北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 深圳弘桐投资管理有限公司 | 法定代表人 | 叶振辉 关联20家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1265.8228万人民币 | ||
登记机关 | 南山局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-08-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914403003498640555 |
注册号 | 440301113576631 | 组织机构代码 | 349864055 |
住址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止或需审批的项目)。,许可经营项目是: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨山 共有18家公司 | 16.66% | 100.0万人民币 | 2019-01-24 | |
2 | 深圳市中亚资本投资管理有限公司 共有5家公司 | 11.77% | 100.0万人民币 | 2016-11-04 | |
3 | 张松伟 共有17家公司 | 10.0% | 5.0万人民币 | 2016-08-08 | |
4 | 马晓光 共有21家公司 | 10.0% | 5.0万人民币 | 2017-06-10 | |
5 | 刘唯劼 共有17家公司 | 5.0% | 5.0万人民币 | 2013-04-09 | |
6 | 洪喜峰 共有8家公司 | 1.9% | 19.0万人民币 | 2015-06-11 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
2 | 2016-01-20 | 注册资本(金)变更 |
1000.00
|
1265.82
(+26.58%)
|
3 | 2016-01-20 | 章程备案 |
章程备案(包括合伙协议)
|
章程备案(包括合伙协议)
|
4 | 2016-01-20 | 监事备案 |
|
|
5 | 2016-01-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
1265.8228
(+26.58%)
|
6 | 2016-01-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:深圳市鸿腾缘投资发展有限公司、出资额:500.000000、出资比例:50.000000
[退出]
股东名称:深圳市恩桐投资管理有限公司、出资额:500.000000、出资比例:50.000000 [退出] |
股东名称:深圳市民商汇投资控股有限公司、出资额:265.822800、出资比例:21.000000
[新增]
股东名称:深圳市鸿腾缘投资发展有限公司、出资额:500.000000、出资比例:39.500000 [新增] 股东名称:深圳市恩桐投资管理有限公司、出资额:500.000000、出资比例:39.500000 [新增] |
7 | 2016-01-20 | 董事备案 |
叶振辉(执行(常务)董事)彭冠华(总经理)李园青(监事)
[退出]
|
彭冠华(董事)彭冠华(总经理)廖宇东(董事)叶振辉(董事长)李园青(监事)
[新增]
|
8 | 2016-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:李园青
总经理:彭冠华 执行董事:叶振辉 [退出] |
总经理:彭冠华
监事:李园青 董事长:叶振辉 [新增] 董事:彭冠华 [新增] 董事:廖宇东 [新增] |
9 | 2016-01-20 | 投资人(股权)变更 |
深圳市鸿腾缘投资发展有限公司500.0000(万元)50.0000%深圳市恩桐投资管理有限公司500.0000(万元)50.0000%
[退出]
|
深圳市恩桐投资管理有限公司500.0000(万元)39.5000%深圳市鸿腾缘投资发展有限公司500.0000(万元)39.5000%深圳市民商汇投资控股有限公司265.8228(万元)21.0000%
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-01 | 弘桐 | 27222668 | 36类-金融物管 | |
2 | 2017-11-01 | 弘桐 | 27220406 | 41类-教育娱乐 | |
3 | 2017-11-01 | 弘桐 | 27215466 | 42类-网站服务 | |
4 | 2017-11-01 | 弘桐 | 27231869 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |