北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 辽阳市国赢国有资本投资有限公司 | 法定代表人 | 刘健 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 |
注册资本 | 300000.0万人民币 | ||
登记机关 | 辽阳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-06-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91211000318773302C |
注册号 | 211000004075741 | 组织机构代码 | 318773302 |
住址 | 辽宁省辽阳市太子河区振义街1号3层 | ||
经营范围 | 城乡一体化建设投资;企业管理服务;经济与商务咨询服务;土地整理开发;房地产租赁;物业管理;绿化工程施工;棚户区改造项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 其他人员 | |
2 | 董事 | |
3 | 经理,董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马海旭 共有10家公司 | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2015-10-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
代岩
他有 7家公司 |
2016-07-01 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
3苗露董事
4杨春芳监事 5孙贺监事 6查冬监事会主席 7李家柏董事 1高广生经理 [退出] 2高广生董事长 [退出] |
3苗露董事
4杨春芳监事 5孙贺监事 6查冬监事会主席 7李家柏董事 1刘健经理 [新增] 2刘健董事长 [新增] |
2 | 2023-11-10 | 负责人变更 |
高广生
[退出]
|
刘健
[新增]
|
3 | 2021-12-28 | 工商登记联络员备案 |
王慧琳
|
吴俊良
|
4 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
6查冬监事会主席
1李家柏董事 [退出] 2苗露董事 [退出] 3杨春芳监事 [退出] 4孙贺监事 [退出] 5代岩董事长兼总经理 [退出] |
6查冬监事会主席
1高广生经理 [新增] 2高广生董事长 [新增] 3苗露董事 [新增] 4杨春芳监事 [新增] 5孙贺监事 [新增] 7李家柏董事 [新增] |
5 | 2021-12-28 | 负责人变更 |
代岩
[退出]
|
高广生
[新增]
|
6 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
2苗露董事
3杨春芳监事 4孙贺监事 5代岩董事长兼总经理 6查冬监事会主席 1陈斐奇董事 [退出] |
2苗露董事
3杨春芳监事 4孙贺监事 5代岩董事长兼总经理 6查冬监事会主席 1李家柏董事 [新增] |
7 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
4孙贺监事
1代岩董事长兼总经理 [退出] 2查冬监事会主席 [退出] 3于泰峰董事 [退出] 5苗露董事 [退出] 6杨春芳监事 [退出] |
4孙贺监事
1陈斐奇董事 [新增] 2苗露董事 [新增] 3杨春芳监事 [新增] 5代岩董事长兼总经理 [新增] 6查冬监事会主席 [新增] |
8 | 2018-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1郭伟董事
[退出]
2田鸿飞董事 [退出] 3代岩董事长兼总经理 [退出] 4张敏董事 [退出] 5张伟监事 [退出] 6查冬监事会主席 [退出] 7曲一繁监事 [退出] 8方君华董事 [退出] |
1代岩董事长兼总经理
[新增]
2查冬监事会主席 [新增] 3于泰峰董事 [新增] 4孙贺监事 [新增] 5苗露董事 [新增] 6杨春芳监事 [新增] |
9 | 2018-09-20 | 章程备案 |
1[新增]
|
|
10 | 2018-09-20 | 章程备案 |
1[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2022)辽1021执1348号 | 辽阳县人民法院 | (2022)辽1021民初655号 | 全部未履行 | 2022-08-25 | 2023-02-23 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽阳市国赢国有资本投资有限公司整体转让经法院裁定的抵债石膏矿石 | 招标方 | 2021-11-05 | 详情 |
2 | 辽阳市国赢国有资本投资有限公司整体转让经法院裁定的抵债石膏矿石 | 招标方 | 2021-11-05 | 详情 |
3 | 辽阳市国赢国有资本投资有限公司整体转让经法院裁定的抵债石膏矿石交易公告 | 招标方 | 2021-08-02 | 详情 |
4 | 辽阳市国赢国有资本投资有限公司整体转让经法院裁定的抵债石膏矿石 | 招标方 | 2021-08-02 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |