北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京华夏国雅文化有限公司 | 法定代表人 | 徐锷 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业 |
注册资本 | 432.9411万人民币 | ||
登记机关 | 北京市工商行政管理局西城分局 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
成立日期 | 2015-08-26 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 7人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110102355247061U |
注册号 | 110102019769354 | 组织机构代码 | 355247061 |
住址 | 北京市西城区德内大街弘善胡同5号天弘善宾馆301室 | ||
经营范围 | 文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;企业管理;企业策划;市场调查;摄影服务;公共关系服务;销售日用品、文具用品、电子产品、家用电器、工艺品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
贺
贺伟
|
*** | *** |
2 |
徐
徐锷
|
*** | *** |
3 | *** | *** | |
4 |
全
全鸿
|
*** | *** |
5 |
林
林霖
|
*** | *** |
6 |
邹
邹俊杰
|
*** | *** |
7 |
邹
邹淑稳
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 总经理 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-02 | 投资人(股权)变更 |
贺伟,1020万,自然人股东
[退出]
徐锷,750万,自然人股东 [退出] 全鸿,600万,自然人股东 [退出] 林霖,300万,自然人股东 [退出] 邹俊杰,300万,自然人股东 [退出] 邹淑稳,30万,自然人股东 [退出] |
贺伟,136万,自然人股东
[新增]
徐锷,100万,自然人股东 [新增] 上海众合创业投资中心(有限合伙),64.94万,法人股东 [新增] 全鸿,48万,自然人股东 [新增] 邹俊杰,40万,自然人股东 [新增] 林霖,40万,自然人股东 [新增] 邹淑稳,4万,自然人股东 [新增] |
2 | 2016-08-02 | 投资人(股权)变更 |
贺伟,自然人股东
徐锷,自然人股东 全鸿,自然人股东 林霖,自然人股东 邹俊杰,自然人股东 邹淑稳,自然人股东 |
贺伟,自然人股东
徐锷,自然人股东 全鸿,自然人股东 邹俊杰,自然人股东 林霖,自然人股东 邹淑稳,自然人股东 上海众合创业投资中心(有限合伙),法人股东 [新增] |
3 | 2016-08-02 | 注册资本(金)变更 |
400万元
|
432.9411万元
(+8.24%)
|
4 | 2016-08-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
贺伟,董事长
邹俊杰,董事 全鸿,董事 林霖,董事 邹淑稳,监事 徐锷,经理 [退出] |
贺伟,董事长
邹俊杰,董事 林霖,董事 全鸿,董事 邹淑稳,监事 聂新勇,董事 [新增] 徐锷,总经理 [新增] |
5 | 2016-08-02 | 负责人变更 |
贺伟,董事长
林霖,董事 全鸿,董事 邹俊杰,董事 邹淑稳,监事 徐锷*,经理 [退出] |
贺伟,董事长
全鸿,董事 邹俊杰,董事 林霖,董事 邹淑稳,监事 聂新勇,董事 [新增] 徐锷*,总经理 [新增] |
6 | 2016-06-20 | 注册资本(金)变更 |
3000万元
|
400万元
(-86.67%)
|
7 | 2015-12-15 | 投资人(股权)变更 |
徐锷,自然人股东
贺伟,自然人股东 |
贺伟,自然人股东
徐锷,自然人股东 全鸿,自然人股东 [新增] 林霖,自然人股东 [新增] 邹俊杰,自然人股东 [新增] 邹淑稳,自然人股东 [新增] |
8 | 2015-12-15 | 负责人变更 |
徐锷*,经理
徐锷*,执行董事 [退出] 贺伟,监事 [退出] |
徐锷*,经理
贺伟,董事长 [新增] 林霖,董事 [新增] 全鸿,董事 [新增] 邹俊杰,董事 [新增] 邹淑稳,监事 [新增] |
9 | 2015-11-26 | 住所变更 |
北京市西城区德内大街弘善胡同5号天弘善宾馆301室
|
北京市西城区德内大街弘善胡同5号天弘善宾馆301室
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-21 | 京工商西处字(2018)第D 1855 号 | - | 北京市工商行政管理局西城分局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-21 | 京工商西处字﹝2018﹞第D1855号 | 成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的公司 | 吊销营业执照。 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-02 | 种子轮 | 未披露 | 众合创投 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-18 | 图形及图 | 19669750 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2016-04-18 | 图形 | 19669628 | 28类-健身器材 | |
3 | 2016-04-18 | 图形 | 19669502 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2016-04-18 | 图形 | 19669827 | 42类-网站服务 | |
5 | 2015-12-18 | 弈统江山 | 18650882 | 41类-教育娱乐 | |
6 | 2015-12-18 | 弈统江山 | 18650684 | 28类-健身器材 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-20 | 弈统江山网 | www.ytjs361.com | 京ICP备15065240号 |
2 | 2016-01-27 | 弈统江山网 | www.ytjs361.com | 京ICP备15065240号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |