北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:荣民控股集团是一家大型民营企业,是全国民营企业500强,经营领域覆盖:现代服务业、商贸物流、房地产、金融、投资、贸易、文化产业、农业综合开发等,下辖有陕西荣民房地产集团有限公司、陕西荣民文化产业发展有限公司、陕西荣民投资实业发展有限公司、陕西荣民资产运营管理有限公司、陕西荣民房地产集团农业综合开发有限公司等多家子公司。 近年来,集团先后获得国务院颁发的“中国特殊贡献奖”、“全国先进就业企业”、中央统战部颁发的“全国社会服务优秀成果奖”、陕西省诚实守信、A级纳税人等近百项荣誉。中央政治局委员、中组部部长、原陕西省委书记赵乐际,全国政协副主席、全国工商联主席王钦敏等各级领导亲临视察,充分肯定了荣民控股集团对国家和社会所作的贡献。 集团董事局主席史贵禄先生,是第十一、十二届全国人大代表、全国工商联副主席、陕西省工商联副主席。史贵禄曾获市劳动模范、全国五一劳动奖章,市“优秀中国特色社会主义建设者”、省“优秀中国特色社会主义建设者”、全国“优秀中国特色社会主义建设者”,市“光彩事业奖章”、省“光彩事业奖章”、全国“光彩事业奖章”,“中国光彩事业20年突出贡献奖”,“全国十大特殊贡献奖”,“全国优秀民营企业家”等多项荣誉。 荣民控股集团注重企业文化建设,重视人才兴企战略,党工团组织健全。随着企业的不断发展,现面向社会诚聘以下人员。欢迎有志之士加盟!我们将为您提供广阔的发展空间和优厚的待遇!(本稿更新时间:2016年1月) ...更多
公司名称 | 陕西荣民文化产业发展有限公司 | 法定代表人 | 武建军 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和录音制作业-广播-广播 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-03-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610000590276137G |
注册号 | 610000100485501 | 组织机构代码 | 590276137 |
住址 | 陕西省西安市莲湖区未央路29号1号楼10层 | ||
经营范围 | 文化艺术活动的策划、服务;文化艺术创作交流;文化文物收藏保护;名胜旅游景点的管理建设服务;图书馆、影视馆、艺术馆的建设;地方文化特色遗产的发扬发展;会场、会展中心的创意设计、展示。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史贵禄 共有29家公司 | 50.0% | 25000.0万人民币 | 2017-07-17 | |
2 | 史贵禄 共有29家公司 | 50.0% | 50.0万人民币 | 2014-03-13 | |
3 | 北京吉兆泰投资管理有限公司 共有1家公司 | 49.96% | 50000.0万人民币 | 2014-03-13 | |
4 | 史贵禄 共有29家公司 | 18.75% | 65625.0万人民币 | 2015-07-06 | |
5 | 王发友 共有51家公司 | 7.14% | 30000.0万人民币 | 2012-07-30 | |
6 | 李晓强 共有1家公司 | 5.0% | 449.28万人民币 | 1994-07-07 | |
7 | 钟吉鹏 共有25家公司 | 0.91% | 100.1万人民币 | 2015-07-13 | |
8 | 吕本献 共有5家公司 | - | - | 2014-05-09 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-13 | 负责人变更 |
史贵禄
[退出]
|
武建军
[新增]
|
2 | 2023-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 李晓燕
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 职位: 监事姓名: 史贵禄 [退出] |
姓名: 李晓燕
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 职位: 监事姓名: 武建军 [新增] |
3 | 2023-11-13 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
4 | 2022-03-29 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 史历民
百分比: 20姓名: 史历荣 百分比: 20姓名: 史贵禄 百分比: 60 出资额: 40000 [退出] 出资额: 40000 [退出] 出资额: 120000 [退出] |
姓名: 史历民
百分比: 20姓名: 史历荣 百分比: 20姓名: 史贵禄 百分比: 60 出资额: 2000 [新增] 出资额: 2000 [新增] 出资额: 6000 [新增] |
5 | 2022-03-29 | 注册资本(金)变更 |
200000
|
10000
(-95.0%)
|
6 | 2022-03-29 | 章程备案 |
2021.8.3新章程
|
同意本次章程备案
|
7 | 2021-08-31 | 章程备案 |
无
|
2021.8.3新章程
|
8 | 2021-08-31 | 从业人数变更 |
无
|
2
|
9 | 2021-08-31 | 管辖机关变更 |
西安市市场监督管理局曲江新区分局[新增]
|
|
10 | 2021-08-31 | 从业人数变更 |
2[新增]
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-6K
(12条工资数据)
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |