北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京雍华文化艺术投资有限公司 | 法定代表人 | 李和平 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 宝鼎雍华文化艺术投资(北京)有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-04-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101083397682629 |
注册号 | 110108019005723 | 组织机构代码 | 339768262 |
住址 | 北京市海淀区苏州街16号(北京神州数码大厦)4至9层1-4至9层-02 | ||
经营范围 | 投资管理;项目投资;投资咨询;资产管理;文化咨询;企业策划、设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);销售工艺品、文化用品、首饰。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理,执行董事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 90.91% | 1000.0万人民币 | 2016-06-24 | |
2 | 陈俊丽 共有8家公司 | 85.0% | 255.0万人民币 | 2016-06-22 | |
3 | { res.NAME }} | 45.45% | 500.0万人民币 | 2016-06-15 | |
4 | 张天懿 共有6家公司 | 12.0% | 17.1428万人民币 | 2011-10-09 | |
5 | 李庆祥 共有7家公司 | 7.98% | 123.1489万人民币 | 2016-05-10 | |
6 | 王天助 共有3家公司 | 7.55% | 55.52万人民币 | 2015-07-08 | |
7 | 杜培刚 共有1家公司 | 6.49% | 8.3333万人民币 | 2014-09-17 | |
8 | 刘泳晔 共有1家公司 | 5.72% | 35.7334万人民币 | 2015-11-04 | |
9 | 北京宝鼎汇金基金管理有限公司 共有1家公司 | 5.49% | 500.0万人民币 | 2016-01-18 | |
10 | 朱国庭 共有1家公司 | 5.0% | 35.29万人民币 | 2015-06-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-19 | 住所变更 |
北京市海淀区
马连洼北路128号二层2039室
|
北京市海淀区
苏州街16号(北京神州数码大厦)4至9层1-4至9层-02
|
2 | 2022-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈俊丽,郭爱民
|
郭爱民,李和平,邹爽
|
3 | 2022-08-10 | 法定代表人 |
陈俊丽
[退出]
|
李和平
[新增]
|
4 | 2018-10-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭爱民 监事
黄涛* 执行董事 [退出] 黄涛* 经理 [退出] |
郭爱民 监事
陈俊丽* 执行董事 [新增] 陈俊丽* 经理 [新增] |
5 | 2018-10-29 | 投资人(股权)变更 |
北京宝鼎东源投资管理有限公司,950万,企业法人
[退出]
黄涛,50万,自然人股东 [退出] |
北京宝鼎东源投资管理有限公司,1000万,企业法人
[新增]
|
6 | 2018-10-29 | 法定代表人 |
黄涛
[退出]
|
陈俊丽
[新增]
|
7 | 2018-10-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭爱民,监事
黄涛,执行董事 [退出] 黄涛,经理 [退出] |
郭爱民,监事
陈俊丽,执行董事 [新增] 陈俊丽,经理 [新增] |
8 | 2018-10-29 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
9 | 2018-10-29 | 投资人(股权)变更 |
北京宝鼎东源投资管理有限公司,企业法人
黄涛,自然人股东 [退出] |
北京宝鼎东源投资管理有限公司,企业法人
|
10 | 2018-10-29 | 投资人(股权)变更 |
北京宝鼎东源投资管理有限公司 企业法人
黄涛 自然人股东 [退出] |
北京宝鼎东源投资管理有限公司 企业法人
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-28 | - | - | 正常 | 海淀分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |