北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北京建华创业投资有限公司成立于2012年2月,是中国风险投资有限公司在北京注册设立的新材料领域专业基金。 ...更多
公司名称 | 北京建华创业投资有限公司 | 法定代表人 | 王一军 关联38家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-02-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108590611572T |
注册号 | 110108014669547 | 组织机构代码 | 590611572 |
住址 | 北京市海淀区海淀北二街8号6层710-74室 | ||
经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事会主席 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事,经理 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王一军 共有38家公司 | 29.3122% | 16.2559万人民币 | 2007-04-11 | |
2 | 吕良前 共有1家公司 | 19.2% | 240.0万人民币 | 2014-06-30 | |
3 | 葛刚 共有10家公司 | 8.0% | 53.3334万人民币 | 2004-02-18 | |
4 | 李诗春 共有9家公司 | 4.67% | 468.93万人民币 | 1999-07-19 | |
5 | 李竹兵 共有29家公司 | 0.87% | 64.2196万人民币 | 2008-07-11 | |
6 | 汪海波 共有5家公司 | 0.78% | 78.3048万人民币 | 2009-06-23 | |
7 | 郅立鹏 共有15家公司 | - | - | 2004-09-20 | |
8 | 陈继朝 共有6家公司 | - | - | 2011-11-11 | |
9 | 李伟 共有4家公司 | - | - | 2011-08-12 | |
10 | 周德勤 共有14家公司 | - | - | 1996-05-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-27 | 营业期限 |
8
|
10
|
2 | 2020-02-27 | 营业期限 | ||
3 | 2019-02-26 | 营业期限 |
7
|
8
|
4 | 2018-09-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
王一军,董事长
李爱民,董事 刘维平,董事 臧治营,董事 黄正君,董事 李蕾,董事 孙伟龙,董事 李爱民,经理 赵威,监事会主席 孙锦花,监事 孟兆辉,监事 [退出] |
王一军,董事长
刘维平,董事 李蕾,董事 臧治营,董事 李爱民,董事 孙伟龙,董事 黄正君,董事 李爱民,经理 赵威,监事会主席 孙锦花,监事 刘春晓,监事 [新增] |
5 | 2017-02-14 | 注册资本(金)变更 |
21400万元
|
20000万元
(-6.54%)
|
6 | 2016-09-13 | 负责人变更 |
王一军*,董事长
臧治营,董事 黄正君,董事 李蕾,董事 孙伟龙,董事 刘维平,董事 李爱民,董事 李爱民,经理 赵威,监事会主席 孙锦花,监事 李超,监事 [退出] |
王一军*,董事长
黄正君,董事 孙伟龙,董事 臧治营,董事 刘维平,董事 李爱民,董事 李蕾,董事 李爱民,经理 赵威,监事会主席 孙锦花,监事 孟兆辉,监事 [新增] |
7 | 2016-04-13 | 注册资本(金)变更 |
25000万元
|
21400万元
(-14.4%)
|
8 | 2014-08-22 | 投资人(股权)变更 |
中国风险投资有限公司,企业法人
北京市工程咨询公司,企业法人 盈富泰克创业投资有限公司,企业法人 江苏越城投资有限责任公司,企业法人 宁波德旗投资有限公司,企业法人 山西丰汇达科技有限公司,企业法人 北京中投建华投资管理有限公司,企业法人 新神力伟业投资(集团)有限公司,企业法人 [退出] |
中国风险投资有限公司,企业法人
北京市工程咨询公司,企业法人 盈富泰克创业投资有限公司,企业法人 江苏越城投资有限责任公司,企业法人 宁波德旗投资有限公司,企业法人 山西丰汇达科技有限公司,企业法人 北京中投建华投资管理有限公司,企业法人 北京拓美投资有限公司,法人股东 [新增] |
9 | 2014-08-22 | 负责人变更 |
王一军*,董事长
李蕾,董事 黄正君,董事 李爱民,董事 刘维平,董事 臧治营,董事 李爱民,经理 李超,监事 孙锦花,监事 杨满元,董事 [退出] 孙伟龙,监事会主席 [退出] 顾民,监事 [退出] 赵威,监事 [退出] |
王一军*,董事长
臧治营,董事 黄正君,董事 李蕾,董事 刘维平,董事 李爱民,董事 李爱民,经理 李超,监事 孙锦花,监事 孙伟龙,董事 [新增] 赵威,监事会主席 [新增] |
10 | 2013-12-25 | 负责人变更 |
王一军*,董事长
李爱民,董事 黄正君,董事 杨满元,董事 刘维平,董事 李蕾,董事 李爱民,经理 李超,监事 赵威,监事 顾民,监事 叶玉涵,董事 [退出] 姚永宽,监事会主席 [退出] 黄泽铭,监事 [退出] |
王一军*,董事长
李蕾,董事 杨满元,董事 黄正君,董事 李爱民,董事 刘维平,董事 李爱民,经理 李超,监事 顾民,监事 赵威,监事 臧治营,董事 [新增] 孙伟龙,监事会主席 [新增] 孙锦花,监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-30 | 原告:北京建华创业投资有限公司、被告:葛刚、被告:郑善、被告:天津恒实通工程技术发展有限公司、被告:天津微昊投资有限公司、被告:天津微昊科技发展有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-09 | - | 北京拓美投资有限公司 | 中国风险投资有限公司 | 6 | 2400.0000 |
2 | 2022-10-09 | - | - | 中国风险投资有限公司 | - | - |
3 | 2017-12-07 | 91110108590611572T_0 | 北京拓美投资有限公司 | 中国风险投资有限公司 | 9 | 2400 万人民币 |
4 | 2017-12-07 | - | 北京拓美投资有限公司 | 中国风险投资有限公司 | - | 2400.0000 |
5 | 2017-12-07 | - | - | 中国风险投资有限公司 | - | - |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-20 | - | - | - | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |