北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳市盘古众城投资管理有限公司 | 法定代表人 | 徐锴俊 关联25家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 龙岗局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-07-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300306201614H |
注册号 | 440307109804856 | 组织机构代码 | 306201614 |
住址 | 深圳市龙岗区园山街道雅力嘉新材料厂区厂房1第9层901-1 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);信息咨询(不含限制项目);投资科技型企业或其它企业和项目;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(不含限制项目).,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐锴俊 共有25家公司 | 14.0% | 420.0万人民币 | 2014-11-11 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-06 | 指定联系人 |
宋小鹃
|
陈清杰
|
2 | 2018-06-06 | - | ||
3 | 2018-06-06 | 章程备案 |
2016-01-14
|
2018-06-01
|
4 | 2018-06-06 | 其他事项备案 |
工商联络员:宋小鹃
[退出]
|
工商联络员:陈清杰
[新增]
|
5 | 2018-06-06 | 驻在地址变更 |
深圳市龙岗区
龙城街道长兴北路6号博深科技大厦七层701
|
深圳市龙岗区
园山街道雅力嘉新材料厂区厂房1第9层901-1
|
6 | 2016-01-14 | 法定代表人变更 |
李珊
[退出]
|
徐锴俊
[新增]
|
7 | 2016-01-14 | 负责人变更 |
股东:王神赐
监事:刘萍 股东:李珊 [退出] 股东:许钰怀 [退出] 股东:刘萍 [退出] 法定代表人:李珊 [退出] 董事长:李珊 [退出] 总经理:李珊 [退出] |
股东:王神赐
监事:刘萍 法定代表人:徐锴俊 [新增] 股东:徐锴俊 [新增] 股东:苏创杰 [新增] 董事长:徐锴俊 [新增] 总经理:徐锴俊 [新增] |
8 | 2016-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:刘萍
总经理:李珊 [退出] 执行董事:李珊 [退出] |
监事:刘萍
执行董事:徐锴俊 [新增] 总经理:徐锴俊 [新增] |
9 | 2016-01-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:王神赐、出资额:35.715000、出资比例:35.715000
股东名称:李珊、出资额:15.713400、出资比例:15.713400 [退出] 股东名称:许钰怀、出资额:14.286000、出资比例:14.286000 [退出] 股东名称:刘萍、出资额:34.285600、出资比例:34.285600 [退出] |
股东名称:王神赐、出资额:35.715000、出资比例:35.715000
股东名称:苏创杰、出资额:14.286000、出资比例:14.286000 [新增] 股东名称:徐锴俊、出资额:49.999000、出资比例:49.999000 [新增] |
10 | 2016-01-14 | 董事备案 |
成员名称:刘萍、成员职务:监事
成员名称:李珊、成员职务:执行(常务)董事 [退出] 成员名称:李珊、成员职务:总经理 [退出] |
成员名称:刘萍、成员职务:监事
成员名称:徐锴俊、成员职务:总经理 [新增] 成员名称:徐锴俊、成员职务:执行(常务)董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |