北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上海游艇会坐落于上海市内的苏州河畔在滨河绿地中由保留建筑改建而成。 ...更多
公司名称 | 上海长风游艇俱乐部有限公司 | 法定代表人 | 姚建 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 1500.0万人民币 | ||
登记机关 | 普陀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-08-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913101077927389500 |
注册号 | 310107000479349 | 组织机构代码 | 792738950 |
住址 | 上海市普陀区大渡河路525号410室 | ||
经营范围 | 游艇专业的技术服务、技术咨询(除经纪)、技术转让、技术开发,游艇俱乐部管理服务,销售服装、日用百货,房屋租赁(接受产权人委托)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王志波 共有9家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2008-12-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王志波
他有 9家公司 |
2008-12-03 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-24 | 监事备案 |
杨晓影
[退出]
|
周晓翌
[新增]
|
2 | 2021-12-24 | 投资人(股权)变更 |
上海天鸿置业投资有限公司
上海长风生态商务区投资发展有限公司 阳光圣伦娜游艇有限公司 [退出] |
上海长风生态商务区投资发展有限公司
上海天鸿置业投资有限公司 阳光圣伦娜(北京)体育休闲有限公司 [新增] |
3 | 2021-12-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-26章程修正案
|
4 | 2021-12-24 | 董事备案 |
姚建
彭琼 宛翔 陈耀辉 [退出] 陈斌 [退出] 钱华 [退出] 宛翊 [退出] LI GANG(李刚) [退出] |
姚建
宛翔 彭琼 尤康 [新增] |
5 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
柴志坤
[退出]
|
姚建
[新增]
|
6 | 2018-07-05 | 董事备案 |
钱华
陈斌 LI GANG(李刚) 陈耀辉 彭琼 宛翔 宛翊 柴志坤 [退出] 柴志坤 [退出] |
宛翊
钱华 LI GANG(李刚) 宛翔 彭琼 陈斌 陈耀辉 姚建 [新增] |
7 | 2016-01-15 | 董事备案 |
陈斌
柴志坤 陈耀辉 柴志坤 彭琼 钱华 LIGANG(李刚) 宛翔 杜铁苗 [退出] |
陈斌
宛翔 柴志坤 钱华 彭琼 柴志坤 LIGANG(李刚) 陈耀辉 宛翊 [新增] |
8 | 2013-11-07 | 董事备案 |
宛翔
杜铁苗 钱华 柴志坤 柴志坤 杨晓影 彭琼 董军 [退出] 黄崇明 [退出] 段嘉刚 [退出] |
柴志坤
宛翔 柴志坤 杜铁苗 钱华 宛翔 彭琼 杨晓影 LI GANG(李刚) [新增] 陈斌 [新增] 陈耀辉 [新增] |
9 | 2008-12-02 | 董事备案 |
杜铁苗
宛翔 董军 段嘉刚 杨晓影 彭琼 钱华 黄崇明 宛翔 |
杜铁苗
钱华 黄崇明 宛翔 彭琼 杨晓影 董军 段嘉刚 柴志坤 [新增] 柴志坤 [新增] |
10 | 2008-12-02 | 法定代表人变更 |
宛翔
[退出]
|
柴志坤
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-24 | - | - | 3; | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |