北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:四川西金资产管理有限公司成立于2010年8月注册资金1亿9千万元人民币。公司汇集了四川大学、西南财经大学、西南交通大学总裁班同学联谊会的优质资源本着“合作共赢””的宗旨切实贯彻“分享快乐分担忧愁”的团队理念充分发挥资本优势建立多元化的资本运营平台专注股权投资、风险投资、投资管理、地产基金咨询等经营项目。通过现代化企业管理手段为股东、客户提供优秀的专业化、人性化的服务力争成为独具特色的国内一流的资产管理公司。 ...更多
公司名称 | 四川西金资产管理有限公司 | 法定代表人 | 王瑜 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 19000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-08-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 915101075589802120 |
注册号 | 510107000282844 | 组织机构代码 | 558980212 |
住址 | 成都市武侯区武阳大道一段288号2-11 | ||
经营范围 | 为企业提供资产管理,投资管理,投资项目咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄开智 共有6家公司 | 75.0% | 750.0万人民币 | 2011-06-13 | |
2 | 陈红炬 共有5家公司 | 30.0% | 30.0万人民币 | 2010-09-29 | |
3 | 彭建成 共有19家公司 | 20.0% | 20.0万人民币 | 2011-06-01 | |
4 | { res.NAME }} | 15.2% | 10000.0万人民币 | 2011-05-18 | |
5 | 冯峻 共有1家公司 | - | - | 2012-03-31 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-26 | 投资人(股权)变更 |
俞东辉 出资 6333.3334万人民币
王瑜 出资 6333.3333万人民币 成都同汇投资管理股份有限公司 出资 6333.3333万人民币 [退出] |
俞东辉 出资 6333.3334万人民币
王瑜 出资 6333.3333万人民币 蒋兴木 出资 6333.333300万人民币 [新增] |
2 | 2021-09-07 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-09-02
|
4 | 2021-09-07 | 投资人(股权)变更 |
成都同汇投资管理股份有限公司 出资 6333.3333万人民币
俞东辉 出资 6333.3334万人民币 四川金财大通投资股份有限公司 出资 6333.3333万人民币 [退出] |
成都同汇投资管理股份有限公司 出资 6333.3333万人民币
俞东辉 出资 6333.3334万人民币 王瑜 出资 6333.3333万人民币 [新增] |
5 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢燕明
[退出]
|
邱焱
[新增]
|
6 | 2020-11-05 | 工商登记联络员备案 |
胥祥珍
*** 备案手机:***
|
俞东辉
*** 备案手机:***
|
7 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷玲
[退出]
|
王瑜
[新增]
|
8 | 2019-02-22 | 法定代表人变更 |
雷艳
[退出]
|
雷玲
[新增]
|
9 | 2019-02-21 | 股东或股份发起人改变姓名或名称变更 |
成都同汇投资管理股份有限公司
四川金财大通投资股份有限公司 四川恒硕投资股份有限公司 [退出] |
成都同汇投资管理股份有限公司
四川金财大通投资股份有限公司 俞东辉 [新增] |
10 | 2019-02-21 | 法定代表人变更 |
邓志华
[退出]
|
雷艳
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-17 | 5101071001188 | 成都同汇投资管理股份有限公司 | 蒋兴木 | 5 | 6333.3333 万元 |
2 | 2014-12-30 | - | 成都同汇投资管理股份有限公司 | 蒋兴木 | 5 | 6333.3333 |
3 | 2014-12-30 | 5101071001188 | 成都同汇投资管理股份有限公司 | 蒋兴木 | 5 | - |
4 | 2014-12-30 | - | 成都同汇投资管理股份有限公司 | 蒋兴木 | 5 | 万元 |
5 | 2014-10-11 | - | 四川恒硕投资股份有限公司 | 余东辉 | 6 | 6333.3334 |
6 | 2014-10-11 | 5101071001105 | 四川恒硕投资股份有限公司 | 余东辉 | 5 | 6333.3334 万元 |
7 | 2014-10-11 | 5101071001105 | 四川恒硕投资股份有限公司 | 余东辉 | 5 | - |
8 | 2014-10-11 | - | 四川恒硕投资股份有限公司 | 余东辉 | 5 | 万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-12-29 | 西金汇智及图 | 9004691 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |