北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 辽阳市衍水惠企创业投资基金有限公司 | 法定代表人 | 马海旭 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 辽阳市白塔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-10-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91211000MA0QC3YK4F |
注册号 | 211000004079876 | 组织机构代码 | MA0QC3YK4 |
住址 | 辽宁省辽阳市白塔区南郊街南三里街北90-16号 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,社会经济咨询服务,住房租赁,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 其他人员 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高广生 共有3家公司 | 50.0% | 1000.0万人民币 | 2014-11-03 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
2王慧琳监事
3崔飞宇监事 4於盛洋董事 5马海旭经理 6马海旭董事长 7段晓军董事 1芦洪娟监事会主席 [退出] |
2王慧琳监事
3崔飞宇监事 4於盛洋董事 5马海旭经理 6马海旭董事长 7段晓军董事 1刘懿萱监事会主席 [新增] |
2 | 2020-08-10 | 工商登记联络员备案 |
於盛洋
|
吴俊良
|
3 | 2020-08-10 | 业务范围变更 |
实业投资及投资管理服务
[退出]
经济咨询服务 [退出] |
一般项目:以自有资金从事投资活动
[新增]
自有资金投资的资产管理服务 [新增] 社会经济咨询服务 [新增] 住房租赁 [新增] 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
4 | 2020-03-26 | 负责人变更 |
高广生
[退出]
|
马海旭
[新增]
|
5 | 2020-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1王慧琳监事
[退出]
2崔飞宇监事 [退出] 3高广生董事长兼总经理 [退出] 4段晓军董事 [退出] 5芦洪娟监事会主席 [退出] 6於盛洋董事 [退出] |
1段晓军董事
[新增]
2芦洪娟监事会主席 [新增] 3王慧琳监事 [新增] 4崔飞宇监事 [新增] 5於盛洋董事 [新增] 6马海旭经理 [新增] 7马海旭董事长 [新增] |
6 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
6於盛洋董事
1原强监事 [退出] 2高广生董事长兼总经理 [退出] 3段晓军董事 [退出] 4芦洪娟监事会主席 [退出] 5王慧琳监事 [退出] |
6於盛洋董事
1王慧琳监事 [新增] 2崔飞宇监事 [新增] 3高广生董事长兼总经理 [新增] 4段晓军董事 [新增] 5芦洪娟监事会主席 [新增] |
7 | 2019-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
3段晓军董事
1高广生董事长兼总经理 [退出] 2于泰峰董事 [退出] |
3段晓军董事
1原强监事 [新增] 2高广生董事长兼总经理 [新增] 4芦洪娟监事会主席 [新增] 5王慧琳监事 [新增] 6於盛洋董事 [新增] |
8 | 2019-01-07 | 章程备案 |
2[新增]
|
|
9 | 2018-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1方君华董事
[退出]
2张伟监事 [退出] 3石福林董事 [退出] 4代岩董事 [退出] 5赵刚董事长兼总经理 [退出] 6郭伟董事 [退出] 7刘静监事 [退出] 8田鸿飞监事会主席 [退出] |
1高广生董事长兼总经理
[新增]
2于泰峰董事 [新增] 3段晓军董事 [新增] |
10 | 2018-09-30 | 负责人变更 |
赵刚
[退出]
|
高广生
[新增]
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | (2024)2558沈阳市铁西区云峰北街13号6处房产出租(租期3年) | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
2 | (2024)2557沈阳市铁西区云峰北街13号4号门房产出租(租期3年) | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
3 | (2024)2559沈阳市铁西区云峰北街13号131处房产出租(租期3年) | 招标方 | 2024-09-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |