公司 |
1997-02-02 | 在营 | |
10 |
俞栋
他有 4家公司 |
1994-02-04 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈诺
符睿芬 哈丹 蒋亚宁 吴珺 郝磊 [退出] 杨明辉 [退出] 张振华 [退出] |
陈诺
符睿芬 哈丹 蒋亚宁 吴珺 陈丽 [新增] 李凌欣 [新增] 苏丽 [新增] |
2 | 2021-12-03 | 法定代表人 |
郝磊
[退出]
|
蒋亚宁
[新增]
|
3 | 2021-06-17 | 住所变更 |
北京市
海淀区复兴路17号国海广场A座1401-1404
|
北京市
西城区宣武门外大街8号楼3层301-2328
|
4 | 2020-11-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈诺,符睿芬,哈丹,郝磊*,蒋亚宁,
吕晓征,
吴珺,杨明辉
|
陈诺,符睿芬,哈丹,郝磊*,蒋亚宁,吴珺,杨明辉
,张振华
|
5 | 2020-11-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
郝磊,董事长
蒋亚宁,董事 吴珺,董事 符睿芬,董事 蒋亚宁,经理 哈丹,监事会主席 陈诺,监事 杨明辉,监事 吕晓征,董事 [退出] |
郝磊,董事长
蒋亚宁,董事 符睿芬,董事 吴珺,董事 蒋亚宁,经理 哈丹,监事会主席 杨明辉,监事 陈诺,监事 张振华,董事 [新增] |
6 | 2020-07-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋亚宁,董事
吕晓征,董事 吴珺,董事 蒋亚宁,经理 哈丹,监事会主席 陈诺,监事 杨明辉,监事 张亚平,董事长 [退出] 江胜辉,董事 [退出] |
蒋亚宁,董事
吴珺,董事 吕晓征,董事 蒋亚宁,经理 哈丹,监事会主席 陈诺,监事 杨明辉,监事 郝磊,董事长 [新增] 符睿芬,董事 [新增] |
7 | 2020-07-05 | 法定代表人 |
张亚平
[退出]
|
郝磊
[新增]
|
8 | 2019-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
张亚平,董事长
江胜辉,董事 吴珺,董事 吕晓征,董事 哈丹,监事会主席 陈诺,监事 贾少卫,董事 [退出] 贾少卫,总经理 [退出] 李玉明,监事 [退出] |
张亚平,董事长
江胜辉,董事 吕晓征,董事 吴珺,董事 哈丹,监事会主席 陈诺,监事 蒋亚宁,董事 [新增] 蒋亚宁,经理 [新增] 杨明辉,监事 [新增] |
9 | 2019-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
张亚平,董事长
江胜辉,董事 吕晓征,董事 哈丹,监事会主席 陈诺,监事 黄平,董事 [退出] 贾少卫,董事 [退出] 贾少卫,总经理 [退出] 李玉明,监事 [退出] |
张亚平,董事长
江胜辉,董事 吕晓征,董事 哈丹,监事会主席 陈诺,监事 蒋亚宁,董事 [新增] 吴珺,董事 [新增] 蒋亚宁,经理 [新增] 杨明辉,监事 [新增] |
10 | 2019-04-09 | 经营范围 |
物业管理
项目投资 投资管理 企业管理 投资咨询 “1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 3、不得发放贷款 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
项目投资
投资管理 企业管理 投资咨询 物业管理 “1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 3、不得发放贷款 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 出租办公用房 [新增] 出租商业用房 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-23 | IPO上市 | - | 新三板 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥15K-30K
来自 3 条样本
说明:工资水平在¥15K-30K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | jianyinfazhan | 建银实业投资发展有限责任公司是建投控股有限责任公司全资子公司,是一家致力于专业管理、价值创造,聚焦战略协同、业务孵化的专业经营管理平台,拥有23家成员企业,业务覆盖物业服务、资产管理、酒店运营、汽车租... |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司6.13%股权 | 中标方 | 2019-11-01 | 详情 |
2 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司6.13%股权 | 中标方 | 2019-04-22 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-08 | 嘉昱物业 | 41463192 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-08 | 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 | www.jiid.com.cn | 京ICP备13027076号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |