北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 海南大千实业股份有限公司 | 法定代表人 | 邹振 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 三亚市大千实业有限公司,三亚市民族经济开发有限公司,三亚市民族经济文化开发总公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-其他房地产业 |
注册资本 | 7994.65万人民币 | ||
登记机关 | 三亚市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1988-06-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91460000201364433A |
注册号 | 4600001005961 | 组织机构代码 | 201364433 |
住址 | 三亚市解放四路198号 | ||
经营范围 | 房地产;高科技产业;农业的开发经营;公路运输;国内商业贸易(专营除外)的经营。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 |
定
定向募集法人股
|
*** | *** |
5 |
个
个人股
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 其他人员 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事长 | |
8 | 总经理 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 100.0% | 2000.0万人民币 | 1992-10-21 | |
2 | { res.NAME }} | 100.0% | 200.0万人民币 | 1993-03-06 | |
3 | 王松 共有1家公司 | 100.0% | 130.0万人民币 | 1989-05-06 | |
4 | { res.NAME }} | 100.0% | 100.0万人民币 | 1992-08-24 | |
5 | { res.NAME }} | 100.0% | 20.0万人民币 | 1989-03-01 | |
6 | { res.NAME }} | 100.0% | 20.0万人民币 | 1989-12-26 | |
7 | { res.NAME }} | 80.0% | 80.0万人民币 | 1994-08-12 | |
8 | 邹振 共有2家公司 | 71.3% | 5700.0万人民币 | 1988-06-30 | |
9 | { res.NAME }} | 50.0% | 1000.0万人民币 | 1993-06-23 | |
10 | { res.NAME }} | 19.31% | 100.0万人民币 | 1995-11-14 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
罗培宇
他有 1家公司 |
1994-11-07 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2001-04-30 | 经营范围变更 |
高科技产业
农业的开发经营 公路运输 旅游业,房地产 [退出] 文化娱乐服务,国内商业贸易(专营除外)的经营 [退出] |
高科技产业
农业的开发经营 公路运输 房地产 [新增] 国内商业贸易(专营除外)的经营 [新增] |
2 | 1999-09-07 | 负责人变更 |
李平
[退出]
|
邹振
[新增]
|
3 | 1999-09-07 | 其他事项备案 | ||
4 | 1999-09-07 | 其他事项备案 |
陈振能,董事
林继军,董事 陈荣芳,监事 [退出] 崔宽,董事 [退出] 冯忠芳,监事 [退出] 冷万山,副董事长 [退出] 李宏,董事 [退出] 李平,董事长,总经理 [退出] 潘正利,监事 [退出] 许存茂,董事 [退出] |
陈振能,董事
林继军,董事 陈荣芳,监事长 [新增] 冯倩,董事 [新增] 李平,副董事长 [新增] 欧阳光实,监事 [新增] 孙达明,总经理 [新增] 王宏,监事 [新增] 王锡进,监事 [新增] 夏晖,董事 [新增] 张根发,董事 [新增] 郑有芳,监事 [新增] 邹振,董事长 [新增] |
5 | 1997-04-28 | 住所变更 |
三亚市
新风路金鹿大厦二楼
|
三亚市
解放四路198号
|
6 | 1997-04-28 | 其他事项备案 |
李柏林
[退出]
董事长 [退出] |
陈荣芳,监事
[新增]
陈振能,董事 [新增] 崔宽,董事 [新增] 冯忠芳,监事 [新增] 冷万山,副董事长 [新增] 李宏,董事 [新增] 李平,董事长,总经理 [新增] 林继军,董事 [新增] 潘正利,监事 [新增] 许存茂,董事 [新增] |
7 | 1997-04-28 | 企业类型变更 |
股份制
|
其他股份有限公司(非上市)
|
8 | 1997-04-28 | 经营范围变更 |
旅游业开发经营
[退出]
房地产开发经营 [退出] 高科技产业开发 [退出] 农业开发 [退出] 交通运输 [退出] 文化娱乐服务 [退出] 国内商业 [退出] 物资供销业 [退出] 对外贸易业(省规定实行许可证的项目按规定办) [退出] |
旅游业,房地产
[新增]
高科技产业 [新增] 农业的开发经营 [新增] 公路运输 [新增] 文化娱乐服务,国内商业贸易(专营除外)的经营 [新增] |
9 | 1997-04-28 | 其他事项备案 |
-
[退出]
|
|
10 | 1995-10-19 | 注册资本(金)变更 |
12000.0000
|
7994.6500
(-33.38%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |