北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:汽车总公司 企业资金: 3000-5000万元 ...更多
公司名称 | 天津市出租汽车有限公司 | 法定代表人 | 李政 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 天津市出租汽车总公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-城市公共交通运输-出租车客运 |
注册资本 | 6100.539057万人民币 | ||
登记机关 | 天津市河北区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1983-11-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 126人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91120105103485127P |
注册号 | 120105000007166 | 组织机构代码 | 103485127 |
住址 | 天津市河北区鸿顺里街辰纬路52号 | ||
经营范围 | 出租汽车客运;省际包车客运、市内包车客运;标牌设计、制作;图文设计制作、餐饮服务;汽车检测、汽车租赁、计价器安装、场地租赁;自有房屋租赁;日用百货、灯具、五金、电器设备、电子元件、计价器、汽车配件、江淮轿车品牌汽车销售;代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续;企业管理咨询服务;以下范围限分支机构经营:住宿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 执行董事 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张秋云 共有1家公司 | 100.0% | 541.0万人民币 | 1985-02-07 | |
2 | 王炜 共有4家公司 | 100.0% | 510.0万人民币 | 2008-05-12 | |
3 | 李政 共有4家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2002-06-06 | |
4 | 王振琦 共有3家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1993-04-03 | |
5 | 刘东 共有2家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1997-07-04 | |
6 | 路志伟 共有7家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2001-04-24 | |
7 | 史克霖 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1994-01-01 | |
8 | 王春福 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1994-01-11 | |
9 | 赵建德 共有1家公司 | 100.0% | 79.0万人民币 | 1988-01-07 | |
10 | 常永年 共有1家公司 | 100.0% | 73.0万人民币 | 1989-12-14 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张涛
他有 1家公司 |
2012-08-25 | 在营 | |
2 |
李政
他有 4家公司 |
2002-06-06 | 在营 | |
3 |
王景田
他有 1家公司 |
2000-11-14 | 在营 | |
4 |
高明祥
他有 1家公司 |
1997-02-27 | 注销 | |
5 |
安文祥
他有 1家公司 |
1997-02-27 | 注销 | |
6 |
王士全
他有 1家公司 |
1995-10-18 | 吊销,已注销 | |
7 |
梁双桥
他有 1家公司 |
1994-07-06 | 注销 | |
8 |
尤建三
他有 1家公司 |
1994-07-06 | 注销 | |
9 |
关书麟
他有 1家公司 |
1993-05-04 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-28 | 负责人变更 |
杜凤山
[退出]
|
李政
[新增]
|
2 | 2022-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任职起始日期:2019-10-29
[退出]
姓名:杜凤山 [退出] |
任职起始日期:2022-10-28
[新增]
姓名:李政 [新增] |
3 | 2022-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:杜凤山
[退出]
|
姓名:李政
[新增]
|
4 | 2022-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:杜凤山
[退出]
|
姓名:孙如发
[新增]
|
5 | 2022-10-28 | 负责人变更 |
姓名:杜凤山
[退出]
任职起始日期:2019-10-29 [退出] 18 [退出] |
姓名:李政
[新增]
任职起始日期:2022-10-28 [新增] |
6 | 2022-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任职起始日期:2019-10-29
[退出]
姓名:杜凤山 [退出] |
任职起始日期:2022-10-28
[新增]
姓名:孙如发 [新增] |
7 | 2022-06-09 | 注册资本变更 |
6100.5
|
6100.539057
|
8 | 2022-06-09 | 投资人变更 | ||
9 | 2022-06-09 | 投资人变更 |
空
|
无股权转让
|
10 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任职起始日期:2018-09-25
[退出]
姓名:周涛 [退出] 男性 [退出] |
任职起始日期:2021-05-21
[新增]
姓名:温丽 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市出租汽车有限公司信息化项目-竞争性磋商公告 | 招标方 | 2021-09-01 | 详情 |
2 | 天津市出租汽车有限公司搬迁新址房屋维修项目-竞争性磋商公告 | 招标方 | 2021-09-01 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |