北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 四川蓝剑环球食品有限公司 | 法定代表人 | 魏强 关联176家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发-其他食品批发 |
注册资本 | 28000.0万人民币 | ||
登记机关 | 青羊区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-06-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915101053972744042 |
注册号 | 510105000402734 | 组织机构代码 | 397274404 |
住址 | 成都市青羊区敬业路229号5栋4单元 | ||
经营范围 | 批发兼零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售:工艺品,通讯设备(不含无线电发射设备),文具用品,钢材,建材,化工产品(不含危险品);软件开发;会议展览服务;社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 |
曾
曾令德
|
*** | *** |
4 |
黄
黄伟
|
*** | *** |
5 |
王
王斌
|
*** | *** |
6 |
邹
邹宗凤
|
*** | *** |
7 |
曾
曾宪友
|
*** | *** |
8 |
曾
曾英
|
*** | *** |
9 |
魏
魏强
|
*** | *** |
10 |
曾
曾建
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭雅文 共有10家公司 | 90.0% | 4500.0万人民币 | 2003-03-03 | |
2 | 王斌 共有162家公司 | 51.22% | 179.26万人民币 | 2010-01-06 | |
3 | 王斌 共有162家公司 | 51.2% | 230.385万人民币 | 2010-01-06 | |
4 | 王斌 共有162家公司 | 51.19% | 168.92万人民币 | 2010-01-06 | |
5 | 王斌 共有162家公司 | 51.18% | 227.75万人民币 | 2010-01-06 | |
6 | 王斌 共有162家公司 | 51.18% | 220.07万人民币 | 2010-01-06 | |
7 | 王斌 共有162家公司 | 51.16% | 151.93万人民币 | 2010-01-06 | |
8 | 王斌 共有162家公司 | 51.15% | 158.58万人民币 | 2010-01-06 | |
9 | 王斌 共有162家公司 | 51.13% | 182.02万人民币 | 2010-01-06 | |
10 | 王斌 共有162家公司 | 51.13% | 136.52万人民币 | 2010-01-06 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-04 | 投资人(股权)变更 |
喻平 出资 94.2万人民币
邹宗凤 出资 391.24万人民币 曾令德 出资 426.24万人民币 曾思蓉 出资 185.4万人民币 曾宪友 出资 374.34万人民币 曾英 出资 274.04万人民币 张苍松 出资 50.5万人民币 张正聪 出资 180万人民币 钟篪 出资 79.2万人民币 周后跃 出资 66万人民币 朱富忠 出资 58.6万人民币 华军 出资 69.3万人民币 黄开华 出资 200万人民币 黄伟 出资 411.24万人民币 黄泽建 出资 51.5万人民币 蓝春菊 出资 82.2万人民币 蓝剑控股集团有限公司 出资 14280万人民币 李洪成 出资 65万人民币 李家贵 出资 262.92万人民币 蔡红玲 出资 76.5万人民币 茶国军 出资 64.8万人民币 陈大富 出资 72.5万人民币 陈志红 出资 87.9万人民币 费义霞 出资 53万人民币 冯明贵 出资 82.5万人民币 何元利 出资 50万人民币 马云飞 出资 260.22万人民币 彭东博 出资 261.72万人民币 彭加鑫 出资 21万人民币 皮艳 出资 58.8万人民币 四川合集投资有限公司 出资 6955.33万人民币 苏军光 出资 237.9万人民币 谭晓明 出资 78万人民币 王斌 出资 396.24万人民币 魏强 出资 272.58万人民币 吴光清 出资 79.3万人民币 席希 出资 53.5万人民币 尹思国 出资 75万人民币 余瑞 出资 239.7万人民币 喻敏 出资 58.9万人民币 廖德平 出资 24万人民币 刘永发 出资 90.6万人民币 罗光举 出资 98.4万人民币 罗鹏 出资 91.2万人民币 罗祝平 出资 81.65万人民币 马加富 出资 43.8万人民币 曾建 出资 271.74万人民币 张冉 出资 52.5万人民币 [退出] 李世芳 出资 108.8万人民币 [退出] |
喻平 出资 94.2万人民币
邹宗凤 出资 391.24万人民币 曾令德 出资 426.24万人民币 曾思蓉 出资 185.4万人民币 曾宪友 出资 374.34万人民币 曾英 出资 274.04万人民币 张苍松 出资 50.5万人民币 张正聪 出资 180万人民币 钟篪 出资 79.2万人民币 周后跃 出资 66万人民币 朱富忠 出资 58.6万人民币 华军 出资 69.3万人民币 黄开华 出资 200万人民币 黄伟 出资 411.24万人民币 黄泽建 出资 51.5万人民币 蓝春菊 出资 82.2万人民币 蓝剑控股集团有限公司 出资 14280万人民币 李洪成 出资 65万人民币 李家贵 出资 262.92万人民币 蔡红玲 出资 76.5万人民币 茶国军 出资 64.8万人民币 陈大富 出资 72.5万人民币 陈志红 出资 87.9万人民币 费义霞 出资 53万人民币 冯明贵 出资 82.5万人民币 何元利 出资 50万人民币 马云飞 出资 260.22万人民币 彭东博 出资 261.72万人民币 彭加鑫 出资 21万人民币 皮艳 出资 58.8万人民币 四川合集投资有限公司 出资 6955.33万人民币 苏军光 出资 237.9万人民币 谭晓明 出资 78万人民币 王斌 出资 396.24万人民币 魏强 出资 272.58万人民币 吴光清 出资 79.3万人民币 席希 出资 53.5万人民币 尹思国 出资 75万人民币 余瑞 出资 239.7万人民币 喻敏 出资 58.9万人民币 廖德平 出资 24万人民币 刘永发 出资 90.6万人民币 罗光举 出资 98.4万人民币 罗鹏 出资 91.2万人民币 罗祝平 出资 81.65万人民币 马加富 出资 43.8万人民币 曾建 出资 271.74万人民币 钟守华 出资 52.5万人民币 [新增] 阳昌林 出资 108.8万人民币 [新增] |
2 | 2023-09-04 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
3 | 2019-11-12 | 其他事项备案 |
喻平 出资 94.2万
[退出]
邹宗凤 出资 381.24万 [退出] 曾令德 出资 426.24万 [退出] 曾思蓉 出资 185.4万 [退出] 曾宪友 出资 374.34万 [退出] 曾英 出资 274.04万 [退出] 张苍松 出资 50.5万 [退出] 张冉 出资 52.5万 [退出] 张正聪 出资 180万 [退出] 钟篪 出资 79.2万 [退出] 周后跃 出资 66万 [退出] 朱富忠 出资 58.6万 [退出] 华军 出资 69.3万 [退出] 黄开华 出资 200万 [退出] 黄伟 出资 411.24万 [退出] 黄泽建 出资 51.5万 [退出] 蓝春菊 出资 82.2万 [退出] 蓝剑控股集团有限公司 出资 14280万 [退出] 李洪成 出资 65万 [退出] 李家贵 出资 262.92万 [退出] 李世芳 出资 108.8万 [退出] 蔡红玲 出资 76.5万 [退出] 茶国军 出资 64.8万 [退出] 陈大富 出资 72.5万 [退出] 陈志红 出资 87.9万 [退出] 费义霞 出资 53万 [退出] 冯明贵 出资 82.5万 [退出] 何元利 出资 50万 [退出] 马云飞 出资 260.22万 [退出] 彭东博 出资 261.72万 [退出] 彭加鑫 出资 21万 [退出] 皮艳 出资 58.8万 [退出] 四川合集投资有限公司 出资 6965.33万 [退出] 苏军光 出资 237.9万 [退出] 谭晓明 出资 78万 [退出] 王斌 出资 396.24万 [退出] 魏强 出资 272.58万 [退出] 吴光清 出资 79.3万 [退出] 席希 出资 53.5万 [退出] 尹思国 出资 75万 [退出] 余瑞 出资 239.7万 [退出] 喻敏 出资 58.9万 [退出] 廖德平 出资 24万 [退出] 刘永发 出资 90.6万 [退出] 罗光举 出资 98.4万 [退出] 罗鹏 出资 91.2万 [退出] 罗祝平 出资 81.65万 [退出] 马加富 出资 43.8万 [退出] 曾建 出资 271.74万 [退出] |
喻平 出资 94.2万人民币
[新增]
邹宗凤 出资 391.24万人民币 [新增] 曾令德 出资 426.24万人民币 [新增] 曾思蓉 出资 185.4万人民币 [新增] 曾宪友 出资 374.34万人民币 [新增] 曾英 出资 274.04万人民币 [新增] 张苍松 出资 50.5万人民币 [新增] 张冉 出资 52.5万人民币 [新增] 张正聪 出资 180万人民币 [新增] 钟篪 出资 79.2万人民币 [新增] 周后跃 出资 66万人民币 [新增] 朱富忠 出资 58.6万人民币 [新增] 华军 出资 69.3万人民币 [新增] 黄开华 出资 200万人民币 [新增] 黄伟 出资 411.24万人民币 [新增] 黄泽建 出资 51.5万人民币 [新增] 蓝春菊 出资 82.2万人民币 [新增] 蓝剑控股集团有限公司 出资 14280万人民币 [新增] 李洪成 出资 65万人民币 [新增] 李家贵 出资 262.92万人民币 [新增] 李世芳 出资 108.8万人民币 [新增] 蔡红玲 出资 76.5万人民币 [新增] 茶国军 出资 64.8万人民币 [新增] 陈大富 出资 72.5万人民币 [新增] 陈志红 出资 87.9万人民币 [新增] 费义霞 出资 53万人民币 [新增] 冯明贵 出资 82.5万人民币 [新增] 何元利 出资 50万人民币 [新增] 马云飞 出资 260.22万人民币 [新增] 彭东博 出资 261.72万人民币 [新增] 彭加鑫 出资 21万人民币 [新增] 皮艳 出资 58.8万人民币 [新增] 四川合集投资有限公司 出资 6955.33万人民币 [新增] 苏军光 出资 237.9万人民币 [新增] 谭晓明 出资 78万人民币 [新增] 王斌 出资 396.24万人民币 [新增] 魏强 出资 272.58万人民币 [新增] 吴光清 出资 79.3万人民币 [新增] 席希 出资 53.5万人民币 [新增] 尹思国 出资 75万人民币 [新增] 余瑞 出资 239.7万人民币 [新增] 喻敏 出资 58.9万人民币 [新增] 廖德平 出资 24万人民币 [新增] 刘永发 出资 90.6万人民币 [新增] 罗光举 出资 98.4万人民币 [新增] 罗鹏 出资 91.2万人民币 [新增] 罗祝平 出资 81.65万人民币 [新增] 马加富 出资 43.8万人民币 [新增] 曾建 出资 271.74万人民币 [新增] |
4 | 2019-06-13 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
曾英
成都蓝剑控股集团有限责任公司 [退出] |
曾英
蓝剑控股集团有限公司 [新增] 四川合集投资有限公司 [新增] 曾令德 [新增] 黄伟 [新增] 王斌 [新增] 邹宗凤 [新增] 曾宪友 [新增] 魏强 [新增] 曾建 [新增] 等 [新增] |
5 | 2019-06-13 | 其他事项备案 |
5000.000000
[退出]
|
28000.000000
[新增]
|
6 | 2019-06-13 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
成都
蓝剑控股集团有限
责任
公司,曾英
|
蓝剑控股集团有限公司,曾英
|
7 | 2017-12-15 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
成都蓝剑控股集团有限责任公司
四川合众投资管理有限公司 [退出] 四川合盟投资有限公司 [退出] 四川合瑞投资有限公司 [退出] 四川合一投资有限公司 [退出] |
成都蓝剑控股集团有限责任公司
曾英 [新增] |
8 | 2017-03-02 | 法定代表人变更 |
彭东博
[退出]
|
魏强
[新增]
|
9 | 2017-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
[退出]
|
魏强
[新增]
董事长兼总经理 [新增] |
10 | 2016-11-25 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
四川合一投资有限公司
[退出]
四川合一投资有限公司 [退出] 四川合一投资有限公司 [退出] 四川合一投资有限公司 [退出] |
成都蓝剑控股集团有限责任公司
[新增]
四川合盟投资有限公司 [新增] 四川合瑞投资有限公司 [新增] 四川合众投资管理有限公司 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |