北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司 | 法定代表人 | 牛奎光 关联100家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 9750.0万人民币 | ||
登记机关 | 拉萨经济技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-05-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91540091MA6T1B0H9F |
注册号 | 540091200024887 | 组织机构代码 | MA6T1B0H9 |
住址 | 拉萨经济技术开发区金珠西路158号阳光新城A区3栋1单元5-2号 | ||
经营范围 | 创业投资管理(不含公募基金;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务;不得从事房地产和担保业务)【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事,总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛奎光 共有100家公司 | 100.0% | 1100.0万人民币 | 2017-09-13 | |
2 | 牛奎光 共有100家公司 | 100.0% | 1100.0万人民币 | 2017-10-13 | |
3 | 牛奎光 共有100家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-05-09 | |
4 | 牛奎光 共有100家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-06-19 | |
5 | { res.NAME }} | 99.9% | 1898.1万人民币 | 2016-02-23 | |
6 | { res.NAME }} | 96.67% | 2900.0万人民币 | 2017-06-07 | |
7 | 西藏昱驰创业投资管理有限公司 共有1家公司 | 96.67% | 2900.0万人民币 | 2017-06-07 | |
8 | { res.NAME }} | 93.33% | 1400.0万人民币 | 2021-09-16 | |
9 | 李建光 共有66家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2016-12-28 | |
10 | { res.NAME }} | 3.77% | 500.0万人民币 | 2017-02-06 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
牛奎光
他有 100家公司 |
2017-09-13 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000.000000
|
9750.000000
(-2.5%)
|
2 | 2024-09-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
珠海和谐致远管理咨询有限公司(出资额:9000.000000万元
[退出]
出资比例:90%),牛奎光(出资额:255.000000万元 [退出] 出资比例:2.55%),林栋梁(出资额:250.000000万元 [退出] 出资比例:2.5%),杨飞(出资额:250.000000万元 [退出] 出资比例:2.5%),王静波(出资额:245.000000万元 [退出] 出资比例:2.45%) [退出] |
王静波:(出资额:245.0000万元
[新增]
出资比例:2.5128%),林栋梁:(出资额:250.0000万元 [新增] 出资比例:2.5641%),牛奎光:(出资额:255.0000万元 [新增] 出资比例:2.6154%),珠海和谐致远管理咨询有限公司:(出资额:9000.0000万元 [新增] 出资比例:92.3077%) [新增] |
3 | 2021-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
10000.000000
(+900.0%)
|
4 | 2021-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
牛奎光:25.5%
[退出]
林栋梁:25% [退出] 杨飞:25% [退出] 王静波:24.5% [退出] |
牛奎光:2.55%
[新增]
林栋梁:2.5% [新增] 杨飞:2.5% [新增] 王静波:2.45% [新增] 珠海和谐致远管理咨询有限公司:90% [新增] |
5 | 2018-05-15 | 驻在地址变更 |
拉萨
市城关区金珠西路158号世通阳光新城12栋6号
|
拉萨
经济技术开发区金珠西路158号阳光新城A区3栋1单元5-2号
|
6 | 2018-05-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2017-01-11 | 投资人(股权)变更 |
林栋梁:*%
杨飞:*% 牛奎光:*% 王静波:*% 满建勇:*% [退出] |
王静波:*%
林栋梁:*% 杨飞:*% 牛奎光:*% |
8 | 2017-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林栋梁:24.5%
[退出]
杨飞:24.5% [退出] 牛奎光:25% [退出] 王静波:24% [退出] 满建勇:2% [退出] |
王静波:24.5%
[新增]
林栋梁:25% [新增] 杨飞:25% [新增] 牛奎光:25.5% [新增] |
9 | 2016-12-14 | 投资人(股权)变更 |
满建勇:*%
牛奎光:*% 林栋梁:*% 杨飞:*% 王静波:*% |
王静波:*%
满建勇:*% 林栋梁:*% 杨飞:*% 牛奎光:*% |
10 | 2016-12-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500
|
1000.000000
(+100.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |