北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 保山永隆投资开发有限公司 | 法定代表人 | 付国华 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 保山市隆阳区长林环卫有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 28000.0万人民币 | ||
登记机关 | 隆阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-05-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 3 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91530502738089793Q |
注册号 | 530502000001850 | 组织机构代码 | 738089793 |
住址 | 云南省保山市隆阳区永昌街道仁寿门社区仁寿门 | ||
经营范围 | 城乡道路及基础设施的投资建设;接收政府委托对隆阳区进行土地储备开发、整治、管理及运营;物业管理;城市基础设施建设;房地产开发经营;城镇生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理;旅游资源投资与开发;绿化管理;国内贸易代理,房地产咨询,园林绿化工程的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事兼总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨志华 共有3家公司 | 100.0% | 72000.0万人民币 | 2017-06-28 | |
2 | 杨洪应 共有1家公司 | 100.0% | 13000.0万人民币 | 2015-10-21 | |
3 | 董新录 共有10家公司 | 100.0% | 13000.0万人民币 | 2015-11-27 | |
4 | 赵德银 共有5家公司 | 100.0% | 13000.0万人民币 | 2016-04-21 | |
5 | 彭昊 共有5家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2016-03-15 | |
6 | 杨淑雅 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-12-15 | |
7 | 赵德银 共有5家公司 | 100.0% | 650.0万人民币 | 2013-06-20 | |
8 | 赵德银 共有5家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2013-10-30 | |
9 | 杨立和 共有32家公司 | 80.0% | 160.0万人民币 | 2016-10-20 | |
10 | 杨淑雅 共有4家公司 | 40.0% | 5000.0万人民币 | 2001-01-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘珊珊 林宏 杨光武 付国华 段在贤
[退出]
|
付国华 林宏 王俊 董新录 段在贤
[新增]
|
2 | 2023-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛文蓉 和炜 王开雄 董新录 李建萍
[退出]
|
和炜 牛文蓉 李建萍 王开雄 杨建余
[新增]
|
3 | 2022-06-01 | 工商登记联络员备案 |
和玮 *** 备案手机:***
|
董云艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-05-10 | 工商登记联络员备案 |
郑梦香 *** 备案手机:***
|
和玮 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建萍 牛文蓉 孔静 王开雄 董新录
[退出]
|
和炜 董新录 牛文蓉 李建萍 王开雄
[新增]
|
6 | 2021-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨光武 张国月 段在贤 林宏 付国华
[退出]
|
段在贤 刘珊珊 林宏 付国华 杨光武
[新增]
|
7 | 2021-02-19 | 章程备案 |
无
|
2021-01-27废止原公司章程,确认公司新。
|
8 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨光武 董新录 张国月 牛文蓉 段在贤 付国华 林宏
[退出]
|
林宏 杨光武 张国月 段在贤 付国华
[新增]
|
9 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑梦香 李学奎 冯国建 祁兴曙 庄昊霖
[退出]
|
董新录 牛文蓉 王开雄 孔静 李建萍
[新增]
|
10 | 2020-09-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-24 | 保环罚〔2021〕140号 | - | 保山市生态环境局 |
2 | 2022-01-24 | 保环罚[2021]140号 | - | 保山市生态环境局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 保山中心城市生活垃圾收 | 招标方 | 2014-01-28 | 详情 |
2 | 保山中心城市生活垃圾收 | 竞标方 | 2014-01-28 | 详情 |
3 | 保山中心城市生活垃圾收... | 招标方 | 2014-01-28 | 详情 |
4 | 保山中心城市生活垃圾收... | 竞标方 | 2014-01-28 | 详情 |
5 | 保山中心城市生活垃圾收运... | 招标方 | 2013-11-28 | 详情 |
6 | 保山中心城市生活垃圾收运... | 竞标方 | 2013-11-28 | 详情 |
7 | 保山市隆阳区中心城市生活 | 招标方 | 2013-08-19 | 详情 |
8 | 保山市隆阳区中心城市生活 | 竞标方 | 2013-08-19 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |