北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中信天津投资控股有限公司是中国中信集团有限公司(简称中信集团)的全资子公司是中信集团在金融外包产业的投资控股平台公司重点投资领域为金融外包服务为主的综合性、全方位外包产业。中信集团在2012年世界500强企业排行榜中排名194位。 ...更多
公司名称 | 天津海富投资控股有限公司 | 法定代表人 | 王林林 关联50家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中信天津投资控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-资本投资服务 |
注册资本 | 34322.0万人民币 | ||
登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-12-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911201166688358842 |
注册号 | 120000000002736 | 组织机构代码 | 668835884 |
住址 | 天津开发区黄海路249号一号单体 | ||
经营范围 | 投资兴办中外合资、合作企业;对物流相关行业进行投资及管理服务;仓储服务(危险品除外);房屋租赁;场地租赁;物流系统设计、管理;文档系统的开发与管理;为金融机构提供技术及劳动外包服务;信息技术咨询服务;进出口业务;钢材、铜、铅、纺织品、建筑材料、木材及制品、电子产品、办公用品、轻工产品、机械设备、仪器仪表、五金交电制造、销售;提供与供水、供暖、电能供应相关的业务服务;物业管理;品牌推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王林林 共有50家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-07-02 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王林林
他有 50家公司 |
2019-07-02 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2021-12-01 [退出] 姓名:王林林 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
2 | 2024-04-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2021-12-01 [退出] 姓名:张烜 [退出] 国籍:中 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
3 | 2024-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
空
[退出]
|
孙亚茜
[新增]
|
4 | 2024-04-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2021-12-01 [退出] 姓名:王林林 [退出] 国籍:中 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
5 | 2024-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职起始日期:2021-12-01 [退出] 姓名:张烜 [退出] 中 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
6 | 2022-02-15 | 投资人变更 |
投资人:中信房地产集团有限公司
[退出]
|
投资人:中海地产集团有限责任公司
[新增]
|
7 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 姓名:肖瑞江 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
8 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 姓名:倪建刚 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
9 | 2021-12-01 | 负责人变更 |
姓名:欧阳国欣
[退出]
|
姓名:王林林
[新增]
|
10 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:倪建刚
[退出]
|
姓名:空
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-15 | 津市场监管滨质罚〔2017〕18号 | - | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中建桥梁有限公司 | 竞标方 | 2019-12-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |