北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京爱可思家益投资有限责任公司 | 法定代表人 | 梁军 关联24家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 3900.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-03-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110105592333211P |
注册号 | 110105014735891 | 组织机构代码 | 592333211 |
住址 | 北京市朝阳区小武基村甲8号3号院1层106 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;资产管理;企业管理;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(“1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
魏
魏宇
|
*** | *** |
2 |
纪
纪洪帅
|
*** | *** |
3 |
常
常忠义
|
*** | *** |
4 |
栾
栾鲁闽
|
*** | *** |
5 |
陆
陆常清
|
*** | *** |
6 |
梁
梁军
|
*** | *** |
7 |
程
程宏
|
*** | *** |
8 |
牟
牟永辉
|
*** | *** |
9 |
李
李小白
|
*** | *** |
10 |
石
石磊
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李辙 共有9家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-01-20 | |
2 | { res.NAME }} | 6.0606% | 1000.0万人民币 | 2014-05-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈福泰
蒋会成 李勇 梁军 石磊 魏宇 崔焕富 [退出] |
陈福泰
蒋会成 李勇 梁军 石磊 魏宇 |
2 | 2020-06-08 | 投资人(股权)变更 |
陆常清,自然人股东
贾立杰,自然人股东 黄祥苗,自然人股东 郭运斌,自然人股东 常忠义,自然人股东 蒋会成,自然人股东 魏宇,自然人股东 梁军,自然人股东 王建军,自然人股东 邵景兰,自然人股东 石磊,自然人股东 苏志团,自然人股东 李东生,自然人股东 崔焕富,自然人股东 杜江涛,自然人股东 陈书达,自然人股东 林凡儒,自然人股东 程宏,自然人股东 唐新英,自然人股东 李泰岩,自然人股东 李小白,自然人股东 李勇,自然人股东 张春光,自然人股东 张永舵,自然人股东 栾鲁闽,自然人股东 陈福泰,自然人股东 常伟,自然人股东 陈少林,自然人股东 李辙,自然人股东 纪洪帅,自然人股东 邓明辉,自然人股东 牟永辉,自然人股东 陈强,自然人股东 肇恒玉,自然人股东 方海晖,自然人股东 王俊民,自然人股东 谢敬,自然人股东 张兰,自然人股东 [退出] |
魏宇,自然人股东
郭运斌,自然人股东 蒋会成,自然人股东 常忠义,自然人股东 常伟,自然人股东 陈少林,自然人股东 陈书达,自然人股东 林凡儒,自然人股东 陆常清,自然人股东 李泰岩,自然人股东 李小白,自然人股东 李勇,自然人股东 李辙,自然人股东 梁军,自然人股东 邵景兰,自然人股东 石磊,自然人股东 苏志团,自然人股东 唐新英,自然人股东 王建军,自然人股东 张春光,自然人股东 张永舵,自然人股东 栾鲁闽,自然人股东 谢敬,自然人股东 王俊民,自然人股东 方海晖,自然人股东 肇恒玉,自然人股东 纪洪帅,自然人股东 邓明辉,自然人股东 黄祥苗,自然人股东 陈强,自然人股东 牟永辉,自然人股东 杜江涛,自然人股东 程宏,自然人股东 李东生,自然人股东 崔焕富,自然人股东 陈福泰,自然人股东 贾立杰,自然人股东 孙秀玲,自然人股东 [新增] |
3 | 2020-06-08 | 投资人(股权)变更 |
陆常清,100万,自然人股东
贾立杰,100万,自然人股东 黄祥苗,100万,自然人股东 郭运斌,100万,自然人股东 常忠义,100万,自然人股东 蒋会成,100万,自然人股东 梁军,100万,自然人股东 王建军,100万,自然人股东 邵景兰,100万,自然人股东 石磊,100万,自然人股东 苏志团,100万,自然人股东 李东生,100万,自然人股东 崔焕富,100万,自然人股东 杜江涛,100万,自然人股东 陈书达,100万,自然人股东 林凡儒,100万,自然人股东 程宏,100万,自然人股东 唐新英,100万,自然人股东 李泰岩,100万,自然人股东 李小白,100万,自然人股东 李勇,100万,自然人股东 张春光,100万,自然人股东 张永舵,100万,自然人股东 栾鲁闽,100万,自然人股东 陈福泰,100万,自然人股东 常伟,100万,自然人股东 陈少林,100万,自然人股东 李辙,100万,自然人股东 魏宇,100万,自然人股东 [退出] 张兰,100万,自然人股东 [退出] 纪洪帅,0万,自然人股东 [退出] 邓明辉,0万,自然人股东 [退出] 牟永辉,0万,自然人股东 [退出] 陈强,0万,自然人股东 [退出] 肇恒玉,0万,自然人股东 [退出] 方海晖,0万,自然人股东 [退出] 王俊民,0万,自然人股东 [退出] 谢敬,0万,自然人股东 [退出] |
郭运斌,100万,自然人股东
蒋会成,100万,自然人股东 常忠义,100万,自然人股东 常伟,100万,自然人股东 陈少林,100万,自然人股东 陈书达,100万,自然人股东 林凡儒,100万,自然人股东 陆常清,100万,自然人股东 李泰岩,100万,自然人股东 李小白,100万,自然人股东 李勇,100万,自然人股东 李辙,100万,自然人股东 梁军,100万,自然人股东 邵景兰,100万,自然人股东 石磊,100万,自然人股东 苏志团,100万,自然人股东 唐新英,100万,自然人股东 王建军,100万,自然人股东 张春光,100万,自然人股东 张永舵,100万,自然人股东 栾鲁闽,100万,自然人股东 黄祥苗,100万,自然人股东 杜江涛,100万,自然人股东 程宏,100万,自然人股东 李东生,100万,自然人股东 崔焕富,100万,自然人股东 陈福泰,100万,自然人股东 贾立杰,100万,自然人股东 魏宇,200万,自然人股东 [新增] 孙秀玲,100万,自然人股东 [新增] 谢敬,100万,自然人股东 [新增] 王俊民,100万,自然人股东 [新增] 方海晖,100万,自然人股东 [新增] 肇恒玉,100万,自然人股东 [新增] 纪洪帅,100万,自然人股东 [新增] 邓明辉,100万,自然人股东 [新增] 陈强,100万,自然人股东 [新增] 牟永辉,100万,自然人股东 [新增] |
4 | 2020-06-08 | 投资人(股权)变更 |
常伟
自然人股东 常忠义 自然人股东 陈福泰 自然人股东 陈强 自然人股东 陈少林 自然人股东 陈书达 自然人股东 程宏 自然人股东 崔焕富 自然人股东 邓明辉 自然人股东 杜江涛 自然人股东 方海晖 自然人股东 郭运斌 自然人股东 黄祥苗 自然人股东 纪洪帅 自然人股东 贾立杰 自然人股东 蒋会成 自然人股东 李东生 自然人股东 李泰岩 自然人股东 李小白 自然人股东 李勇 自然人股东 李辙 自然人股东 梁军 自然人股东 林凡儒 自然人股东 陆常清 自然人股东 牟永辉 自然人股东 邵景兰 自然人股东 石磊 自然人股东 苏志团 自然人股东 唐新英 自然人股东 王建军 自然人股东 王俊民 自然人股东 魏宇 自然人股东 谢敬 自然人股东 张春光 自然人股东 自然人股东 张永舵 自然人股东 肇恒玉 自然人股东 栾鲁闽 自然人股东 张兰 [退出] |
常伟
自然人股东 常忠义 自然人股东 陈福泰 自然人股东 陈强 自然人股东 陈少林 自然人股东 陈书达 自然人股东 程宏 自然人股东 崔焕富 自然人股东 邓明辉 自然人股东 杜江涛 自然人股东 方海晖 自然人股东 郭运斌 自然人股东 黄祥苗 自然人股东 纪洪帅 自然人股东 贾立杰 自然人股东 蒋会成 自然人股东 李东生 自然人股东 李泰岩 自然人股东 李小白 自然人股东 李勇 自然人股东 李辙 自然人股东 梁军 自然人股东 林凡儒 自然人股东 陆常清 自然人股东 牟永辉 自然人股东 邵景兰 自然人股东 石磊 自然人股东 苏志团 自然人股东 自然人股东 唐新英 自然人股东 王建军 自然人股东 王俊民 自然人股东 魏宇 自然人股东 谢敬 自然人股东 张春光 自然人股东 张永舵 自然人股东 肇恒玉 自然人股东 栾鲁闽 自然人股东 孙秀玲 [新增] |
5 | 2020-03-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
蒋会成,副董事长
魏宇,董事 魏宇,经理 崔焕富,监事会主席 陈福泰,监事 李辙,董事长 [退出] 杜江涛,副董事长 [退出] 常忠义,董事 [退出] 李懿珊,监事 [退出] 梁军,监事 [退出] |
蒋会成,副董事长
魏宇,董事 魏宇,经理 崔焕富,监事会主席 陈福泰,监事 梁军,董事长 [新增] 石磊,董事 [新增] 李勇,监事 [新增] |
6 | 2020-03-16 | 法定代表人 |
李辙
[退出]
|
梁军
[新增]
|
7 | 2015-07-01 | 投资人(股权)变更 |
程宏,自然人股东
张兰,自然人股东 张永舵,自然人股东 李东生,自然人股东 崔焕富,自然人股东 杜江涛,自然人股东 郭运斌,自然人股东 黄祥苗,自然人股东 贾立杰,自然人股东 蒋会成,自然人股东 常忠义,自然人股东 陈福泰,自然人股东 常伟,自然人股东 陈少林,自然人股东 陈书达,自然人股东 林凡儒,自然人股东 陆常清,自然人股东 李泰岩,自然人股东 李小白,自然人股东 李勇,自然人股东 李辙,自然人股东 梁军,自然人股东 邵景兰,自然人股东 石磊,自然人股东 苏志团,自然人股东 唐新英,自然人股东 王建军,自然人股东 魏宇,自然人股东 张春光,自然人股东 栾鲁闽,自然人股东 方海晖,自然人股东 肇恒玉,自然人股东 谢敬,自然人股东 王俊民,自然人股东 |
陆常清,自然人股东
贾立杰,自然人股东 黄祥苗,自然人股东 郭运斌,自然人股东 常忠义,自然人股东 蒋会成,自然人股东 魏宇,自然人股东 梁军,自然人股东 王建军,自然人股东 邵景兰,自然人股东 石磊,自然人股东 苏志团,自然人股东 李东生,自然人股东 崔焕富,自然人股东 杜江涛,自然人股东 陈书达,自然人股东 林凡儒,自然人股东 程宏,自然人股东 唐新英,自然人股东 李泰岩,自然人股东 李小白,自然人股东 李勇,自然人股东 张春光,自然人股东 张兰,自然人股东 张永舵,自然人股东 栾鲁闽,自然人股东 陈福泰,自然人股东 常伟,自然人股东 陈少林,自然人股东 李辙,自然人股东 肇恒玉,自然人股东 方海晖,自然人股东 王俊民,自然人股东 谢敬,自然人股东 纪洪帅,自然人股东 [新增] 邓明辉,自然人股东 [新增] 牟永辉,自然人股东 [新增] 陈强,自然人股东 [新增] |
8 | 2015-07-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
李辙,董事长
常忠义,董事 魏宇,经理 崔焕富,监事会主席 李懿珊,监事 魏宇,副董事长 [退出] 李小白,副董事长 [退出] 张春光,副董事长 [退出] 张永舵,监事 [退出] |
李辙,董事长
常忠义,董事 魏宇,经理 崔焕富,监事会主席 李懿珊,监事 杜江涛,副董事长 [新增] 蒋会成,副董事长 [新增] 魏宇,董事 [新增] 陈福泰,监事 [新增] 梁军,监事 [新增] |
9 | 2015-07-01 | 投资人(股权)变更 |
程宏,100万,自然人股东
张兰,100万,自然人股东 张永舵,100万,自然人股东 李东生,100万,自然人股东 崔焕富,100万,自然人股东 杜江涛,100万,自然人股东 郭运斌,100万,自然人股东 黄祥苗,100万,自然人股东 贾立杰,100万,自然人股东 蒋会成,100万,自然人股东 常忠义,100万,自然人股东 陈福泰,100万,自然人股东 常伟,100万,自然人股东 陈少林,100万,自然人股东 陈书达,100万,自然人股东 林凡儒,100万,自然人股东 陆常清,100万,自然人股东 李泰岩,100万,自然人股东 李小白,100万,自然人股东 李勇,100万,自然人股东 李辙,100万,自然人股东 梁军,100万,自然人股东 邵景兰,100万,自然人股东 石磊,100万,自然人股东 苏志团,100万,自然人股东 唐新英,100万,自然人股东 王建军,100万,自然人股东 魏宇,100万,自然人股东 张春光,100万,自然人股东 栾鲁闽,100万,自然人股东 方海晖,0万,自然人股东 肇恒玉,0万,自然人股东 谢敬,0万,自然人股东 王俊民,0万,自然人股东 |
陆常清,100万,自然人股东
贾立杰,100万,自然人股东 黄祥苗,100万,自然人股东 郭运斌,100万,自然人股东 常忠义,100万,自然人股东 蒋会成,100万,自然人股东 魏宇,100万,自然人股东 梁军,100万,自然人股东 王建军,100万,自然人股东 邵景兰,100万,自然人股东 石磊,100万,自然人股东 苏志团,100万,自然人股东 李东生,100万,自然人股东 崔焕富,100万,自然人股东 杜江涛,100万,自然人股东 陈书达,100万,自然人股东 林凡儒,100万,自然人股东 程宏,100万,自然人股东 唐新英,100万,自然人股东 李泰岩,100万,自然人股东 李小白,100万,自然人股东 李勇,100万,自然人股东 张春光,100万,自然人股东 张兰,100万,自然人股东 张永舵,100万,自然人股东 栾鲁闽,100万,自然人股东 陈福泰,100万,自然人股东 常伟,100万,自然人股东 陈少林,100万,自然人股东 李辙,100万,自然人股东 肇恒玉,0万,自然人股东 方海晖,0万,自然人股东 王俊民,0万,自然人股东 谢敬,0万,自然人股东 纪洪帅,0万,自然人股东 [新增] 邓明辉,0万,自然人股东 [新增] 牟永辉,0万,自然人股东 [新增] 陈强,0万,自然人股东 [新增] |
10 | 2015-07-01 | 负责人变更 |
李辙*,董事长
常忠义,董事 魏宇,经理 崔焕富,监事会主席 李懿珊,监事 魏宇,副董事长 [退出] 李小白,副董事长 [退出] 张春光,副董事长 [退出] 张永舵,监事 [退出] |
李辙*,董事长
常忠义,董事 魏宇,经理 崔焕富,监事会主席 李懿珊,监事 杜江涛,副董事长 [新增] 蒋会成,副董事长 [新增] 魏宇,董事 [新增] 陈福泰,监事 [新增] 梁军,监事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-20 | 俱乐部 X+1 | 13106942 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2013-08-20 | 俱乐部KS X+1 | F9F6C05C9EE29FD2 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |