北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 重庆市梁平县新农小额贷款有限责任公司 | 法定代表人 | 熊涪平 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务-非货币银行服务-其他非货币银行服务 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 重庆市梁平区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-03-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91500228683949978K |
注册号 | 500228000004211 | 组织机构代码 | 683949978 |
住址 | 重庆市梁平县梁山镇名豪商贸区16幢35幢 | ||
经营范围 | 在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金进行股权投资。(按重庆市金融工作办公室关于变更小额贷款公司经营范围的通知从事经营)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
熊
熊涪平
|
*** | *** |
2 |
李
李开平
|
*** | *** |
3 |
姚
姚船
|
*** | *** |
4 |
刘
刘仁勇
|
*** | *** |
5 |
游
游清胜
|
*** | *** |
6 |
谢
谢崇伦
|
*** | *** |
7 |
谢
谢章贵
|
*** | *** |
8 |
李
李伟
|
*** | *** |
9 |
全
全昌荣
|
*** | *** |
10 |
赵
赵林
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事兼总经理 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 游清波 共有10家公司 | 13.0% | 6.5万人民币 | 2020-05-22 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李伟
|
投资人信息变更
|
2 | 2016-04-14 | 业务范围变更 |
办理各项贷款、票据贴现、资产转让业务。
|
在重庆市范围内开展办各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金进行股权投资。(按重庆市金融工作办公室关于变更小额贷款公司经营范围的通知从事经营)。
|
3 | 2016-04-14 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
4 | 2016-04-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李伟
姚船 熊涪平 唐安 李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 |
李伟
姚船 熊涪平 唐安 李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 |
5 | 2016-04-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐安
[退出]
李开平 [退出] 游清胜 [退出] 谢章贵 [退出] 谢崇伦 [退出] 全昌荣 [退出] 赵林 [退出] 刘仁勇 [退出] 李伟 [退出] 姚船 [退出] 熊涪平 [退出] |
|
6 | 2015-04-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李伟
姚船 熊涪平 唐安 李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 梁平县齐圣选煤有限责任公司 [退出] |
唐安
李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 李伟 姚船 熊涪平 |
7 | 2015-04-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李伟
姚船 熊涪平 唐安 李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 梁平县齐圣选煤有限责任公司 [退出] |
李伟
姚船 熊涪平 唐安 李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 |
8 | 2015-04-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢崇伦
|
投资人信息变更
|
9 | 2014-09-26 | 投资人(股权)变更 |
李伟
姚船 熊涪平 唐安 梁平县齐圣选煤有限责任公司 李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 潘晓光 [退出] |
李伟
姚船 熊涪平 唐安 梁平县齐圣选煤有限责任公司 李开平 游清胜 谢章贵 谢崇伦 全昌荣 赵林 刘仁勇 |
10 | 2014-09-26 | 其他事项备案 |
前置许可信息变更
|
前置许可信息变更
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-01 | - | - | 谢章贵 | - | - |
2 | 2022-02-25 | - | - | 谢章贵 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-05-17 | 新农及图 | 12605407 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |